陳益華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳益華的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是永千有限公司, 統一編號是54024079.
根據名稱 永千 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 永千 ...) | 級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 邊武(活動於14世紀中葉),祖籍隴西(今甘肅定西市),本籍浙江定海。字伯京,號玉簑漁者、甬東生。與郭畀同為中書掾吏,在閩地任帥府參謀。行草學鮮于樞,又善畫墨戲花鳥。
此冊作於至正元年(1341),結... | 保存現狀: 完整良好。 @ 文資局古物 |
| | 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/24 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/24 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)謝珀欽師生 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 邊武(活動於14世紀中葉),祖籍隴西(今甘肅定西市),本籍浙江定海。字伯京,號玉簑漁者、甬東生。與郭畀同為中書掾吏,在閩地任帥府參謀。行草學鮮于樞,又善畫墨戲花鳥。
此冊作於至正元年(1341),結... | 保存現狀: 完整良好。 @ 文資局古物 |
| 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/24 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/24 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)謝珀欽師生 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 永千 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3200000 | 所代表法人: | 金恭企業有限公司 | 統一編號: 81172946 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3200000 | 所代表法人: | 金恭企業有限公司 | 統一編號: 81172946 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳益華 ... ]
永千實業股份有限公司 | 地址: 新北市三重區三光街52號6樓 | 電話: 02-2986-7981 |
永千電機企業社 | 地址: 新北市泰山區美寧街1號1樓 | 電話: 02-2909-1461 |
名稱 永千 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 永千)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永千有限公司 新北市三峽區學成路343號6樓 | 陳益華 | 54024079 | 核准設立 |
永千電機企業社 新北市泰山區美寧街1號 | 許添生 | 73780714 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118161466) |
永千鑫精密科技有限公司 臺中市大甲區武陵里文曲路316巷9號 | 李燕焙 | 85080790 | 核准設立 |
永千企業社 宜蘭縣員山鄉員山村金山西路196巷81號一樓 | 張博堯 | 87377740 | 核准設立 - 獨資 |
永千鐵工廠 苗栗縣公館鄉五谷村一鄰二二之二號 | 張永基 | 49790109 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
永千利企業有限公司 新北市樹林區龍興街14巷5號4樓 | | 28563402 | 解散 (文號: 2010-12-31 北府經登字 第0993180939號) |
永千煌塑膠廠工業有限公司 新北市泰山區工專路27號 | | 33739113 | 撤銷 |
永千實業有限公司 新北市三重區貴陽街33號 | | 34424371 | 解散 (文號: 2009-8-13 經授中字 第0983285841號) |
永千有限公司 登記地址: 新北市三峽區學成路343號6樓 | 負責人: 陳益華 | 統編: 54024079 | 核准設立 |
永千電機企業社 登記地址: 新北市泰山區美寧街1號 | 負責人: 許添生 | 統編: 73780714 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118161466) |
永千鑫精密科技有限公司 登記地址: 臺中市大甲區武陵里文曲路316巷9號 | 負責人: 李燕焙 | 統編: 85080790 | 核准設立 |
永千企業社 登記地址: 宜蘭縣員山鄉員山村金山西路196巷81號一樓 | 負責人: 張博堯 | 統編: 87377740 | 核准設立 - 獨資 |
永千鐵工廠 登記地址: 苗栗縣公館鄉五谷村一鄰二二之二號 | 負責人: 張永基 | 統編: 49790109 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
永千利企業有限公司 登記地址: 新北市樹林區龍興街14巷5號4樓 | 統編: 28563402 | 解散 (文號: 2010-12-31 北府經登字 第0993180939號) |
永千煌塑膠廠工業有限公司 登記地址: 新北市泰山區工專路27號 | 統編: 33739113 | 撤銷 |
永千實業有限公司 登記地址: 新北市三重區貴陽街33號 | 統編: 34424371 | 解散 (文號: 2009-8-13 經授中字 第0983285841號) |
[ 查詢所有 永千 ... ]
姓名 陳益華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 陳益華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金恭企業有限公司 高雄市小港區中鋼路56號3樓 | 陳益華 | 81172946 | 核准設立 |
天匠企業社 臺中市大甲區新美里興安路31巷72號1樓 | 陳益華 | 87136813 | 核准設立 - 獨資 |
金恭企業有限公司 登記地址: 高雄市小港區中鋼路56號3樓 | 負責人: 陳益華 | 統編: 81172946 | 核准設立 |
天匠企業社 登記地址: 臺中市大甲區新美里興安路31巷72號1樓 | 負責人: 陳益華 | 統編: 87136813 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
|