藍弘煒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名藍弘煒的職稱是監察人, 持有股份數是3000, 公司名稱是苡晴股份有限公司, 統一編號是54150146.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 657000 | 所代表法人: | 苡晴股份有限公司 | 統一編號: 54150146 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 657000 | 所代表法人: | 苡晴股份有限公司 | 統一編號: 54150146 |
[ 搜尋所有相關: 藍弘煒 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 苡晴 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 苡晴 ...) | (中華民國)徐苡晴;(中華民國)杜美華 | 活動起始日期: 2022/07/02 | 活動結束日期: 2022/08/27 @ 新住民主題區藝文活動 |
| (中華民國)徐苡晴;(中華民國)卓文敏;(中華民國)陳安萍;(中華民國)林素珍 | 活動起始日期: 2024/09/15 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)徐苡晴;(中華民國)卓文敏;(中華民國)陳安萍;(中華民國)林素珍 | 活動起始日期: 2024/09/15 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 岱竑企業股份有限公司 | 統一編號: 16700606 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 增明開發企業有限公司 | 統一編號: 79989726 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 零壹實業有限公司 | 統一編號: 82783781 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 龍禾運動事業有限公司 | 統一編號: 90391062 @ 董監事資料集 |
(中華民國)徐苡晴;(中華民國)杜美華 | 活動起始日期: 2022/07/02 | 活動結束日期: 2022/08/27 @ 新住民主題區藝文活動 |
(中華民國)徐苡晴;(中華民國)卓文敏;(中華民國)陳安萍;(中華民國)林素珍 | 活動起始日期: 2024/09/15 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)徐苡晴;(中華民國)卓文敏;(中華民國)陳安萍;(中華民國)林素珍 | 活動起始日期: 2024/09/15 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 岱竑企業股份有限公司 | 統一編號: 16700606 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 增明開發企業有限公司 | 統一編號: 79989726 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 零壹實業有限公司 | 統一編號: 82783781 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 龍禾運動事業有限公司 | 統一編號: 90391062 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 苡晴 ... ]
根據姓名 藍弘煒 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 藍弘煒 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 657000 | 所代表法人: | 泓科智能股份有限公司 | 統一編號: 24696612 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10426903 | 所代表法人: | 第一傳動科技股份有限公司 | 統一編號: 28521797 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 泓冠智能股份有限公司 | 開創股份有限公司 | 統一編號: 42867068 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 泓冠智能股份有限公司 | 力州機電股份有限公司 | 統一編號: 53520775 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泓冠智能股份有限公司 | 統一編號: 54167723 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 第一傳動科技股份有限公司 | 莫敵股份有限公司 | 統一編號: 83160278 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 苡晴股份有限公司 | 巴比愛玩股份有限公司 | 統一編號: 90763534 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 657000 | 所代表法人: | 泓科智能股份有限公司 | 統一編號: 24696612 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10426903 | 所代表法人: | 第一傳動科技股份有限公司 | 統一編號: 28521797 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 泓冠智能股份有限公司 | 開創股份有限公司 | 統一編號: 42867068 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 泓冠智能股份有限公司 | 力州機電股份有限公司 | 統一編號: 53520775 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泓冠智能股份有限公司 | 統一編號: 54167723 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 第一傳動科技股份有限公司 | 莫敵股份有限公司 | 統一編號: 83160278 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 苡晴股份有限公司 | 巴比愛玩股份有限公司 | 統一編號: 90763534 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 藍弘煒 ... ]
名稱 苡晴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 苡晴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
程苡晴個人金工工作室 桃園市龜山區文化里文化二路48號4樓之3 | 程苡晴 | 87571081 | 核准設立 - 獨資 |
苡晴商店 金門縣金湖鎮山外里復興西路8號4樓之2 | 黃聖弘 | 31667824 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080008569) |
苡晴股份有限公司 臺北市文山區萬和街6號7樓 | 呂芝儀 | 54150146 | 核准設立 |
苡晴精品服飾商店 高雄市新興區振華里仁智街222號1樓 | 劉映青 | 81877917 | 歇業 - 獨資 |
程苡晴個人金工工作室 登記地址: 桃園市龜山區文化里文化二路48號4樓之3 | 負責人: 程苡晴 | 統編: 87571081 | 核准設立 - 獨資 |
苡晴商店 登記地址: 金門縣金湖鎮山外里復興西路8號4樓之2 | 負責人: 黃聖弘 | 統編: 31667824 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080008569) |
苡晴股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區萬和街6號7樓 | 負責人: 呂芝儀 | 統編: 54150146 | 核准設立 |
苡晴精品服飾商店 登記地址: 高雄市新興區振華里仁智街222號1樓 | 負責人: 劉映青 | 統編: 81877917 | 歇業 - 獨資 |
姓名 藍弘煒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 藍弘煒)
力碁機電股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區萬和街6號7樓 | 負責人: 藍弘煒 | 統編: 24322059 | 解散 (核准解散日期: 2018-03-31) |
泓科智能股份有限公司 登記地址: 新北市新店區民權路108號4樓 | 負責人: 藍弘煒 | 統編: 24696612 | 核准設立 |
開創股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區萬和街6號7樓 | 負責人: 藍弘煒 | 統編: 42867068 | 核准設立 |
泓冠智能股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路2段34號8樓 | 負責人: 藍弘煒 | 統編: 54167723 | 核准設立 |
莫敵股份有限公司 登記地址: 新北市新店區民權路100號7樓 | 負責人: 藍弘煒 | 統編: 83160278 | 核准設立 |
巴比愛玩股份有限公司 登記地址: 新北市新店區民權路88之3號7樓 | 負責人: 藍弘煒 | 統編: 90763534 | 核准設立 |
[ 查詢所有 藍弘煒 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
|