邱美紅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱美紅的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是美藝有限公司, 統一編號是54092499.
| 主要產品: 291金屬加工用機械設備、292其他專用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 54092499 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市楊梅區中山里環東路295巷7號(2樓) |
主要產品: 291金屬加工用機械設備、292其他專用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 54092499 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市楊梅區中山里環東路295巷7號(2樓) |
[ 搜尋所有相關: 邱美紅 @ 登記工廠名錄 ]
| 食品業者登錄字號: H-154092499-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54092499 | 桃園市楊梅區中山里環東路295巷7號2樓 |
食品業者登錄字號: H-154092499-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54092499 | 桃園市楊梅區中山里環東路295巷7號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 邱美紅 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 美藝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 美藝 ...) | 國立臺灣美術館 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣美術館 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/10/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/10/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣美術館 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣美術館 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/10/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/10/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 美藝 ... ]
根據姓名 邱美紅 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 邱美紅 ...) | 負責人姓名: 邱美紅 | 統一編號: 97463391 | 所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段293號6樓之2 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 端越有限公司 | 統一編號: 42746558 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 404456 | 所代表法人: | 欣鼎陽建設股份有限公司 | 統一編號: 97463391 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 欣鼎陽建設股份有限公司 | 到職日期: 0860528 | 統一編號: 97463391 @ 公司登記經理人資料集 |
負責人姓名: 邱美紅 | 統一編號: 97463391 | 所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段293號6樓之2 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 端越有限公司 | 統一編號: 42746558 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 404456 | 所代表法人: | 欣鼎陽建設股份有限公司 | 統一編號: 97463391 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 欣鼎陽建設股份有限公司 | 到職日期: 0860528 | 統一編號: 97463391 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 邱美紅 ... ]
唯美藝術美指小鋪(米卡威澎湖分店) | 地址: 澎湖縣馬公市新生路2號2樓 | 電話: 06-926-0312 |
和美藝墅家社區管理委員會 | 地址: 彰化縣和美鎮忠善路41巷1號 | 電話: 04-755-1997 |
私立真善美藝術瑜珈舞蹈美術短期補習班 | 地址: 新北市板橋區陽明街164巷28號2樓 | 電話: 02-8258-6867 |
超美藝術蛋糕 | 地址: 高雄市三民區聯興路36號 | 電話: 07-386-6799 |
美藝書局 | 地址: 台北市大同區天水路14號9樓之6 | 電話: 02-2555-0933 |
髮聖美藝 | 地址: 花蓮縣花蓮市中正路72號 | 電話: 03-835-7702 |
豪美藝苑 | 地址: 台中市西區三民西路58號 | 電話: 04-2371-4172 |
美藝小舖 | 地址: 新北市蘆洲區民族路246號4樓 | 電話: 02-8281-2450 |
海光美藝社 | 地址: 高雄市茄萣區茄萣路二段55號 | 電話: 07-690-2312 |
真善美藝術畫廊有限公司 | 地址: 台北市士林區至誠路二段41號1樓 | 電話: 02-2836-3452 |
名稱 美藝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 美藝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
車美藝專業汽車美容藝坊 桃園市中壢區仁義里中華路二段三六二號一樓 | 邱太和 | 30241929 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119000280) |
羅美藝術有限公司 苗栗縣三義鄉勝興村23鄰水美177巷2弄43號1樓 | 羅廣維 | 24530492 | 核准設立 |
虹美藝術中心有限公司 臺北市大安區信義路4段208號6樓 | 吳美虹 | 53911273 | 核准設立 |
琦美藝術美甲店 臺中市北區新北里一中街160-22號1樓 | 吳晏辰 | 10986169 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030713276) |
卡麗亞美藝工作室 桃園市楊梅區永寧里環南路73號1樓 | 譚莞靜 | 82321509 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089002293) |
艾美藝術指甲工作室 臺南市東區泉南里府連路283號1樓 | 吳佳遙 | 85948786 | 核准設立 - 獨資 |
玩美美藝工作室 高雄市鼓山區華榮路618之3號 | 吳文璿 | 88006036 | 核准設立 - 獨資 |
晶美藝術股份有限公司 臺中市西屯區府會園道157號 | 林光輝 | 50830516 | 核准設立 |
車美藝專業汽車美容藝坊 登記地址: 桃園市中壢區仁義里中華路二段三六二號一樓 | 負責人: 邱太和 | 統編: 30241929 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119000280) |
羅美藝術有限公司 登記地址: 苗栗縣三義鄉勝興村23鄰水美177巷2弄43號1樓 | 負責人: 羅廣維 | 統編: 24530492 | 核准設立 |
虹美藝術中心有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段208號6樓 | 負責人: 吳美虹 | 統編: 53911273 | 核准設立 |
琦美藝術美甲店 登記地址: 臺中市北區新北里一中街160-22號1樓 | 負責人: 吳晏辰 | 統編: 10986169 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030713276) |
卡麗亞美藝工作室 登記地址: 桃園市楊梅區永寧里環南路73號1樓 | 負責人: 譚莞靜 | 統編: 82321509 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089002293) |
艾美藝術指甲工作室 登記地址: 臺南市東區泉南里府連路283號1樓 | 負責人: 吳佳遙 | 統編: 85948786 | 核准設立 - 獨資 |
玩美美藝工作室 登記地址: 高雄市鼓山區華榮路618之3號 | 負責人: 吳文璿 | 統編: 88006036 | 核准設立 - 獨資 |
晶美藝術股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區府會園道157號 | 負責人: 林光輝 | 統編: 50830516 | 核准設立 |
[ 查詢所有 美藝 ... ]
姓名 邱美紅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 邱美紅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美藝有限公司 桃園市楊梅區中山里環東路295巷7號2樓 | 邱美紅 | 54092499 | 核准設立 |
水閣餐廳 臺北市中山區中山北路1段105巷12之6號2樓 | 邱美紅 | 29211124 | 歇業 - 獨資 |
端越有限公司 苗栗縣頭份市忠孝里6鄰長泰街55巷2號1樓 | 邱美紅 | 42746558 | 核准設立 |
奕鮮商行 宜蘭縣羅東鎮義和里康樂巷三0號?????? | 邱美紅 | 78239009 | 撤銷 - 獨資 |
欣鼎陽建設股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段293號6樓之2 | 邱美紅 | 97463391 | 核准設立 |
美藝有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區中山里環東路295巷7號2樓 | 負責人: 邱美紅 | 統編: 54092499 | 核准設立 |
水閣餐廳 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段105巷12之6號2樓 | 負責人: 邱美紅 | 統編: 29211124 | 歇業 - 獨資 |
端越有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市忠孝里6鄰長泰街55巷2號1樓 | 負責人: 邱美紅 | 統編: 42746558 | 核准設立 |
奕鮮商行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮義和里康樂巷三0號?????? | 負責人: 邱美紅 | 統編: 78239009 | 撤銷 - 獨資 |
欣鼎陽建設股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段293號6樓之2 | 負責人: 邱美紅 | 統編: 97463391 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
|