黃可嘉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃可嘉的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是想像力股份有限公司, 統一編號是54176005.
董監事資料集 資料集的 黃可嘉 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃可嘉 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7950000 | 所代表法人: | 想像力股份有限公司 | 統一編號: 54176005 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 想像力股份有限公司 | 統一編號: 54176005 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 想像力股份有限公司 | 統一編號: 54176005 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7950000 | 所代表法人: | 想像力股份有限公司 | 統一編號: 54176005 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 想像力股份有限公司 | 統一編號: 54176005 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 想像力股份有限公司 | 統一編號: 54176005 |
[ 搜尋所有相關: 黃可嘉 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54176005 | 電話號碼: 02-26590638 | 臺北市中正區中華路1段55號地下1樓 |
統一編號: 54176005 | 電話號碼: 02-26590638 | 臺北市中正區中華路1段55號地下1樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃可嘉 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 想像力 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 想像力 ...) | (中華民國)施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: 園區開放:09:00-17:00/最後售票入園:15:30固定休館:每週三 | | 電話: 886-3-4116888 | 地址: 桃園市325龍潭區中原路二段188號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 類別名稱: 陶瓷類 | 台南市 | 地址: 台南市白河區崎內里38號 @ 工藝中心工藝社區 |
| 開始時間: 2024-06-29T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-07-07T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: 桃園市320中壢區興安一街及興仁路二段路口 | 參與者: | 收費: | 描述: ■相關內容請洽本府文化局03-3322592#8301⭐2024桃園兒童藝術節⭐活動時間|16:00-20:006/29-6/30中壢區-興仁親子公園|南區主題活動7/06-7/07大園區-桃園陽光劇... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 園區開放:09:00-17:00/最後售票入園:15:30固定休館:每週三 | | 電話: 886-3-4116888 | 地址: 桃園市325龍潭區中原路二段188號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
類別名稱: 陶瓷類 | 台南市 | 地址: 台南市白河區崎內里38號 @ 工藝中心工藝社區 |
開始時間: 2024-06-29T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-07-07T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: 桃園市320中壢區興安一街及興仁路二段路口 | 參與者: | 收費: | 描述: ■相關內容請洽本府文化局03-3322592#8301⭐2024桃園兒童藝術節⭐活動時間|16:00-20:006/29-6/30中壢區-興仁親子公園|南區主題活動7/06-7/07大園區-桃園陽光劇... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 想像力 ... ]
無其他 黃可嘉 資料。
[ 搜尋所有 黃可嘉 ... ]
想像力網際網路生活館 | 地址: 高雄市三民區大昌二路138號 | 電話: 07-396-1663 |
想像力美容髮型名店 | 地址: 彰化縣彰化市南郭路一段123號 | 電話: 04-726-0123 |
想像力男飾 | 地址: 新北市板橋區新興路38號 | 電話: 02-2966-2484 |
想像力視覺設計所 | 地址: 新北市永和區永和路二段147號12樓之6 | 電話: 02-8921-8233 |
名稱 想像力 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 想像力)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
想像力多媒體傳播行銷有限公司 臺中市南區南門里忠明南路1298號1樓 | 盧秀蘭 | 24605084 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-08) |
想像力股份有限公司 臺北市中正區中華路1段55號地下1樓 | 練軒城 | 54176005 | 核准設立 |
想像力視覺設計所 新北市永和區永和路2段147號12樓之6(現場僅供辦公室使用) | 張國泰 | 81794260 | 核准設立 - 獨資 |
想像力實驗工作室 臺北市中正區博愛路60號1樓 | 張加寗 | 88157940 | 核准設立 - 獨資 |
宅想像力製造所 新竹縣新豐鄉松柏村明新六街132號1樓 | 畢竑 | 92517735 | 停業 - 獨資 |
想像力美容髮型名店 彰化縣彰化市南瑤里民族路118號 | 黃寶鈴 | 97841140 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080819896) |
想像力廣告設計有限公司 高雄市前鎮區瑞福路214號5樓 | | 16104136 | 解散 (087年10月09日 建二公字 第10946500號) |
想像力租書店 嘉義縣民雄鄉東榮村建國路一段一一九號 | 葉俊隆 | 20188328 | 歇業 - 獨資 |
想像力多媒體傳播行銷有限公司 登記地址: 臺中市南區南門里忠明南路1298號1樓 | 負責人: 盧秀蘭 | 統編: 24605084 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-08) |
想像力股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區中華路1段55號地下1樓 | 負責人: 練軒城 | 統編: 54176005 | 核准設立 |
想像力視覺設計所 登記地址: 新北市永和區永和路2段147號12樓之6(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 張國泰 | 統編: 81794260 | 核准設立 - 獨資 |
想像力實驗工作室 登記地址: 臺北市中正區博愛路60號1樓 | 負責人: 張加寗 | 統編: 88157940 | 核准設立 - 獨資 |
宅想像力製造所 登記地址: 新竹縣新豐鄉松柏村明新六街132號1樓 | 負責人: 畢竑 | 統編: 92517735 | 停業 - 獨資 |
想像力美容髮型名店 登記地址: 彰化縣彰化市南瑤里民族路118號 | 負責人: 黃寶鈴 | 統編: 97841140 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080819896) |
想像力廣告設計有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區瑞福路214號5樓 | 統編: 16104136 | 解散 (087年10月09日 建二公字 第10946500號) |
想像力租書店 登記地址: 嘉義縣民雄鄉東榮村建國路一段一一九號 | 負責人: 葉俊隆 | 統編: 20188328 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 想像力 ... ]
姓名 黃可嘉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 黃可嘉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
樂天企業社 臺中市龍井區新東里台中港路東園巷3弄59號1樓 | 黃可嘉 | 45351521 | 歇業 - 獨資 |
好洗自助洗衣店 高雄市岡山區民族路145號1樓 | 黃可嘉 | 87845688 | 核准設立 - 獨資 |
樂天企業社 登記地址: 臺中市龍井區新東里台中港路東園巷3弄59號1樓 | 負責人: 黃可嘉 | 統編: 45351521 | 歇業 - 獨資 |
好洗自助洗衣店 登記地址: 高雄市岡山區民族路145號1樓 | 負責人: 黃可嘉 | 統編: 87845688 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
|