姓名Yu Wen Ying的職稱是董事, 持有股份數是24975000, 公司名稱是宇文投資有限公司, 統一編號是54080634.
根據名稱 宇文投資 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 宇文投資 ...) | 統一編號: 83122850 | 核准日期: 20200921 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: 宇文投資有限公司 | 全仕通實業股份有限公司 | 統一編號: 23968994 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 智宇文投資有限公司 | 統一編號: 83122850 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 34500000 | 所代表法人: 智宇文投資有限公司 | 智聯視科技股份有限公司 | 統一編號: 83774206 @ 董監事資料集 |
統一編號: 83122850 | 核准日期: 20200921 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: 宇文投資有限公司 | 全仕通實業股份有限公司 | 統一編號: 23968994 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 智宇文投資有限公司 | 統一編號: 83122850 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 34500000 | 所代表法人: 智宇文投資有限公司 | 智聯視科技股份有限公司 | 統一編號: 83774206 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 宇文投資 ... ]
根據姓名 Yu Wen Ying 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 Yu Wen Ying ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000000 | 所代表法人: 薩摩亞商超利有限公司(SUPREME PROFIT LIMITED) | 超利國際股份有限公司 | 統一編號: 24902752 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 85680000 | 所代表法人: 佳帆控股有限公司 Best Sail Holdings Limited | 佳帆環球實業有限公司 | 統一編號: 83162629 @ 董監事資料集 |
| 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署資源循環辦公室 | 新聞發布日期: 2023-05-29 17:22:00 | 新聞編號: 20230529172359 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 作者: Igli Arapi, Tanya Baily, Malcolm Carver, Chia-Jung Chang(張家荣), Chi-Yun Chang(張綺芸), Hsu-Kuang Chang(張... | 出版機構: 師大 | 版次: | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 128 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7048-72-6 (平裝, NT$1000, 128面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: author Chi,Li-Chiu, Lan,Yi-Chen, Tsai,Wen-Yi, Tsai,Yu-Chen; illustrator Lee,Mei-Ying, Jiang,xin mi | 出版機構: 國匠科技 | 版次: 1st ed. | 預訂出版日: 109/12 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 23 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-99138-1-2 (平裝, NT$300, 23面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000000 | 所代表法人: 薩摩亞商超利有限公司(SUPREME PROFIT LIMITED) | 超利國際股份有限公司 | 統一編號: 24902752 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 85680000 | 所代表法人: 佳帆控股有限公司 Best Sail Holdings Limited | 佳帆環球實業有限公司 | 統一編號: 83162629 @ 董監事資料集 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署資源循環辦公室 | 新聞發布日期: 2023-05-29 17:22:00 | 新聞編號: 20230529172359 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
作者: Igli Arapi, Tanya Baily, Malcolm Carver, Chia-Jung Chang(張家荣), Chi-Yun Chang(張綺芸), Hsu-Kuang Chang(張... | 出版機構: 師大 | 版次: | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 128 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7048-72-6 (平裝, NT$1000, 128面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: author Chi,Li-Chiu, Lan,Yi-Chen, Tsai,Wen-Yi, Tsai,Yu-Chen; illustrator Lee,Mei-Ying, Jiang,xin mi | 出版機構: 國匠科技 | 版次: 1st ed. | 預訂出版日: 109/12 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 23 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-99138-1-2 (平裝, NT$300, 23面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 Yu Wen Ying ... ]
名稱 宇文投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 宇文投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宇文投資有限公司 臺南市安平區安平路500巷17弄45號1樓 | Yu Wen Ying | 54080634 | 核准設立 |
智宇文投資有限公司 新竹市東區中央路331巷64號(一樓) | 張敦凱 | 83122850 | 核准設立 |
宇文投資有限公司 登記地址: 臺南市安平區安平路500巷17弄45號1樓 | 負責人: Yu Wen Ying | 統編: 54080634 | 核准設立 |
智宇文投資有限公司 登記地址: 新竹市東區中央路331巷64號(一樓) | 負責人: 張敦凱 | 統編: 83122850 | 核准設立 |
姓名 Yu Wen Ying 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 Yu Wen Ying)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
超利國際股份有限公司 臺南市永康區六合里中華路425號8樓之1 | Yu Wen Ying | 24902752 | 核准設立 |
科恩斯國際投資股份有限公司 臺南市永康區六合里中華路425號8樓之7 | Yu Wen Ying | 54083479 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-25) |
佳帆環球實業有限公司 臺南市永康區六合里中華路425號8樓之3 | Yu Wen Ying | 83162629 | 核准設立 |
超利國際股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區六合里中華路425號8樓之1 | 負責人: Yu Wen Ying | 統編: 24902752 | 核准設立 |
科恩斯國際投資股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區六合里中華路425號8樓之7 | 負責人: Yu Wen Ying | 統編: 54083479 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-25) |
佳帆環球實業有限公司 登記地址: 臺南市永康區六合里中華路425號8樓之3 | 負責人: Yu Wen Ying | 統編: 83162629 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
與Yu Wen Ying同分類的董監事資料集
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
|