劉欣
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉欣的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是吾思國際設計有限公司, 統一編號是54150981.
| 統一編號: 54150981 | 電話號碼: 02-25973690 | 臺北市中正區和平西路1段66號3樓 |
統一編號: 54150981 | 電話號碼: 02-25973690 | 臺北市中正區和平西路1段66號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 劉欣 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 處分日期: 20201222 | 處分金額或滯納金: 1028 | 公告日期: 20210217 | 處分字號: 保退一字第10969911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20201222 | 處分金額或滯納金: 1028 | 公告日期: 20210217 | 處分字號: 保退一字第10969911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 吾思國際設計 ... ]
根據姓名 劉欣 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉欣 ...) | OID: 2.16.886.110.90003.105687 | 電話: 02-25585711 | 地址: 臺北市大同區南京西路25巷18-6號4樓 | DN: o=臺灣士林地方法院所屬民間公證人劉欣宜事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2022/9/2 上午 12:00:00 | 新竹縣新埔鎮中正路487號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 事務所名稱: 劉欣如記帳及報稅代理業務人事務所 | 執行業務區域: 新竹縣,苗栗縣,新竹市 | 事務所地址: 新竹市香山區浸水街191巷56號2 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0225號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中國)李慧、劉欣然;(中華民國)洪郁雯;(南韓)Lili Lee;(波蘭)Magdalena Gluszak - Holeksa;(日本)Tomoko Hasuwa 蓮輪友子 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中國)李慧、劉欣然;(中華民國)洪郁雯;(南韓)Lili Lee;(波蘭)Magdalena Gluszak - Holeksa;(日本)Tomoko Hasuwa 蓮輪友子 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/劉欣欣 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 08 9 2016 12:00AM | 刊播媒體: @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 作者: 呂學中, 李守繕, 葉程郡, 楊于萱, 葉欣語, 徐偲芸, 葉劉欣妶文.圖 | 出版機構: 桃園市社子國小 | 版次: | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 28 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7159-49-1 (精裝, NT$700, 28面, 12公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 電話: | 執照有效期限: 1160831 | 姓名: 劉○欣 | 事務所地址: 臺中市東區東光園路286號3樓 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
OID: 2.16.886.110.90003.105687 | 電話: 02-25585711 | 地址: 臺北市大同區南京西路25巷18-6號4樓 | DN: o=臺灣士林地方法院所屬民間公證人劉欣宜事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2022/9/2 上午 12:00:00 | 新竹縣新埔鎮中正路487號 @ 合法特定寵物業名單 |
事務所名稱: 劉欣如記帳及報稅代理業務人事務所 | 執行業務區域: 新竹縣,苗栗縣,新竹市 | 事務所地址: 新竹市香山區浸水街191巷56號2 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0225號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中國)李慧、劉欣然;(中華民國)洪郁雯;(南韓)Lili Lee;(波蘭)Magdalena Gluszak - Holeksa;(日本)Tomoko Hasuwa 蓮輪友子 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中國)李慧、劉欣然;(中華民國)洪郁雯;(南韓)Lili Lee;(波蘭)Magdalena Gluszak - Holeksa;(日本)Tomoko Hasuwa 蓮輪友子 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/劉欣欣 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 08 9 2016 12:00AM | 刊播媒體: @ 違規化粧品廣告資料集 |
作者: 呂學中, 李守繕, 葉程郡, 楊于萱, 葉欣語, 徐偲芸, 葉劉欣妶文.圖 | 出版機構: 桃園市社子國小 | 版次: | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 28 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7159-49-1 (精裝, NT$700, 28面, 12公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: | 執照有效期限: 1160831 | 姓名: 劉○欣 | 事務所地址: 臺中市東區東光園路286號3樓 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
[ 搜尋所有 劉欣 ... ]
名稱 吾思國際設計 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 吾思國際設計)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吾思國際設計有限公司 臺北市中正區和平西路1段66號3樓 | 劉欣 | 54150981 | 核准設立 |
吾思國際設計有限公司 登記地址: 臺北市中正區和平西路1段66號3樓 | 負責人: 劉欣 | 統編: 54150981 | 核准設立 |
姓名 劉欣 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉欣)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
劉欣業攝影工作室 高雄市新興區林森一路123巷13號3樓 | 劉欣業 | 38714301 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360700100) |
劉欣自營計程汽車行 臺北市大安區光復南路346巷31號 | 劉欣 | 20750607 | 廢止 - 獨資 |
欣采國際企業有限公司 臺中市西區三民路一段50巷8號13樓之53 | 劉欣薇 | 24581581 | 核准設立 |
泰欣農業資材行 新竹縣芎林鄉新鳳村文衡路70號 | 劉欣宜 | 30336663 | 核准設立 - 獨資 |
欣城包裝有限公司 臺中市西屯區福雅里永福路60號10樓之7 | 劉欣宜 | 42885636 | 核准設立 |
大欣醫療器材有限公司 新北市土城區永豐路255巷27弄38號(1樓) | 劉欣怡 | 54048558 | 核准設立 |
欣志科技有限公司 雲林縣斗六市鎮西里保長路46之2號一樓 | 劉欣穎 | 54990253 | 核准設立 |
彤欣通訊有限公司 桃園市八德區介壽路二段1192號 | 劉欣華 | 69692669 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-26) |
劉欣業攝影工作室 登記地址: 高雄市新興區林森一路123巷13號3樓 | 負責人: 劉欣業 | 統編: 38714301 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360700100) |
