郭瑞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭瑞的職稱是董事, 持有股份數是10000000, 公司名稱是勤謹有限公司, 統一編號是54070805.
| 統一編號: 54070805 | 電話號碼: 06-2721600#32 | 臺南市永康區崑山里崑大路201巷18弄15號 |
統一編號: 54070805 | 電話號碼: 06-2721600#32 | 臺南市永康區崑山里崑大路201巷18弄15號 |
[ 搜尋所有相關: 郭瑞 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 勤謹 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 勤謹 ...) | 開放時間: 全天開放 | | 電話: 886-6-6876776 | 地址: 臺南市732白河區 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: +886-6-6876776 | 開放時間: 全天開放 | 分類: 生態教育 | 732 臺南市白河區 @ 臺南景點 |
| 統一編號: 50898493 | 核准日期: 20181123 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 勤謹精密有限公司 | 統一編號: 42674549 @ 董監事資料集 |
開放時間: 全天開放 | | 電話: 886-6-6876776 | 地址: 臺南市732白河區 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
電話: +886-6-6876776 | 開放時間: 全天開放 | 分類: 生態教育 | 732 臺南市白河區 @ 臺南景點 |
統一編號: 50898493 | 核准日期: 20181123 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 勤謹精密有限公司 | 統一編號: 42674549 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 勤謹 ... ]
根據姓名 郭瑞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭瑞 ...) | (中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)趙世傳;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;... | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/06/05 | 折扣資訊: 研習費每班1,500元,本府員工或本府志工憑證明文件享8折優惠1,200元。 @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)趙世傳;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;... | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/06/05 | 折扣資訊: 研習費每班1,500元,本府員工或本府志工憑證明文件享8折優惠1,200元。 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;(中華民國)尤豐勳;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;(中華民國)尤豐勳;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 潘羽祐 | 臺北市 | 場域: 廣場 | 10091臺北市中正區汀州路3段230巷 @ 文化部公共藝術 |
| 林舜龍 | 臺北市 | 場域: 廣場 | 10091臺北市中正區汀州路3段230巷 @ 文化部公共藝術 |
| 張惠蘭 | 臺北市 | 場域: 其他 | 10091臺北市中正區汀州路3段230巷 @ 文化部公共藝術 |
| 潘一如 | 臺北市 | 場域: 廣場 | 10091臺北市中正區汀州路 3 段 230 巷 14 弄 2 號至 73 號、福和段 2 小段 695、695-1 號 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)趙世傳;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;... | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/06/05 | 折扣資訊: 研習費每班1,500元,本府員工或本府志工憑證明文件享8折優惠1,200元。 @ 講座資訊 |
(中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)趙世傳;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;... | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/06/05 | 折扣資訊: 研習費每班1,500元,本府員工或本府志工憑證明文件享8折優惠1,200元。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;(中華民國)尤豐勳;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;(中華民國)尤豐勳;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
潘羽祐 | 臺北市 | 場域: 廣場 | 10091臺北市中正區汀州路3段230巷 @ 文化部公共藝術 |
林舜龍 | 臺北市 | 場域: 廣場 | 10091臺北市中正區汀州路3段230巷 @ 文化部公共藝術 |
張惠蘭 | 臺北市 | 場域: 其他 | 10091臺北市中正區汀州路3段230巷 @ 文化部公共藝術 |
潘一如 | 臺北市 | 場域: 廣場 | 10091臺北市中正區汀州路 3 段 230 巷 14 弄 2 號至 73 號、福和段 2 小段 695、695-1 號 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 郭瑞 ... ]
名稱 勤謹 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 勤謹)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
勤謹精密有限公司 臺中市太平區豐年里大源十三街26之11號1樓 | 陳福文 | 42674549 | 核准設立 |
勤謹智能有限公司 臺北市中山區林森北路308號14樓之2 | 柯慶德 | 50898493 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-20) |
勤謹有限公司 臺南市永康區崑山里崑大路201巷18弄15號 | 郭瑞 | 54070805 | 核准設立 |
勤謹精密有限公司 登記地址: 臺中市太平區豐年里大源十三街26之11號1樓 | 負責人: 陳福文 | 統編: 42674549 | 核准設立 |
勤謹智能有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路308號14樓之2 | 負責人: 柯慶德 | 統編: 50898493 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-20) |
勤謹有限公司 登記地址: 臺南市永康區崑山里崑大路201巷18弄15號 | 負責人: 郭瑞 | 統編: 54070805 | 核准設立 |
姓名 郭瑞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郭瑞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
郭瑞林自營計程車行 新北市土城區延吉街231號3樓 | 郭瑞林 | 01870595 | 核准設立 - 獨資 |
郭瑞福自營計程車行 高雄市鳳山區武漢里漢泰路中街100巷10弄39號 | 郭瑞福 | 85850994 | 核准設立 - 獨資 |
郭瑞成自營計程車行 臺北市士林區社子街22巷65弄14號2樓 | 郭瑞成 | 01823876 | 撤銷 - 獨資 |
郭瑞城自營計程車 臺北市士林區洲美街115巷10號 | 郭瑞城 | 01836083 | 核准設立 - 獨資 |
郭瑞津自營計程車行 高雄市小港區山明里鳳福路38巷12之1號2樓 | 郭瑞津 | 06698166 | 歇業 - 獨資 |
美商郭瑪瑞有限公司 臺北市大安區忠孝東路3段54號2樓之1 | 郭瑞恩 | 83523861 | 核准登記 |
玫瑰牛有限公司 高雄市前鎮區瑞隆路140號2樓 | 郭瑞哲 | 90503159 | 核准設立 |
郭家莊麻油雞 新北市蘆洲區長榮路692之1號(2樓) | 郭瑞騰 | 87519500 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118155956) |
郭瑞林自營計程車行 登記地址: 新北市土城區延吉街231號3樓 | 負責人: 郭瑞林 | 統編: 01870595 | 核准設立 - 獨資 |
郭瑞福自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區武漢里漢泰路中街100巷10弄39號 | 負責人: 郭瑞福 | 統編: 85850994 | 核准設立 - 獨資 |
郭瑞成自營計程車行 登記地址: 臺北市士林區社子街22巷65弄14號2樓 | 負責人: 郭瑞成 | 統編: 01823876 | 撤銷 - 獨資 |
郭瑞城自營計程車 登記地址: 臺北市士林區洲美街115巷10號 | 負責人: 郭瑞城 | 統編: 01836083 | 核准設立 - 獨資 |
郭瑞津自營計程車行 登記地址: 高雄市小港區山明里鳳福路38巷12之1號2樓 | 負責人: 郭瑞津 | 統編: 06698166 | 歇業 - 獨資 |
美商郭瑪瑞有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路3段54號2樓之1 | 負責人: 郭瑞恩 | 統編: 83523861 | 核准登記 |
玫瑰牛有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區瑞隆路140號2樓 | 負責人: 郭瑞哲 | 統編: 90503159 | 核准設立 |
郭家莊麻油雞 登記地址: 新北市蘆洲區長榮路692之1號(2樓) | 負責人: 郭瑞騰 | 統編: 87519500 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118155956) |
[ 查詢所有 郭瑞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
|