黃麗如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃麗如的職稱是董事長, 持有股份數是1485000, 公司名稱是好室生活投資股份有限公司, 統一編號是54086378.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 好室生活投資股份有限公司 | 統一編號: 54086378 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 好室生活投資股份有限公司 | 統一編號: 54086378 |
[ 搜尋所有相關: 黃麗如 @ 董監事資料集 ]
無其他 好室生活投資 資料。
[ 搜尋所有 好室生活投資 ... ]
根據姓名 黃麗如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃麗如 ...) | (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃麗如 ... ]
名稱 好室生活投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 好室生活投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
好室生活投資股份有限公司 臺南市歸仁區崙頂里高發三路1段32號1樓 | 黃麗如 | 54086378 | 核准設立 |
好室生活投資股份有限公司 登記地址: 臺南市歸仁區崙頂里高發三路1段32號1樓 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 54086378 | 核准設立 |
姓名 黃麗如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃麗如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正如企業社 桃園市八德區大愛里重慶街86巷1號 | 黃麗如 | 41036988 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039011478) |
如如商行 宜蘭縣宜蘭市大新里林森路191-1號 | 黃麗如 | 91140212 | 核准設立 - 獨資 |
如願商行 宜蘭縣宜蘭市中興里林森路191-1號一樓 | 黃麗如 | 91640125 | 核准設立 - 獨資 |
麗盛商行 新北市三重區大同南路19巷23號(1樓) | 黃麗如 | 72669847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068124699) |
如意企業社 雲林縣二崙鄉油車村山子門九之二號 | 黃麗如 | 14152082 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030109606) |
天生麗質服飾店 新北市板橋區府中路49號1樓 | 黃麗如 | 01946883 | 歇業 - 獨資 |
杜鵑城企業社 臺北市大安區新生南路3段100號4樓 | 黃麗如 | 05153145 | 歇業 - 獨資 |
鈺昌企業社 高雄市岡山區協榮里仁壽南路52號4樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 黃麗如 | 09557703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461232800) |
正如企業社 登記地址: 桃園市八德區大愛里重慶街86巷1號 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 41036988 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039011478) |
如如商行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市大新里林森路191-1號 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 91140212 | 核准設立 - 獨資 |
如願商行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市中興里林森路191-1號一樓 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 91640125 | 核准設立 - 獨資 |
麗盛商行 登記地址: 新北市三重區大同南路19巷23號(1樓) | 負責人: 黃麗如 | 統編: 72669847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068124699) |
如意企業社 登記地址: 雲林縣二崙鄉油車村山子門九之二號 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 14152082 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030109606) |
天生麗質服飾店 登記地址: 新北市板橋區府中路49號1樓 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 01946883 | 歇業 - 獨資 |
杜鵑城企業社 登記地址: 臺北市大安區新生南路3段100號4樓 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 05153145 | 歇業 - 獨資 |
鈺昌企業社 登記地址: 高雄市岡山區協榮里仁壽南路52號4樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 黃麗如 | 統編: 09557703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461232800) |
[ 查詢所有 黃麗如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|