施柏男
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名施柏男的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是電時代創意顧問有限公司, 統一編號是54080825.
| 統一編號: 54080825 | 電話號碼: 07-3335070 | 臺南市安南區南興里公學路5段675號1樓 |
統一編號: 54080825 | 電話號碼: 07-3335070 | 臺南市安南區南興里公學路5段675號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 施柏男 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 電時代創意顧問 資料。
[ 搜尋所有 電時代創意顧問 ... ]
根據姓名 施柏男 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 施柏男 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2871885 | 機構負責人姓名: 施柏男 | 機構代碼: BG1400003 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市安南區南興里安興街435巷2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2871885 | 機構負責人姓名: 施柏男 | 機構代碼: BG1400003 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市安南區南興里安興街435巷2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2871885 | 機構負責人姓名: 施柏男 | 機構代碼: BG1400003 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市安南區南興里安興街435巷2號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2872198 | 機構負責人姓名: 施柏男 | 機構代碼: BF1400194 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安南區南興里安興街435巷2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-2872198 | 機構負責人姓名: 施柏男 | 機構代碼: BF1400194 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安南區南興里安興街435巷2號 @ 長照ABC據點 |
| 統一編號: 47756935 | 廠商地址: 臺南市安南區安興街435巷2號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: A111016 | 採購單位: 經濟部水利署第六河川局 | 採購案: 111年度曾文溪國姓橋安順堤防學東及南興里區段維護管理工作 | 根據: 12 因可歸責於廠商之事由,致解除或終止契約,情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1110906 00:00 | 有效期間: 3個月 | 到期日期: 1111205 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 電話: 06-2871885 | 理事長: 施柏男 | 臺南市安南區安興街435巷2號 @ 臺南市社區發展協會名冊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2871885 | 機構負責人姓名: 施柏男 | 機構代碼: BG1400003 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市安南區南興里安興街435巷2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2871885 | 機構負責人姓名: 施柏男 | 機構代碼: BG1400003 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市安南區南興里安興街435巷2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2871885 | 機構負責人姓名: 施柏男 | 機構代碼: BG1400003 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市安南區南興里安興街435巷2號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2872198 | 機構負責人姓名: 施柏男 | 機構代碼: BF1400194 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安南區南興里安興街435巷2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-2872198 | 機構負責人姓名: 施柏男 | 機構代碼: BF1400194 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安南區南興里安興街435巷2號 @ 長照ABC據點 |
統一編號: 47756935 | 廠商地址: 臺南市安南區安興街435巷2號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: A111016 | 採購單位: 經濟部水利署第六河川局 | 採購案: 111年度曾文溪國姓橋安順堤防學東及南興里區段維護管理工作 | 根據: 12 因可歸責於廠商之事由,致解除或終止契約,情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1110906 00:00 | 有效期間: 3個月 | 到期日期: 1111205 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
電話: 06-2871885 | 理事長: 施柏男 | 臺南市安南區安興街435巷2號 @ 臺南市社區發展協會名冊 |
[ 搜尋所有 施柏男 ... ]
名稱 電時代創意顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 電時代創意顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
電時代創意顧問有限公司 臺南市安南區南興里公學路五段675號1樓 | 施柏男 | 54080825 | 核准設立 |
電時代創意顧問有限公司 登記地址: 臺南市安南區南興里公學路五段675號1樓 | 負責人: 施柏男 | 統編: 54080825 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|