劉玉美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉玉美的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是襲園美術館有限公司, 統一編號是54101265.
根據名稱 襲園美術館 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 襲園美術館 ...) | 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 襲園美術館 ... ]
根據姓名 劉玉美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉玉美 ...) | (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 莊臥龍 Wolong Chuang | 臺中市 | 場域: 醫療院所 | 臺中市衛生局西屯區衛生所Xi-tun Health Center of Taichung City @ 文化部公共藝術 |
| 統一編號: 28564211 | 工廠負責人姓名: 吳劉玉美 | 工廠地址: 彰化縣埔心鄉瓦北村員鹿路一段468巷109號 | 主要產品: 254金屬加工處理 @ 臨時工廠名錄 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/06/24 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉玉美 | 機構代碼: 1X0800072 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市梧棲區民生街2-63號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/02 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 26567003 | 機構負責人姓名: 劉玉美 | 機構代碼: 1X0800072 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市梧棲區民生街2-63號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/04/02 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 26567003 | 機構負責人姓名: 劉玉美 | 機構代碼: 1X0800072 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市梧棲區民生街2-63號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/02 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 26567003 | 機構負責人姓名: 劉玉美 | 機構代碼: 1X0800072 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市梧棲區民生街2-63號 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
莊臥龍 Wolong Chuang | 臺中市 | 場域: 醫療院所 | 臺中市衛生局西屯區衛生所Xi-tun Health Center of Taichung City @ 文化部公共藝術 |
統一編號: 28564211 | 工廠負責人姓名: 吳劉玉美 | 工廠地址: 彰化縣埔心鄉瓦北村員鹿路一段468巷109號 | 主要產品: 254金屬加工處理 @ 臨時工廠名錄 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/06/24 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉玉美 | 機構代碼: 1X0800072 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市梧棲區民生街2-63號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/02 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 26567003 | 機構負責人姓名: 劉玉美 | 機構代碼: 1X0800072 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市梧棲區民生街2-63號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/04/02 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 26567003 | 機構負責人姓名: 劉玉美 | 機構代碼: 1X0800072 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市梧棲區民生街2-63號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/02 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 26567003 | 機構負責人姓名: 劉玉美 | 機構代碼: 1X0800072 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市梧棲區民生街2-63號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 劉玉美 ... ]
名稱 襲園美術館 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 襲園美術館)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
襲園美術館有限公司 桃園市中壢區青埔九街57號 | 劉玉美 | 54101265 | 核准設立 |
襲園美術館有限公司 登記地址: 桃園市中壢區青埔九街57號 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 54101265 | 核准設立 |
姓名 劉玉美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 劉玉美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉寶山銀樓 苗栗縣頭份市和平里4鄰中正路50號 | 劉玉美 | 49711724 | 核准設立 - 獨資 |
仁德美髮沙龍 桃園市中壢區仁祥里仁德四街27號1樓 | 劉玉美 | 31579955 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119013734) |
美美織化企業社 苗栗縣通霄鎮城南里10鄰118號 | 劉玉美 | 21873249 | 核准設立 - 獨資 |
伊娜美容坊 苗栗縣苗栗市建功里27鄰縣府路112號1、2樓 | 劉玉美 | 25205368 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1041002637) |
劉民商號 花蓮縣花蓮市國治里節約街三五號 | 劉玉美 | 94105702 | 歇業 - 獨資 |
御露精品店 臺北市大安區和平東路3段91號2樓 | 劉玉美 | 48727585 | 歇業 - 獨資 |
峯春時理髮廳 嘉義市東區太平里林森東路84號一樓 | 劉玉美 | 76848358 | 歇業 - 獨資 |
玉寶山銀樓 登記地址: 苗栗縣頭份市和平里4鄰中正路50號 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 49711724 | 核准設立 - 獨資 |
仁德美髮沙龍 登記地址: 桃園市中壢區仁祥里仁德四街27號1樓 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 31579955 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119013734) |
美美織化企業社 登記地址: 苗栗縣通霄鎮城南里10鄰118號 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 21873249 | 核准設立 - 獨資 |
伊娜美容坊 登記地址: 苗栗縣苗栗市建功里27鄰縣府路112號1、2樓 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 25205368 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1041002637) |
劉民商號 登記地址: 花蓮縣花蓮市國治里節約街三五號 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 94105702 | 歇業 - 獨資 |
御露精品店 登記地址: 臺北市大安區和平東路3段91號2樓 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 48727585 | 歇業 - 獨資 |
峯春時理髮廳 登記地址: 嘉義市東區太平里林森東路84號一樓 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 76848358 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉玉美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
|