鄧文光
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄧文光的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是力匠實業有限公司, 統一編號是54091203.
登記工廠名錄 資料集的 鄧文光 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 鄧文光 ...) | 主要產品: 303汽車零件、312機車及其零件、319未分類其他運輸工具及其零件 | 統一編號: 54091203 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龍潭區高平里高楊南路19巷27號 |
| 主要產品: 312機車及其零件 | 統一編號: 54091203 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市平鎮區北貴里關爺東路6號(1樓) |
主要產品: 303汽車零件、312機車及其零件、319未分類其他運輸工具及其零件 | 統一編號: 54091203 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龍潭區高平里高楊南路19巷27號 |
主要產品: 312機車及其零件 | 統一編號: 54091203 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市平鎮區北貴里關爺東路6號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 鄧文光 @ 登記工廠名錄 ]
| 違反法令: 空氣污染防制法第36條第1項 | 事業名稱: 力匠實業有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。限改日期:112年10月03日。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 已改善完成 | 桃園市 | 裁處時間: 2023-08-29 | 違反時間: 2023-08-23 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第36條第1項 | 事業名稱: 力匠實業有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。限改日期:112年10月03日。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 已改善完成 | 桃園市 | 裁處時間: 2023-08-29 | 違反時間: 2023-08-23 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 54091203 ... ]
| 處分日期: 20210224 | 處分金額或滯納金: 13227 | 公告日期: 20210412 | 處分字號: 保退一字第11069911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20210224 | 處分金額或滯納金: 13227 | 公告日期: 20210412 | 處分字號: 保退一字第11069911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 力匠實業 ... ]
根據姓名 鄧文光 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 鄧文光 ...) | (中華民國)張東海、徐添明、鄧文光、黃燕分 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張東海、徐添明、鄧文光、黃燕分 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 晶光科技股份有限公司 | 統一編號: 85109656 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 川尹機電股份有限公司 | 統一編號: 84222982 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 特利鑽石工業股份有限公司 | 統一編號: 84360128 @ 董監事資料集 |
(中華民國)張東海、徐添明、鄧文光、黃燕分 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張東海、徐添明、鄧文光、黃燕分 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 晶光科技股份有限公司 | 統一編號: 85109656 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 川尹機電股份有限公司 | 統一編號: 84222982 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 特利鑽石工業股份有限公司 | 統一編號: 84360128 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄧文光 ... ]
名稱 力匠實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 力匠實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
力匠實業有限公司 桃園市平鎮區北貴里關爺東路6號(1樓) | 鄧文光 | 54091203 | 核准設立 |
力匠實業有限公司 新北市五股區成泰路一段四九號一樓 | | 86730420 | 撤銷 (文號: 2000-1-31 經89中字 第089659510號) |
力匠實業有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區北貴里關爺東路6號(1樓) | 負責人: 鄧文光 | 統編: 54091203 | 核准設立 |
力匠實業有限公司 登記地址: 新北市五股區成泰路一段四九號一樓 | 統編: 86730420 | 撤銷 (文號: 2000-1-31 經89中字 第089659510號) |
姓名 鄧文光 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鄧文光)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泰興製棉場 花蓮縣玉里鎮中城里光復路九六號 | 鄧文光 | 94677650 | 核准設立 - 獨資 |
泰興製棉場 登記地址: 花蓮縣玉里鎮中城里光復路九六號 | 負責人: 鄧文光 | 統編: 94677650 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
|