李擴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李擴的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是物介有限公司, 統一編號是54127053.
| 統一編號: 54127053 | 電話號碼: 03-4097961 | 桃園市龍潭區百年里百年一街16巷1弄5號2樓 |
統一編號: 54127053 | 電話號碼: 03-4097961 | 桃園市龍潭區百年里百年一街16巷1弄5號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 李擴 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 物介 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 物介 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
| 開放時間: 平日11:30-19:00、假日11:00-19:00、週一公休 | | 電話: 886-2-26720748 | 地址: 新北市三峽區有木里有木154-3號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: 滿65歲以上長者,平日入館免費優待票:12歲以上學生及滿65歲以上長者假日入館。 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: 滿65歲以上長者,平日入館免費優待票:12歲以上學生及滿65歲以上長者假日入館。 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館金山分館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館金山分館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
開放時間: 平日11:30-19:00、假日11:00-19:00、週一公休 | | 電話: 886-2-26720748 | 地址: 新北市三峽區有木里有木154-3號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: 滿65歲以上長者,平日入館免費優待票:12歲以上學生及滿65歲以上長者假日入館。 @ 展覽資訊 |
(中華民國)國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: 滿65歲以上長者,平日入館免費優待票:12歲以上學生及滿65歲以上長者假日入館。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館金山分館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館金山分館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 物介 ... ]
根據姓名 李擴 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 李擴 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1436000 | 所代表法人: | 界正有限公司 | 統一編號: 90420502 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 225 | 所代表法人: | 穿梭股份有限公司 | 統一編號: 90832820 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1436000 | 所代表法人: | 界正有限公司 | 統一編號: 90420502 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 225 | 所代表法人: | 穿梭股份有限公司 | 統一編號: 90832820 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李擴 ... ]
名稱 物介 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 物介)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
物介有限公司 桃園市龍潭區百年里百年一街16巷1弄5號2樓 | 李擴 | 54127053 | 核准設立 |
物介有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區百年里百年一街16巷1弄5號2樓 | 負責人: 李擴 | 統編: 54127053 | 核准設立 |
姓名 李擴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 李擴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
界正有限公司 新竹縣新豐鄉埔頂267之1號1樓 | 李擴 | 90420502 | 解散 |
界正有限公司 登記地址: 新竹縣新豐鄉埔頂267之1號1樓 | 負責人: 李擴 | 統編: 90420502 | 解散 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
|