方文宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名方文宏的職稱是董事長, 持有股份數是982352, 公司名稱是翔豐股份有限公司, 統一編號是54157470.
董監事資料集 資料集的 方文宏 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 方文宏 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 翔豐股份有限公司 | 統一編號: 54157470 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 305247 | 所代表法人: | 翔豐股份有限公司 | 統一編號: 54157470 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 688047 | 所代表法人: | 翔豐股份有限公司 | 統一編號: 54157470 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 翔豐股份有限公司 | 統一編號: 54157470 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 305247 | 所代表法人: | 翔豐股份有限公司 | 統一編號: 54157470 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 688047 | 所代表法人: | 翔豐股份有限公司 | 統一編號: 54157470 |
[ 搜尋所有相關: 方文宏 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54157470 | 電話號碼: 02-27542580 | 臺北市大安區敦化南路2段34號8樓 |
統一編號: 54157470 | 電話號碼: 02-27542580 | 臺北市大安區敦化南路2段34號8樓 |
[ 搜尋所有相關: 方文宏 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 翔豐 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 翔豐 ...) | (中華民國)雙魚翔/豐燕歌謠、民歌樂團等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)雙魚翔/豐燕歌謠、民歌樂團等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)雙魚翔/豐燕歌謠、民歌樂團等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)雙魚翔/豐燕歌謠、民歌樂團等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)雙魚翔/豐燕歌謠、民歌樂團等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)雙魚翔/豐燕歌謠、民歌樂團等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 電話: 02 25312050 | 公司地址: 臺北市,中山區,南京東路2段90號5樓 | 英文名稱: | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
| 電話: 034266766 | 公司地址: 桃園市,中壢區,愛國路35號(1樓) | 英文名稱: SHYANG FENG TRAVEL SERVICE CO.,LTD CHUNGLI BRANCH OFFICE | 契約保證否: Y | 契約格式: @ 旅行業基本資料 |
(中華民國)雙魚翔/豐燕歌謠、民歌樂團等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)雙魚翔/豐燕歌謠、民歌樂團等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)雙魚翔/豐燕歌謠、民歌樂團等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)雙魚翔/豐燕歌謠、民歌樂團等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)雙魚翔/豐燕歌謠、民歌樂團等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)雙魚翔/豐燕歌謠、民歌樂團等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
電話: 02 25312050 | 公司地址: 臺北市,中山區,南京東路2段90號5樓 | 英文名稱: | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
電話: 034266766 | 公司地址: 桃園市,中壢區,愛國路35號(1樓) | 英文名稱: SHYANG FENG TRAVEL SERVICE CO.,LTD CHUNGLI BRANCH OFFICE | 契約保證否: Y | 契約格式: @ 旅行業基本資料 |
[ 搜尋所有 翔豐 ... ]
根據姓名 方文宏 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 方文宏 ...) | 公司統編: 01073830 | 臺北市大安區敦化南路2段34號8樓 | 設立核准日期: 19851012 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 電話: 05-2222125 | 總機構代號: 178 | 機構代號: 1780031 | 負責人: 方文宏 | 地址: 嘉義市西區書院里新榮路195號 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 電話: -0910819414 | 地址: 臺南市安定區海寮里20之3號 | 主祀神祇: 萬聖爺 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 其他 | 負責人: 方文宏 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 07-000000 | 地址: 臺南市安定區海寮里20之3號 | 主祀神祇: 萬聖爺 | 教別: 道教 | 負責人: 方文宏 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 麗慶工業股份有限公司 | 統一編號: 01073830 @ 董監事資料集 |
公司統編: 01073830 | 臺北市大安區敦化南路2段34號8樓 | 設立核准日期: 19851012 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
電話: 05-2222125 | 總機構代號: 178 | 機構代號: 1780031 | 負責人: 方文宏 | 地址: 嘉義市西區書院里新榮路195號 @ 金融機構基本資料查詢 |
電話: -0910819414 | 地址: 臺南市安定區海寮里20之3號 | 主祀神祇: 萬聖爺 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 其他 | 負責人: 方文宏 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 07-000000 | 地址: 臺南市安定區海寮里20之3號 | 主祀神祇: 萬聖爺 | 教別: 道教 | 負責人: 方文宏 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 麗慶工業股份有限公司 | 統一編號: 01073830 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 方文宏 ... ]
翔豐生物科技有限公司 | 地址: 南投縣埔里鎮東興三街69號 | 電話: 049-298-0899 |
翔豐西點麵包店 | 地址: 台北市信義區吳興街12號1樓 | 電話: 02-2737-1832 |
