蔡宗仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡宗仁的職稱是監察人, 持有股份數是2200000, 所代表法人是中草農業投資有限公司, 公司名稱是創易加國際股份有限公司, 統一編號是54136927.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4600000 | 所代表法人: 創易加投資股份有限公司 | 創易加國際股份有限公司 | 統一編號: 54136927 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4600000 | 所代表法人: 創易加投資股份有限公司 | 創易加國際股份有限公司 | 統一編號: 54136927 |
[ 搜尋所有相關: 蔡宗仁 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54136927 | 電話號碼: 02-27557799 | 臺北市信義區基隆路2段189號10樓之3 |
統一編號: 54136927 | 電話號碼: 02-27557799 | 臺北市信義區基隆路2段189號10樓之3 |
[ 搜尋所有相關: 蔡宗仁 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 創易加國際股份有限公司 | 裁處金額: 1000 | 主旨: 罰鍰新臺幣1000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-11-27 | 違反時間: 2023-08-07 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 創易加國際股份有限公司 | 裁處金額: 1000 | 主旨: 罰鍰新臺幣1000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-11-27 | 違反時間: 2023-08-07 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 54136927 ... ]
| 電話: 02-27557799 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市信義區基隆路2段189號10樓之3 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 02-27557799 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市信義區基隆路2段189號10樓之3 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 創易加國際 ... ]
根據姓名 蔡宗仁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡宗仁 ...) | 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2025/10/20 上午 12:00:00 | 高雄市鳳山區三民路160號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 浚勝景觀設計有限公司 | 統一編號: 53177104 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 中草農業投資有限公司 | 統一編號: 82966613 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 欣盛農業股份有限公司 | 統一編號: 89173399 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 欣詠養殖股份有限公司 | 統一編號: 89173530 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 日輝股份有限公司 | 統一編號: 93371483 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 盈順針織企業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 作者: 蔡宗仁編著 | 出版機構: 合記 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 160 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789863685500 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2025/10/20 上午 12:00:00 | 高雄市鳳山區三民路160號 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 浚勝景觀設計有限公司 | 統一編號: 53177104 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 中草農業投資有限公司 | 統一編號: 82966613 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 欣盛農業股份有限公司 | 統一編號: 89173399 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 欣詠養殖股份有限公司 | 統一編號: 89173530 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 日輝股份有限公司 | 統一編號: 93371483 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 盈順針織企業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
作者: 蔡宗仁編著 | 出版機構: 合記 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 160 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789863685500 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 蔡宗仁 ... ]
名稱 創易加國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 創易加國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
創易加國際股份有限公司 臺北市信義區基隆路2段189號10樓之3 | 黃武琦 | 54136927 | 核准設立 |
創易加國際股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段189號10樓之3 | 負責人: 黃武琦 | 統編: 54136927 | 核准設立 |
姓名 蔡宗仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡宗仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蔡宗仁自營計程車行 高雄市三民區本舘里大豐1路256巷1弄16號 | 蔡宗仁 | 06743731 | 核准設立 - 獨資 |
氣球館工作室 高雄市鹽埕區教仁里新興街62號 | 蔡宗仁 | 20499478 | 歇業 - 獨資 |
弘明企業社 臺南市歸仁區後市里民權七街7號1樓 | 蔡宗仁 | 37561186 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040006184) |
展昱建材行 新北市五股區工商路161號 | 蔡宗仁 | 02330533 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128167029) |
博新企業社 高雄市鳳山區新強里新富路330號 | 蔡宗仁 | 07875689 | 歇業 - 獨資 |
新興傢俱行鳳山分行 高雄市鳳山區三民里三民路160號1樓 | 蔡宗仁 | 26075933 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 (核准文號: 10762156600) |
偉誠汽車材料行 桃園市龜山區文化里文化一路48號1樓 | 蔡宗仁 | 26634021 | 歇業 - 獨資 |
新芸商店 金門縣金湖鎮新市里武德新莊自強路18之1號2樓 | 蔡宗仁 | 37926828 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040031416) |
蔡宗仁自營計程車行 登記地址: 高雄市三民區本舘里大豐1路256巷1弄16號 | 負責人: 蔡宗仁 | 統編: 06743731 | 核准設立 - 獨資 |
氣球館工作室 登記地址: 高雄市鹽埕區教仁里新興街62號 | 負責人: 蔡宗仁 | 統編: 20499478 | 歇業 - 獨資 |
弘明企業社 登記地址: 臺南市歸仁區後市里民權七街7號1樓 | 負責人: 蔡宗仁 | 統編: 37561186 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040006184) |
展昱建材行 登記地址: 新北市五股區工商路161號 | 負責人: 蔡宗仁 | 統編: 02330533 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128167029) |
博新企業社 登記地址: 高雄市鳳山區新強里新富路330號 | 負責人: 蔡宗仁 | 統編: 07875689 | 歇業 - 獨資 |
新興傢俱行鳳山分行 登記地址: 高雄市鳳山區三民里三民路160號1樓 | 負責人: 蔡宗仁 | 統編: 26075933 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 (核准文號: 10762156600) |
偉誠汽車材料行 登記地址: 桃園市龜山區文化里文化一路48號1樓 | 負責人: 蔡宗仁 | 統編: 26634021 | 歇業 - 獨資 |
新芸商店 登記地址: 金門縣金湖鎮新市里武德新莊自強路18之1號2樓 | 負責人: 蔡宗仁 | 統編: 37926828 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040031416) |
[ 查詢所有 蔡宗仁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
|