謝錫宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝錫宏的職稱是董事長, 持有股份數是345905, 公司名稱是新幹線汽車股份有限公司, 統一編號是54118842.
董監事資料集 資料集的 謝錫宏 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝錫宏 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 80476 | 所代表法人: | 新幹線汽車股份有限公司 | 統一編號: 54118842 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 172952 | 所代表法人: | 新幹線汽車股份有限公司 | 統一編號: 54118842 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新幹線汽車股份有限公司 | 統一編號: 54118842 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80476 | 所代表法人: | 新幹線汽車股份有限公司 | 統一編號: 54118842 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 172952 | 所代表法人: | 新幹線汽車股份有限公司 | 統一編號: 54118842 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新幹線汽車股份有限公司 | 統一編號: 54118842 |
[ 搜尋所有相關: 謝錫宏 @ 董監事資料集 ]
| 組織識別碼: EB54118842 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-12-01 15:44:30 @ 公文電子交換系統地址簿 |
組織識別碼: EB54118842 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-12-01 15:44:30 @ 公文電子交換系統地址簿 |
[ 搜尋所有 新幹線汽車 ... ]
根據姓名 謝錫宏 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 謝錫宏 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0905-760708 | 機構負責人姓名: 謝錫宏 | 機構代碼: BF0800045 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市新社區福興里美林52-6號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0905-760708 | 機構負責人姓名: 謝錫宏 | 機構代碼: BF0800045 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市新社區福興里美林52-6號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0905-760708 | 機構負責人姓名: 謝錫宏 | 機構代碼: BF0800045 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市新社區福興里美林52-6號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0905-760708 | 機構負責人姓名: 謝錫宏 | 機構代碼: BF0800045 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市新社區福興里美林52-6號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0905-760708 | 機構負責人姓名: 謝錫宏 | 機構代碼: BF0800045 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市新社區福興里美林52-6號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 福壽山雪之露烏龍茶園有限公司 | 統一編號: 24580416 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 26000000 | 所代表法人: | 惠鑽銓國際有限公司 | 統一編號: 28552756 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0905-760708 | 機構負責人姓名: 謝錫宏 | 機構代碼: BF0800045 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市新社區福興里美林52-6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0905-760708 | 機構負責人姓名: 謝錫宏 | 機構代碼: BF0800045 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市新社區福興里美林52-6號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0905-760708 | 機構負責人姓名: 謝錫宏 | 機構代碼: BF0800045 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市新社區福興里美林52-6號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0905-760708 | 機構負責人姓名: 謝錫宏 | 機構代碼: BF0800045 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市新社區福興里美林52-6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0905-760708 | 機構負責人姓名: 謝錫宏 | 機構代碼: BF0800045 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市新社區福興里美林52-6號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 福壽山雪之露烏龍茶園有限公司 | 統一編號: 24580416 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 26000000 | 所代表法人: | 惠鑽銓國際有限公司 | 統一編號: 28552756 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝錫宏 ... ]
名稱 新幹線汽車 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新幹線汽車)
新幹線汽車股份有限公司 登記地址: 臺中市南區三民西路250號 | 負責人: 謝錫宏 | 統編: 54118842 | 核准設立 |
姓名 謝錫宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 謝錫宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏鼎茶莊 臺中市西區公舘里樂群街424號一樓 | 謝錫宏 | 14282016 | 歇業 - 獨資 |
福壽山雪之露烏龍茶園有限公司 臺中市和平區梨山里中正路37號1樓 | 謝錫宏 | 24580416 | 核准設立 |
惠鑽銓國際有限公司 臺中市西區公館里樂群街424號1樓 | 謝錫宏 | 28552756 | 核准設立 |
里長伯茗茶實業有限公司 臺中市西屯區惠來里台中港路二段98之11號 | 謝錫宏 | 54124605 | 解散 (核准解散日期: 2014-08-15) |
宏鼎茶莊 登記地址: 臺中市西區公舘里樂群街424號一樓 | 負責人: 謝錫宏 | 統編: 14282016 | 歇業 - 獨資 |
福壽山雪之露烏龍茶園有限公司 登記地址: 臺中市和平區梨山里中正路37號1樓 | 負責人: 謝錫宏 | 統編: 24580416 | 核准設立 |
惠鑽銓國際有限公司 登記地址: 臺中市西區公館里樂群街424號1樓 | 負責人: 謝錫宏 | 統編: 28552756 | 核准設立 |
里長伯茗茶實業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區惠來里台中港路二段98之11號 | 負責人: 謝錫宏 | 統編: 54124605 | 解散 (核准解散日期: 2014-08-15) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|