翔豐機車行 | 地址: 高雄市岡山區平和路104號 | 電話: 07-621-5656 |
翔豐旅行社有限公司 | 地址: 台北市中山區南京東路二段90號5樓 | 電話: 02-2531-2050 |
翔豐旅行社有限公司中壢分公司 | 地址: 桃園市中壢區愛國路35號 | 電話: 03-426-6979 |
翔豐服裝號 | 地址: 新北市中和區秀街103巷5弄7號1樓 | 電話: 02-2944-7644 |
翔豐企業社 | 地址: 台中市大肚區遊園路一段151巷30號 | 電話: 04-2691-2515 |
翔豐計程車行 | 地址: 新北市土城區金城路一段1號 | 電話: 02-2269-5757 |
翔豐企業社 | 地址: 高雄市三民區春陽街225號 | 電話: 07-381-9118 |
翔豐纖維股份有限公司 | 地址: 桃園市龜山區大同路1096號 | 電話: 03-350-1217 |
名稱 翔豐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 翔豐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔豐茶莊 桃園縣平鎮市金星里中豐路南勢二段90巷22號1樓 | 江福鴻 | 99261370 | 核准設立 - 獨資 |
翔豐企業社 新北市中和區員山路268巷1之3號 | 曾子翔 | 41402675 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045244938) |
翔豐投資股份有限公司 臺北市內湖區康樂街136巷3弄2號4樓 | 梁翔威 | 54663526 | 核准設立 |
翔豐農機行 桃園市平鎮區北興里關爺北路83號 | 游清翔 | 85382155 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099005329) |
翔豐興起重工程 新竹縣新埔鎮下寮里14鄰義民路三段431巷50弄26號 | 林韻豐 | 72788983 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060303112) |
翔豐實業社 臺北市士林區忠義街120號 | 洪嘉豐 | 72918629 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094106321) |
翔豐農產行 臺南市官田區隆本里興隆街78巷6弄9號 | 謝丞豐 | 85892565 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100049546) |
翔豐羽球工坊 高雄市三民區天祥一路142巷31號1樓 | 鄒豐銘 | 92130141 | 核准設立 - 獨資 |
翔豐茶莊 登記地址: 桃園縣平鎮市金星里中豐路南勢二段90巷22號1樓 | 負責人: 江福鴻 | 統編: 99261370 | 核准設立 - 獨資 |
翔豐企業社 登記地址: 新北市中和區員山路268巷1之3號 | 負責人: 曾子翔 | 統編: 41402675 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045244938) |
翔豐投資股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區康樂街136巷3弄2號4樓 | 負責人: 梁翔威 | 統編: 54663526 | 核准設立 |
翔豐農機行 登記地址: 桃園市平鎮區北興里關爺北路83號 | 負責人: 游清翔 | 統編: 85382155 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099005329) |
翔豐興起重工程 登記地址: 新竹縣新埔鎮下寮里14鄰義民路三段431巷50弄26號 | 負責人: 林韻豐 | 統編: 72788983 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060303112) |
翔豐實業社 登記地址: 臺北市士林區忠義街120號 | 負責人: 洪嘉豐 | 統編: 72918629 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094106321) |
翔豐農產行 登記地址: 臺南市官田區隆本里興隆街78巷6弄9號 | 負責人: 謝丞豐 | 統編: 85892565 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100049546) |
翔豐羽球工坊 登記地址: 高雄市三民區天祥一路142巷31號1樓 | 負責人: 鄒豐銘 | 統編: 92130141 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 翔豐 ... ]
姓名 方文宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 方文宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏池五金企業行 屏東縣崁頂鄉港東村平和南路80號1樓 | 方文宏 | 88911897 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11025672900) |
漁樂餐飲店 臺中市西屯區何源里華美西街二段315號1樓 | 方文宏 | 10986371 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050861753) |
東冠名實業社 臺南市安定區海寮里海寮20之3號1樓 | 方文宏 | 14995181 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100054234) |
大同牌飼料行 高雄市內門區三平里二埔3之2號1樓 | 方文宏 | 41323855 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
翔豐股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段34號8樓 | 方文宏 | 54157470 | 核准設立 |
佳成工業社 彰化縣彰化市延和里大埔路九巷十一號 | 方文宏 | 59285024 | 撤銷 - 獨資 |
佳偉海鮮行 高雄市阿蓮區清蓮里民生路207巷17弄36號一樓 | 方文宏 | 81894319 | 撤銷 - 獨資 |
宏池五金企業行 登記地址: 屏東縣崁頂鄉港東村平和南路80號1樓 | 負責人: 方文宏 | 統編: 88911897 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11025672900) |
漁樂餐飲店 登記地址: 臺中市西屯區何源里華美西街二段315號1樓 | 負責人: 方文宏 | 統編: 10986371 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050861753) |
東冠名實業社 登記地址: 臺南市安定區海寮里海寮20之3號1樓 | 負責人: 方文宏 | 統編: 14995181 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100054234) |
大同牌飼料行 登記地址: 高雄市內門區三平里二埔3之2號1樓 | 負責人: 方文宏 | 統編: 41323855 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
翔豐股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段34號8樓 | 負責人: 方文宏 | 統編: 54157470 | 核准設立 |
佳成工業社 登記地址: 彰化縣彰化市延和里大埔路九巷十一號 | 負責人: 方文宏 | 統編: 59285024 | 撤銷 - 獨資 |
佳偉海鮮行 登記地址: 高雄市阿蓮區清蓮里民生路207巷17弄36號一樓 | 負責人: 方文宏 | 統編: 81894319 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 方文宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
|