侯佑霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名侯佑霖的職稱是董事長, 持有股份數是5510000, 所代表法人是亞果遊艇開發股份有限公司, 公司名稱是樂活海洋休閒股份有限公司, 統一編號是54059724.
董監事資料集 資料集的 侯佑霖 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 侯佑霖 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 117500 | 所代表法人: | 樂活海洋休閒股份有限公司 | 統一編號: 54059724 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5510000 | 所代表法人: 亞果遊艇開發股份有限公司 | 樂活海洋休閒股份有限公司 | 統一編號: 54059724 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樂活海洋休閒股份有限公司 | 統一編號: 54059724 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 117500 | 所代表法人: | 樂活海洋休閒股份有限公司 | 統一編號: 54059724 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5510000 | 所代表法人: 亞果遊艇開發股份有限公司 | 樂活海洋休閒股份有限公司 | 統一編號: 54059724 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樂活海洋休閒股份有限公司 | 統一編號: 54059724 |
[ 搜尋所有相關: 侯佑霖 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54059724 | 電話號碼: 06-2998099 | 臺南市安平區國平里新港路2段769號 |
統一編號: 54059724 | 電話號碼: 06-2998099 | 臺南市安平區國平里新港路2段769號 |
[ 搜尋所有相關: 侯佑霖 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 樂活海洋休閒 資料。
[ 搜尋所有 樂活海洋休閒 ... ]
根據姓名 侯佑霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 侯佑霖 ...) | 電話: (06)2552121 | 許可證起始日: 20230319 | 許可證終止日: 20250318 | 負責人姓名: 侯佑霖 | 機構地址: 臺南市安南區長溪路二段455號3樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 電話: 06-2226533 | 許可證起始日: 20031222 | 許可證終止日: 20051221 | 負責人姓名: 侯佑霖 | 機構地址: 臺 | 終止營業日期: 20051222 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 電話: 03-3603555 | 許可證起始日: 20221106 | 許可證終止日: 20241105 | 負責人姓名: 侯佑霖 | 機構地址: 桃園市桃園區文中里力行路521號3樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 電話: (06)2552121 | 許可證起始日: 20231212 | 許可證終止日: 20251211 | 負責人姓名: 侯佑霖 | 機構地址: 臺南市安南區長溪路2段455號1樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 電話: 02-87720568 | 許可證起始日: 20120914 | 許可證終止日: 20140913 | 負責人姓名: 侯佑霖 | 機構地址: 臺北市松山區八德路2段374號12樓及12樓之1 | 終止營業日期: 20140913 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 總機電話: (02)8183-3888 | 公司代號: 2719 | 產業別: 16 | 營利事業統一編號: 80355209 | 住址: 台北市中山區民生東路二段161、163號7樓 | 董事長: 侯佑霖 | 成立日期: 20030224 | 出表日期: 1130917 @ 上櫃公司基本資料 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照ABC據點 |
電話: (06)2552121 | 許可證起始日: 20230319 | 許可證終止日: 20250318 | 負責人姓名: 侯佑霖 | 機構地址: 臺南市安南區長溪路二段455號3樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
電話: 06-2226533 | 許可證起始日: 20031222 | 許可證終止日: 20051221 | 負責人姓名: 侯佑霖 | 機構地址: 臺 | 終止營業日期: 20051222 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
電話: 03-3603555 | 許可證起始日: 20221106 | 許可證終止日: 20241105 | 負責人姓名: 侯佑霖 | 機構地址: 桃園市桃園區文中里力行路521號3樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
電話: (06)2552121 | 許可證起始日: 20231212 | 許可證終止日: 20251211 | 負責人姓名: 侯佑霖 | 機構地址: 臺南市安南區長溪路2段455號1樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
電話: 02-87720568 | 許可證起始日: 20120914 | 許可證終止日: 20140913 | 負責人姓名: 侯佑霖 | 機構地址: 臺北市松山區八德路2段374號12樓及12樓之1 | 終止營業日期: 20140913 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
總機電話: (02)8183-3888 | 公司代號: 2719 | 產業別: 16 | 營利事業統一編號: 80355209 | 住址: 台北市中山區民生東路二段161、163號7樓 | 董事長: 侯佑霖 | 成立日期: 20030224 | 出表日期: 1130917 @ 上櫃公司基本資料 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 侯佑霖 ... ]
名稱 樂活海洋休閒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 樂活海洋休閒)
樂活海洋休閒股份有限公司 登記地址: 臺南市安平區國平里新港路2段769號 | 負責人: 侯佑霖 | 統編: 54059724 | 核准設立 |
姓名 侯佑霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 侯佑霖)
利豐國際股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區文中里力行路521號(3樓) | 負責人: 侯佑霖 | 統編: 16626022 | 核准設立 |
玉雨投資有限公司 登記地址: 臺南市永康區鹽行里永安路203號2樓 | 負責人: 侯佑霖 | 統編: 24913147 | 核准設立 |
萬通國際人力開發股份有限公司 登記地址: 臺南市安南區長溪路2段455號1樓 | 負責人: 侯佑霖 | 統編: 28031525 | 核准設立 |
三興管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺南市南區新昌里樹林街2段253號2樓之3 | 負責人: 侯佑霖 | 統編: 45895904 | 核准設立 |
萬通人力資源顧問股份有限公司永康分公司 登記地址: 臺南市安南區長溪路2段455號1樓 | 負責人: 侯佑霖 | 統編: 53102569 | 核准設立 |
星購網行銷股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民生東路2段161號7樓 | 負責人: 侯佑霖 | 統編: 53930530 | 核准設立 |
亞果遊艇開發股份有限公司 登記地址: 臺南市安平區國平里新港路二段777號 | 負責人: 侯佑霖 | 統編: 54636681 | 核准設立 |
[ 查詢所有 侯佑霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
|