張兆文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張兆文的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是快樂企業有限公司, 統一編號是53986007.
根據名稱 快樂企業 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 快樂企業 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 快樂企業 ... ]
根據姓名 張兆文 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 張兆文 ...) | 作者: 張兆文作 | 出版機構: 張兆文 | 版次: 再版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 200 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786260129170 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 公司名稱: 兆杰企業有限公司 | 到職日期: 0680410 | 統一編號: 75981309 @ 公司登記經理人資料集 |
| 主要產品: 232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品、293通用機械設備 | 統一編號: 22548448 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路327之6號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18176 | 所代表法人: | 泰菱系統工程股份有限公司 | 統一編號: 22548448 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商亞伯斯有限公司 | 統一編號: 53665173 @ 董監事資料集 |
作者: 張兆文作 | 出版機構: 張兆文 | 版次: 再版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 200 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786260129170 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
公司名稱: 兆杰企業有限公司 | 到職日期: 0680410 | 統一編號: 75981309 @ 公司登記經理人資料集 |
主要產品: 232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品、293通用機械設備 | 統一編號: 22548448 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路327之6號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18176 | 所代表法人: | 泰菱系統工程股份有限公司 | 統一編號: 22548448 @ 董監事資料集 |
職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商亞伯斯有限公司 | 統一編號: 53665173 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張兆文 ... ]
志兆快樂企業社 | 地址: 台北市大安區通化街38巷14號1樓 | 電話: 02-2784-6638 |
名稱 快樂企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 快樂企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富有快樂企業社 桃園市中壢區中建里中央西路一段1號7樓 | 鍾艿伶 | 91853978 | 核准設立 - 獨資 |
快樂企業有限公司 臺中市西區民龍里西屯路一段132號2樓 | 張兆文 | 53986007 | 核准設立 |
金快樂企業社 嘉義縣太保市北新里中山路一段588號附2 | 朱羿霖 | 40925345 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059302549) |
快樂企業社 臺中市北區淡溝里臺灣大道二段340號5樓之2 | 黃桂業 | 93358550 | 核准設立 - 獨資 |
快樂企業社 彰化縣彰化市延和街32-1號1樓 | 劉益宏 | 72392315 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090821361) |
健康快樂企業社 苗栗縣頭屋鄉曲洞村6鄰曲洞49號1樓 | 羅宜珠 | 82385708 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1101001107) |
天天快樂企業社 新北市新莊區中港路161巷20號(1樓) | 黃子璇 | 85429601 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098121833) |
快樂企業社 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓 | 李沅熹 | 81477855 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1100043633) |
富有快樂企業社 登記地址: 桃園市中壢區中建里中央西路一段1號7樓 | 負責人: 鍾艿伶 | 統編: 91853978 | 核准設立 - 獨資 |
快樂企業有限公司 登記地址: 臺中市西區民龍里西屯路一段132號2樓 | 負責人: 張兆文 | 統編: 53986007 | 核准設立 |
金快樂企業社 登記地址: 嘉義縣太保市北新里中山路一段588號附2 | 負責人: 朱羿霖 | 統編: 40925345 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059302549) |
快樂企業社 登記地址: 臺中市北區淡溝里臺灣大道二段340號5樓之2 | 負責人: 黃桂業 | 統編: 93358550 | 核准設立 - 獨資 |
快樂企業社 登記地址: 彰化縣彰化市延和街32-1號1樓 | 負責人: 劉益宏 | 統編: 72392315 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090821361) |
健康快樂企業社 登記地址: 苗栗縣頭屋鄉曲洞村6鄰曲洞49號1樓 | 負責人: 羅宜珠 | 統編: 82385708 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1101001107) |
天天快樂企業社 登記地址: 新北市新莊區中港路161巷20號(1樓) | 負責人: 黃子璇 | 統編: 85429601 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098121833) |
快樂企業社 登記地址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓 | 負責人: 李沅熹 | 統編: 81477855 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1100043633) |
[ 查詢所有 快樂企業 ... ]
姓名 張兆文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 張兆文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
兆文蔘藥行 新北市新莊區昌隆街48號(1樓) | 張兆文 | 41064127 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035241311) |
喳喳服飾 桃園市中壢區明德里五華街69號 | 張兆文 | 50575326 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119013801) |
泰菱系統工程股份有限公司 高雄市仁武區仁林路155之8號 | 張兆文 | 22548448 | 核准設立 |
英屬維京群島商亞伯斯有限公司 高雄市仁武區烏林里仁林路155-8號 | 張兆文 | 53665173 | 核准設立 |
年泰貿易有限公司 高雄市三民區吉林街99巷4號 | 張兆文 | 83446274 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-24) |
兆文蔘藥行 登記地址: 新北市新莊區昌隆街48號(1樓) | 負責人: 張兆文 | 統編: 41064127 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035241311) |
喳喳服飾 登記地址: 桃園市中壢區明德里五華街69號 | 負責人: 張兆文 | 統編: 50575326 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119013801) |
泰菱系統工程股份有限公司 登記地址: 高雄市仁武區仁林路155之8號 | 負責人: 張兆文 | 統編: 22548448 | 核准設立 |
英屬維京群島商亞伯斯有限公司 登記地址: 高雄市仁武區烏林里仁林路155-8號 | 負責人: 張兆文 | 統編: 53665173 | 核准設立 |
年泰貿易有限公司 登記地址: 高雄市三民區吉林街99巷4號 | 負責人: 張兆文 | 統編: 83446274 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-24) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
|