詹于萱
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名詹于萱的職稱是董事, 持有股份數是490000, 公司名稱是利豐資產管理有限公司, 統一編號是54090041.
根據名稱 利豐資產管理 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 利豐資產管理 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 鉅利豐資產管理有限公司 | 統一編號: 42989415 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永利豐資產管理股份有限公司 | 統一編號: 53115001 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 鉅利豐資產管理有限公司 | 統一編號: 42989415 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永利豐資產管理股份有限公司 | 統一編號: 53115001 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 利豐資產管理 ... ]
根據姓名 詹于萱 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 詹于萱 ...) | (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 08 1 2017 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/詹于萱 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 05 22 2017 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 謙德生物科技有限公司 | 統一編號: 66553925 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 114286 | 所代表法人: | 滬洋科技股份有限公司 | 統一編號: 82824755 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 華韻影像創作有限公司 | 統一編號: 89286540 @ 董監事資料集 |
| 作者: 林志達, 林義森, 楊育青, 陳郁卉, 劉叡, 顧振豪, 朱師右, 陳伍廷, 楊惠雯, 許庭瑄, 葉翰霖, 王睦鈞, 劉翰璋, 湯茹茵, 鄭漢榮, 王仕奇, 詹于萱作 | 出版機構: 數位經濟暨產業發展協會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 296 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269525416 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 08 1 2017 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/詹于萱 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 05 22 2017 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 謙德生物科技有限公司 | 統一編號: 66553925 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 114286 | 所代表法人: | 滬洋科技股份有限公司 | 統一編號: 82824755 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 華韻影像創作有限公司 | 統一編號: 89286540 @ 董監事資料集 |
作者: 林志達, 林義森, 楊育青, 陳郁卉, 劉叡, 顧振豪, 朱師右, 陳伍廷, 楊惠雯, 許庭瑄, 葉翰霖, 王睦鈞, 劉翰璋, 湯茹茵, 鄭漢榮, 王仕奇, 詹于萱作 | 出版機構: 數位經濟暨產業發展協會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 296 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269525416 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 詹于萱 ... ]
名稱 利豐資產管理 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 利豐資產管理)
利豐資產管理有限公司 登記地址: 南投縣竹山鎮大明路473號2樓 | 負責人: 詹于萱 | 統編: 54090041 | 核准設立 |
鉅利豐資產管理有限公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路163號2樓之58 | 負責人: 賴健銘 | 統編: 42989415 | 核准設立 |
永利豐資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路186號1樓 | 負責人: 戴大為 | 統編: 53115001 | 解散 (核准解散日期: 2015-06-22) |
姓名 詹于萱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 詹于萱)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
仟吉生物科技有限公司 高雄市三民區安東街88號 | 詹于萱 | 24990158 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-19) |
老三虱目魚小吃店 基隆市中山區新建里成功二路28號1樓 | 詹于萱 | 30398007 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070002367) |
謙德生物科技有限公司 新北市汐止區莊敬街128號8樓之1 | 詹于萱 | 66553925 | 核准設立 |
樂屋商行 南投縣草屯鎮富寮里富林路一段243巷23號一樓 | 詹于萱 | 87295277 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120004928) |
瑞雅商行 高雄市楠梓區德賢路267巷11號17樓 | 詹于萱 | 87606336 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160577100) |
饌軒小吃店 高雄市鳳山區建國路3段435號1樓 | 詹于萱 | 88072350 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060977700) |
米塔實業社 臺南市六甲區中社里中社169之8號 | 詹于萱 | 89015081 | 核准設立 - 獨資 |
仟吉生物科技有限公司 登記地址: 高雄市三民區安東街88號 | 負責人: 詹于萱 | 統編: 24990158 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-19) |
老三虱目魚小吃店 登記地址: 基隆市中山區新建里成功二路28號1樓 | 負責人: 詹于萱 | 統編: 30398007 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070002367) |
謙德生物科技有限公司 登記地址: 新北市汐止區莊敬街128號8樓之1 | 負責人: 詹于萱 | 統編: 66553925 | 核准設立 |
樂屋商行 登記地址: 南投縣草屯鎮富寮里富林路一段243巷23號一樓 | 負責人: 詹于萱 | 統編: 87295277 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120004928) |
瑞雅商行 登記地址: 高雄市楠梓區德賢路267巷11號17樓 | 負責人: 詹于萱 | 統編: 87606336 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160577100) |
饌軒小吃店 登記地址: 高雄市鳳山區建國路3段435號1樓 | 負責人: 詹于萱 | 統編: 88072350 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060977700) |
米塔實業社 登記地址: 臺南市六甲區中社里中社169之8號 | 負責人: 詹于萱 | 統編: 89015081 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 詹于萱 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
|