楊瓊慧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊瓊慧的職稱是監察人, 持有股份數是125, 公司名稱是地球人股份有限公司, 統一編號是54003807.
根據名稱 地球人 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 地球人 ...) | 聯絡方式: 04 2615-3117 #1111 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20220726 | 結束日期: 20220802 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: Lyw劉曜瑋青年國際志工基金會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 伊娃.索拉什(Ewa Solarz)文; 羅伯特.查伊卡(Robert Czajka)圖; 陳音卉譯 | 出版機構: 親子天下 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 72 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786264060165 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)符沁瑜;(中華民國)宮能安;(中華民國)蔡懿佳;(中華民國)Allegro Chamber Ensemble捷音室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/30 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)符沁瑜;(中華民國)宮能安;(中華民國)蔡懿佳;(中華民國)Allegro Chamber Ensemble捷音室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/30 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)符沁瑜;(中華民國)宮能安;(中華民國)蔡懿佳;(中華民國)Allegro Chamber Ensemble捷音室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/30 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)Kyogorogoro | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 04 2615-3117 #1111 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20220726 | 結束日期: 20220802 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: Lyw劉曜瑋青年國際志工基金會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 伊娃.索拉什(Ewa Solarz)文; 羅伯特.查伊卡(Robert Czajka)圖; 陳音卉譯 | 出版機構: 親子天下 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 72 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786264060165 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)符沁瑜;(中華民國)宮能安;(中華民國)蔡懿佳;(中華民國)Allegro Chamber Ensemble捷音室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/30 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)符沁瑜;(中華民國)宮能安;(中華民國)蔡懿佳;(中華民國)Allegro Chamber Ensemble捷音室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/30 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)符沁瑜;(中華民國)宮能安;(中華民國)蔡懿佳;(中華民國)Allegro Chamber Ensemble捷音室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/30 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)Kyogorogoro | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 地球人 ... ]
根據姓名 楊瓊慧 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 楊瓊慧 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 茗暘有限公司 | 統一編號: 25055972 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 東川電機工業有限公司 | 統一編號: 35192736 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 77500 | 所代表法人: | 鎵世飛股份有限公司 | 統一編號: 90242248 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 茗暘有限公司 | 統一編號: 25055972 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 東川電機工業有限公司 | 統一編號: 35192736 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 77500 | 所代表法人: | 鎵世飛股份有限公司 | 統一編號: 90242248 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊瓊慧 ... ]
名稱 地球人 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 地球人)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
地球人事業有限公司 臺北市松山區光復北路11巷87號1樓 | 陳福堂 | 86135392 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-20) |
迷你地球人餐飲店 臺南市中西區五妃里南寧街2號1樓 | 趙鸞美 | 17200853 | 核准設立 - 合夥 |
地球人品牌行銷有限公司 臺北市南港區南港路3段130巷3弄15號2樓 | 司徒慧瑜 | 50768409 | 核准設立 |
地球人餐飲有限公司 臺北市松山區八德路4段656號4樓 | 司徒慧瑜 | 50768415 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-07) |
嗨地球人工作室 新北市中和區中山路3段32巷2弄13之1號(2樓) | 劉宛容 | 82113185 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098121946) |
愛月亮的地球人有限公司 新北市三重區重新路1段84號(3樓) | 張菀芸 | 82909156 | 核准設立 |
早安地球人坊 新北市蘆洲區民族路302號(1樓) | 吳俊良 | 91731814 | 核准設立 - 獨資 |
一個地球人工作室 宜蘭縣五結鄉孝威村孝威二路65巷26號二樓 | 魏子皓 | 92496458 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120900506) |
地球人事業有限公司 登記地址: 臺北市松山區光復北路11巷87號1樓 | 負責人: 陳福堂 | 統編: 86135392 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-20) |
迷你地球人餐飲店 登記地址: 臺南市中西區五妃里南寧街2號1樓 | 負責人: 趙鸞美 | 統編: 17200853 | 核准設立 - 合夥 |
地球人品牌行銷有限公司 登記地址: 臺北市南港區南港路3段130巷3弄15號2樓 | 負責人: 司徒慧瑜 | 統編: 50768409 | 核准設立 |
地球人餐飲有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段656號4樓 | 負責人: 司徒慧瑜 | 統編: 50768415 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-07) |
嗨地球人工作室 登記地址: 新北市中和區中山路3段32巷2弄13之1號(2樓) | 負責人: 劉宛容 | 統編: 82113185 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098121946) |
愛月亮的地球人有限公司 登記地址: 新北市三重區重新路1段84號(3樓) | 負責人: 張菀芸 | 統編: 82909156 | 核准設立 |
早安地球人坊 登記地址: 新北市蘆洲區民族路302號(1樓) | 負責人: 吳俊良 | 統編: 91731814 | 核准設立 - 獨資 |
一個地球人工作室 登記地址: 宜蘭縣五結鄉孝威村孝威二路65巷26號二樓 | 負責人: 魏子皓 | 統編: 92496458 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120900506) |
[ 查詢所有 地球人 ... ]
姓名 楊瓊慧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 楊瓊慧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
茗暘有限公司 臺中市北屯區文心路四段955號10樓之2 | 楊瓊慧 | 25055972 | 核准設立 |
東川電機工業有限公司 新北市三重區光復路2段167號 | 楊瓊慧 | 35192736 | 核准設立 |
松筑商行 臺中市東區新庄里和平街181號1樓 | 楊瓊慧 | 99663732 | 核准設立 - 獨資 |
茗暘有限公司 登記地址: 臺中市北屯區文心路四段955號10樓之2 | 負責人: 楊瓊慧 | 統編: 25055972 | 核准設立 |
東川電機工業有限公司 登記地址: 新北市三重區光復路2段167號 | 負責人: 楊瓊慧 | 統編: 35192736 | 核准設立 |
松筑商行 登記地址: 臺中市東區新庄里和平街181號1樓 | 負責人: 楊瓊慧 | 統編: 99663732 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
|