劉明昆
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉明昆的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是旭普有限公司, 統一編號是53998691.
根據名稱 旭普 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 旭普 ...) | 建議譯寫方式: Xupu Lane | 類別: 街道 | 宜蘭縣 | 大同鄉 @ 地名譯寫資料 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市新店區安城段七六二之一地號 | 營利事業統一編號: 16127736 | 管制編號: F05C5029 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 352868 | 所代表法人: | 旭普股份有限公司 | 統一編號: 04984925 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旭普國際開發股份有限公司 | 統一編號: 16491713 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 245000 | 所代表法人: | 旭普國際開發股份有限公司 | 統一編號: 16491713 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 255000 | 所代表法人: | 旭普國際開發股份有限公司 | 統一編號: 16491713 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旭普國際開發股份有限公司 | 統一編號: 16491713 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旭普國際開發股份有限公司 | 統一編號: 16491713 @ 董監事資料集 |
建議譯寫方式: Xupu Lane | 類別: 街道 | 宜蘭縣 | 大同鄉 @ 地名譯寫資料 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市新店區安城段七六二之一地號 | 營利事業統一編號: 16127736 | 管制編號: F05C5029 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 352868 | 所代表法人: | 旭普股份有限公司 | 統一編號: 04984925 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旭普國際開發股份有限公司 | 統一編號: 16491713 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 245000 | 所代表法人: | 旭普國際開發股份有限公司 | 統一編號: 16491713 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 255000 | 所代表法人: | 旭普國際開發股份有限公司 | 統一編號: 16491713 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旭普國際開發股份有限公司 | 統一編號: 16491713 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旭普國際開發股份有限公司 | 統一編號: 16491713 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 旭普 ... ]
根據姓名 劉明昆 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉明昆 ...) | (中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 42940390 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市福山里福山街78巷4號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 作者: 劉明昆作 | 出版機構: 亞克奇諾創意 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97122-0-5 (全套:精裝, NT$3000, 14X20公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 42940390 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市福山里福山街78巷4號1樓 @ 登記工廠名錄 |
作者: 劉明昆作 | 出版機構: 亞克奇諾創意 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97122-0-5 (全套:精裝, NT$3000, 14X20公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 劉明昆 ... ]
旭普光學股份有限公司 | 地址: 台北市信義區信義路五段5號5樓5A27室 | 電話: 02-2722-3535 |
旭普自動化有限公司 | 地址: 高雄市鳥松區美山路77巷42號之1 | 電話: 07-735-1058 |
旭普壓克力廣告有限公司 | 地址: 台北市信義區忠孝東路五段372巷27弄58號1樓 | 電話: 02-8786-7106 |
名稱 旭普 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 旭普)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
旭普國際開發股份有限公司 臺北市文山區興隆路1段171號 | 陳銘勇 | 16491713 | 核准設立 |
旭普國際事業有限公司 新北市林口區文林一街11巷45號(1樓) | 李明奇 | 27538588 | 核准設立 |
旭普自動化有限公司 高雄市鳳山區瑞大街99巷4號2樓 | 陳立川 | 27778377 | 核准設立 |
旭普有限公司 花蓮縣新城鄉北埔村光復路237巷10號1樓 | 劉明昆 | 53998691 | 核准設立 |
旭普企業社 臺中市烏日區三和里學田路便行巷145號一樓 | 陳清詩 | 77589560 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110881594) |
旭普投資有限公司 臺中市南屯區新生里新富路98號 | 李信憶 | 85081670 | 核准設立 |
旭普企業社 新北市汐止區民族3街?75號5樓 | 周松華 | 02296660 | 核准設立 - 獨資 |
旭普股份有限公司 臺北市基隆路一段139號十樓之9 | | 04984925 | 解散 (081年10月02日 經商 字 第121043號) |
旭普國際開發股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區興隆路1段171號 | 負責人: 陳銘勇 | 統編: 16491713 | 核准設立 |
旭普國際事業有限公司 登記地址: 新北市林口區文林一街11巷45號(1樓) | 負責人: 李明奇 | 統編: 27538588 | 核准設立 |
旭普自動化有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區瑞大街99巷4號2樓 | 負責人: 陳立川 | 統編: 27778377 | 核准設立 |
旭普有限公司 登記地址: 花蓮縣新城鄉北埔村光復路237巷10號1樓 | 負責人: 劉明昆 | 統編: 53998691 | 核准設立 |
旭普企業社 登記地址: 臺中市烏日區三和里學田路便行巷145號一樓 | 負責人: 陳清詩 | 統編: 77589560 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110881594) |
旭普投資有限公司 登記地址: 臺中市南屯區新生里新富路98號 | 負責人: 李信憶 | 統編: 85081670 | 核准設立 |
旭普企業社 登記地址: 新北市汐止區民族3街?75號5樓 | 負責人: 周松華 | 統編: 02296660 | 核准設立 - 獨資 |
旭普股份有限公司 登記地址: 臺北市基隆路一段139號十樓之9 | 統編: 04984925 | 解散 (081年10月02日 經商 字 第121043號) |
[ 查詢所有 旭普 ... ]
姓名 劉明昆 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 劉明昆)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
米格魯數位多媒體工作室 臺北市信義區基隆路2段145之1號7樓 | 劉明昆 | 13827124 | 歇業 - 獨資 |
亞克奇諾創意工作室 臺北市大安區光復南路180巷8號3樓 | 劉明昆 | 42438763 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094109746) |
長毅塑膠有限公司 彰化縣鹿港鎮埔崙里彰濱五路二段91巷臨87號 | 劉明昆 | 42940390 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-30) |
泉鑫有限公司 臺南市安平區建平七街677號12樓之5 | 劉明昆 | 90395095 | 核准設立 |
米格魯數位多媒體工作室 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段145之1號7樓 | 負責人: 劉明昆 | 統編: 13827124 | 歇業 - 獨資 |
亞克奇諾創意工作室 登記地址: 臺北市大安區光復南路180巷8號3樓 | 負責人: 劉明昆 | 統編: 42438763 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094109746) |
長毅塑膠有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮埔崙里彰濱五路二段91巷臨87號 | 負責人: 劉明昆 | 統編: 42940390 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-30) |
泉鑫有限公司 登記地址: 臺南市安平區建平七街677號12樓之5 | 負責人: 劉明昆 | 統編: 90395095 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
|