劉欣自營計程汽車行 登記地址: 臺北市大安區光復南路346巷31號 | 負責人: 劉欣 | 統編: 20750607 | 廢止 - 獨資 |
欣采國際企業有限公司 登記地址: 臺中市西區三民路一段50巷8號13樓之53 | 負責人: 劉欣薇 | 統編: 24581581 | 核准設立 |
泰欣農業資材行 登記地址: 新竹縣芎林鄉新鳳村文衡路70號 | 負責人: 劉欣宜 | 統編: 30336663 | 核准設立 - 獨資 |
欣城包裝有限公司 登記地址: 臺中市西屯區福雅里永福路60號10樓之7 | 負責人: 劉欣宜 | 統編: 42885636 | 核准設立 |
大欣醫療器材有限公司 登記地址: 新北市土城區永豐路255巷27弄38號(1樓) | 負責人: 劉欣怡 | 統編: 54048558 | 核准設立 |
欣志科技有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市鎮西里保長路46之2號一樓 | 負責人: 劉欣穎 | 統編: 54990253 | 核准設立 |
彤欣通訊有限公司 登記地址: 桃園市八德區介壽路二段1192號 | 負責人: 劉欣華 | 統編: 69692669 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-26) |
[ 查詢所有 劉欣 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商科實有限公司 | 統一編號: 16743470 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17813250 | 所代表法人: 中國信託商業銀行股份有限公司 | 財金資訊股份有限公司 | 統一編號: 16744111 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54000000 | 所代表法人: 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 開發國際投資股份有限公司 | 統一編號: 16744338 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25421200 | 所代表法人: 新加坡商萬宙商信亞太控股股份有限公司 | 萬宙商信股份有限公司 | 統一編號: 16745667 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 英商艾特克控股有限公司 A.T. Kearney Holdings Limited | 科爾尼管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16746292 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 265000 | 所代表法人: 日商株式會社帝國電機製所 | 台灣帝國泵浦股份有限公司 | 統一編號: 16746820 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13180878 | 所代表法人: 丹麥商 Fiskars Denmark A/S | 台灣菲斯卡股份有限公司 | 統一編號: 16746883 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 19800000 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 新瓦投資股份有限公司 | 統一編號: 16747074 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19800000 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 新瓦投資股份有限公司 | 統一編號: 16747074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 19800000 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 新瓦投資股份有限公司 | 統一編號: 16747074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 德商艾鉅路德邁有限公司 | 艾鉅路德邁股份有限公司 | 統一編號: 16748524 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 愛爾蘭商益華科技股份有限公司 | 統一編號: 16748897 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1350000 | 所代表法人: | 首泰國際股份有限公司 | 統一編號: 16752322 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 首泰國際股份有限公司 | 統一編號: 16752322 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: | 首泰國際股份有限公司 | 統一編號: 16752322 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商科實有限公司 | 統一編號: 16743470 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17813250 | 所代表法人: 中國信託商業銀行股份有限公司 | 財金資訊股份有限公司 | 統一編號: 16744111 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54000000 | 所代表法人: 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 開發國際投資股份有限公司 | 統一編號: 16744338 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25421200 | 所代表法人: 新加坡商萬宙商信亞太控股股份有限公司 | 萬宙商信股份有限公司 | 統一編號: 16745667 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 英商艾特克控股有限公司 A.T. Kearney Holdings Limited | 科爾尼管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16746292 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 265000 | 所代表法人: 日商株式會社帝國電機製所 | 台灣帝國泵浦股份有限公司 | 統一編號: 16746820 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13180878 | 所代表法人: 丹麥商 Fiskars Denmark A/S | 台灣菲斯卡股份有限公司 | 統一編號: 16746883 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 19800000 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 新瓦投資股份有限公司 | 統一編號: 16747074 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19800000 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 新瓦投資股份有限公司 | 統一編號: 16747074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 19800000 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 新瓦投資股份有限公司 | 統一編號: 16747074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 德商艾鉅路德邁有限公司 | 艾鉅路德邁股份有限公司 | 統一編號: 16748524 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 愛爾蘭商益華科技股份有限公司 | 統一編號: 16748897 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1350000 | 所代表法人: | 首泰國際股份有限公司 | 統一編號: 16752322 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 首泰國際股份有限公司 | 統一編號: 16752322 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: | 首泰國際股份有限公司 | 統一編號: 16752322 |
|