林思妤
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林思妤的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是享盈餐具有限公司, 統一編號是54133098.
| 統一編號: 54133098 | 電話號碼: 04-22363111 | 臺中市北屯區平德里綏遠路二段97之1號 |
統一編號: 54133098 | 電話號碼: 04-22363111 | 臺中市北屯區平德里綏遠路二段97之1號 |
[ 搜尋所有相關: 林思妤 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 享盈餐具 資料。
[ 搜尋所有 享盈餐具 ... ]
根據姓名 林思妤 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林思妤 ...) | (中華民國)林思妤 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林思妤 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心臺灣音樂館、世新大學廣播電視電影學系 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心臺灣音樂館、世新大學廣播電視電影學系 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 林思妤記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市前鎮區一心二路210號9樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980521號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/6/16 上午 12:00:00 | 臺中市北屯區松竹路二段361號3樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 負責人姓名: 徐林思妤 | 統一編號: 82817038 | 所在地: 臺北市信義區基隆路1段396號14樓之1 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 美思國際房地產股份有限公司 | 統一編號: 82817038 @ 董監事資料集 |
(中華民國)林思妤 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林思妤 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心臺灣音樂館、世新大學廣播電視電影學系 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心臺灣音樂館、世新大學廣播電視電影學系 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 林思妤記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市前鎮區一心二路210號9樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980521號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/6/16 上午 12:00:00 | 臺中市北屯區松竹路二段361號3樓 @ 合法特定寵物業名單 |
負責人姓名: 徐林思妤 | 統一編號: 82817038 | 所在地: 臺北市信義區基隆路1段396號14樓之1 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 美思國際房地產股份有限公司 | 統一編號: 82817038 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林思妤 ... ]
名稱 享盈餐具 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 享盈餐具)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
享盈餐具有限公司 臺中市北屯區平德里綏遠路二段97之1號 | 林思妤 | 54133098 | 核准設立 |
享盈餐具有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平德里綏遠路二段97之1號 | 負責人: 林思妤 | 統編: 54133098 | 核准設立 |
姓名 林思妤 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林思妤)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
思妤果汁店 高雄市鼓山區裕誠路1039號1樓 | 林思妤 | 36942407 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661181600) |
妤眾不同企業社 臺中市大雅區秀山里秀山路387號6樓之1 | 林思妤 | 92315230 | 核准設立 - 獨資 |
飛思科技股份有限公司 新北市鶯歌區仁愛路1號9樓之6 | 林思妤 | 45886784 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-27) |
美思國際房地產股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段396號14樓之1 | 徐林思妤 | 82817038 | 核准設立 |
思嘉莊小吃店 臺南市安平區華平里華平路541號 | 林思妤 | 85931504 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100048639) |
思研包裝有限公司 新北市中和區中正路716號10樓之1 | 林思妤 | 90019058 | 核准設立 |
宇林設計有限公司 高雄市鼓山區博愛一路534號8樓 | 林思妤 | 90210750 | 核准設立 |
參容企業社 雲林縣斗六市八德里文化路690-16號二樓 | 林思妤 | 80041083 | 核准設立 - 獨資 |
思妤果汁店 登記地址: 高雄市鼓山區裕誠路1039號1樓 | 負責人: 林思妤 | 統編: 36942407 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661181600) |
妤眾不同企業社 登記地址: 臺中市大雅區秀山里秀山路387號6樓之1 | 負責人: 林思妤 | 統編: 92315230 | 核准設立 - 獨資 |
飛思科技股份有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區仁愛路1號9樓之6 | 負責人: 林思妤 | 統編: 45886784 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-27) |
美思國際房地產股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段396號14樓之1 | 負責人: 徐林思妤 | 統編: 82817038 | 核准設立 |
思嘉莊小吃店 登記地址: 臺南市安平區華平里華平路541號 | 負責人: 林思妤 | 統編: 85931504 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100048639) |
思研包裝有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路716號10樓之1 | 負責人: 林思妤 | 統編: 90019058 | 核准設立 |
宇林設計有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區博愛一路534號8樓 | 負責人: 林思妤 | 統編: 90210750 | 核准設立 |
參容企業社 登記地址: 雲林縣斗六市八德里文化路690-16號二樓 | 負責人: 林思妤 | 統編: 80041083 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林思妤 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
|