盧明德
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名盧明德的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是鼎美建設股份有限公司, 統一編號是54159462.
董監事資料集 資料集的 盧明德 相關資料
(以下顯示 9 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 盧明德 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: 國美建設股份有限公司 | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: 國美建設股份有限公司 | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 448000 | 所代表法人: 坤陽投資股份有限公司 | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: 國美建設股份有限公司 | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 720000 | 所代表法人: 皓宜股份有限公司 | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 720000 | 所代表法人: 展睿開發股份有限公司 | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: 國美建設股份有限公司 | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: 國美建設股份有限公司 | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 448000 | 所代表法人: 坤陽投資股份有限公司 | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: 國美建設股份有限公司 | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 720000 | 所代表法人: 皓宜股份有限公司 | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 720000 | 所代表法人: 展睿開發股份有限公司 | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
[ 搜尋所有相關: 盧明德 @ 董監事資料集 ]
無其他 鼎美建設 資料。
[ 搜尋所有 鼎美建設 ... ]
根據姓名 盧明德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 盧明德 ...) | (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 盧明德 ... ]
名稱 鼎美建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 鼎美建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鼎美建設股份有限公司 臺北市中山區復興北路2號8樓之10 | 盧明燦 | 54159462 | 核准設立 |
鼎美建設有限公司 嘉義市民權路三一五號 | | 23071364 | 解散 (文號: 1995-4-15 建三庚字 第084322308號) |
鼎美建設股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路2號8樓之10 | 負責人: 盧明燦 | 統編: 54159462 | 核准設立 |
鼎美建設有限公司 登記地址: 嘉義市民權路三一五號 | 統編: 23071364 | 解散 (文號: 1995-4-15 建三庚字 第084322308號) |
姓名 盧明德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 盧明德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
暉德股份有限公司 臺北市中山區復興北路2號8樓之10 | 盧明德 | 50861658 | 核准設立 |
德烜企業社 新北市中和區員山路?75?0號?0樓 | 盧明德 | 66936748 | 核准設立 - 獨資 |
品典企業有限公司 新北市汐止區福安街20巷5號(1樓) | 盧明德 | 83174738 | 核准設立 |
泰隆開發投資股份有限公司 臺北市中山區復興北路2號8樓之11 | 盧明德 | 16137354 | 核准設立 |
傳韻食品行 宜蘭縣羅東鎮羅莊里羅莊街130巷11號 | 盧明德 | 26572117 | 核准設立 - 獨資 |
美人魚咖啡坊 臺南市北區成功里西門路4段447號1樓 | 盧明德 | 36821868 | 歇業 - 獨資 |
致森科技有限公司 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 | 盧明德 | 54509117 | 核准設立 |
宏祥企業社 南投縣南投市漳和里興和巷一一五弄二六號 | 盧明德 | 61930891 | 核准設立 - 獨資 |
暉德股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路2號8樓之10 | 負責人: 盧明德 | 統編: 50861658 | 核准設立 |
德烜企業社 登記地址: 新北市中和區員山路?75?0號?0樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 66936748 | 核准設立 - 獨資 |
品典企業有限公司 登記地址: 新北市汐止區福安街20巷5號(1樓) | 負責人: 盧明德 | 統編: 83174738 | 核准設立 |
泰隆開發投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路2號8樓之11 | 負責人: 盧明德 | 統編: 16137354 | 核准設立 |
傳韻食品行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮羅莊里羅莊街130巷11號 | 負責人: 盧明德 | 統編: 26572117 | 核准設立 - 獨資 |
美人魚咖啡坊 登記地址: 臺南市北區成功里西門路4段447號1樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 36821868 | 歇業 - 獨資 |
致森科技有限公司 登記地址: 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 54509117 | 核准設立 |
宏祥企業社 登記地址: 南投縣南投市漳和里興和巷一一五弄二六號 | 負責人: 盧明德 | 統編: 61930891 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 盧明德 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
|