陳幸
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳幸的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是同巨建築開發股份有限公司, 統一編號是54024015.
董監事資料集 資料集的 陳幸 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳幸 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 同巨建築開發股份有限公司 | 統一編號: 54024015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 同巨建築開發股份有限公司 | 統一編號: 54024015 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 同巨建築開發股份有限公司 | 統一編號: 54024015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 同巨建築開發股份有限公司 | 統一編號: 54024015 |
[ 搜尋所有相關: 陳幸 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54024015 | 電話號碼: 02-29187730 | 新北市新店區德正街29號2樓 |
統一編號: 54024015 | 電話號碼: 02-29187730 | 新北市新店區德正街29號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳幸 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 同巨建築開發 資料。
[ 搜尋所有 同巨建築開發 ... ]
根據姓名 陳幸 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳幸 ...) | (中華民國)陳幸婉 | 活動起始日期: 2024/09/12 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳幸婉 | 活動起始日期: 2024/09/12 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳夏雨、陳幸婉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳夏雨、陳幸婉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳幸婉 | 活動起始日期: 2024/09/12 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳幸婉 | 活動起始日期: 2024/09/12 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳夏雨、陳幸婉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳夏雨、陳幸婉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳幸 ... ]
名稱 同巨建築開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 同巨建築開發)
同巨建築開發股份有限公司 登記地址: 新北市新店區德正街29號2樓 | 負責人: 崔懿韜 | 統編: 54024015 | 核准設立 |
姓名 陳幸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳幸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
幸福商號 屏東縣屏東市斯文里北區零售市場肉類第六二號 | 陳幸幸 | 90962392 | 核准設立 - 獨資 |
幸之粽企業社 新北市永和區福和路7巷10弄22號3樓 | 陳幸芬 | 02436613 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118145520) |
幸主機車行 臺東縣成功鎮三民里中山路二十二鄰一五五號一樓 | 陳幸主 | 12061620 | 核准設立 - 獨資 |
幸美服飾店 臺中市西區中興里中美街298號一樓 | 陳幸娟 | 14974101 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120871843) |
幸枝商號 臺南市下營區下營里848號 | 姜陳幸枝 | 72197951 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110029131) |
幸芬時尚精品服飾 臺中市西屯區西墩里光明路57之18號1樓 | 陳幸芬 | 72522252 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070863892) |
幸物所 嘉義市西區永和里康樂街414巷7號一樓 | 陳幸敏 | 92377191 | 核准設立 - 獨資 |
陳幸裕自營計程車行 新北市中和區連城路265巷14弄7之2號 | 陳幸裕 | 34379024 | 核准設立 - 獨資 |
幸福商號 登記地址: 屏東縣屏東市斯文里北區零售市場肉類第六二號 | 負責人: 陳幸幸 | 統編: 90962392 | 核准設立 - 獨資 |
幸之粽企業社 登記地址: 新北市永和區福和路7巷10弄22號3樓 | 負責人: 陳幸芬 | 統編: 02436613 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118145520) |
幸主機車行 登記地址: 臺東縣成功鎮三民里中山路二十二鄰一五五號一樓 | 負責人: 陳幸主 | 統編: 12061620 | 核准設立 - 獨資 |
幸美服飾店 登記地址: 臺中市西區中興里中美街298號一樓 | 負責人: 陳幸娟 | 統編: 14974101 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120871843) |
幸枝商號 登記地址: 臺南市下營區下營里848號 | 負責人: 姜陳幸枝 | 統編: 72197951 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110029131) |
幸芬時尚精品服飾 登記地址: 臺中市西屯區西墩里光明路57之18號1樓 | 負責人: 陳幸芬 | 統編: 72522252 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070863892) |
幸物所 登記地址: 嘉義市西區永和里康樂街414巷7號一樓 | 負責人: 陳幸敏 | 統編: 92377191 | 核准設立 - 獨資 |
陳幸裕自營計程車行 登記地址: 新北市中和區連城路265巷14弄7之2號 | 負責人: 陳幸裕 | 統編: 34379024 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳幸 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
|