楊淑芬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊淑芬的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是大境開發股份有限公司, 統一編號是54209097.
董監事資料集 資料集的 楊淑芬 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊淑芬 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 145000 | 所代表法人: | 大境開發股份有限公司 | 統一編號: 54209097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2755000 | 所代表法人: | 大境開發股份有限公司 | 統一編號: 54209097 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大境開發股份有限公司 | 統一編號: 54209097 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 145000 | 所代表法人: | 大境開發股份有限公司 | 統一編號: 54209097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2755000 | 所代表法人: | 大境開發股份有限公司 | 統一編號: 54209097 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大境開發股份有限公司 | 統一編號: 54209097 |
[ 搜尋所有相關: 楊淑芬 @ 董監事資料集 ]
無其他 大境開發 資料。
[ 搜尋所有 大境開發 ... ]
根據姓名 楊淑芬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊淑芬 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 幸福里國際股份有限公司 | 卡契芬國際股份有限公司 | 統一編號: 24982713 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)吳慧玲老師 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)吳慧玲老師 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 藝文活動-所有類別 |
| 總機電話: 06-6235353 | 公司代號: 7578 | 住址: 台南市柳營區工一路28號 | 成立日期: 20101101 | 利百景環保科技股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| 總機電話: 06-6235353 | 公司代號: 7578 | 住址: 台南市柳營區工一路28號 | 成立日期: 20101101 | 利百景股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| 食品業者登錄字號: B-200090728-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市大肚區沙田路二段693-715號前 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200090728-00001-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 台中市大肚區沙田路二段693-715號前 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200090728-00002-8 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市大肚區沙田路二段693-715號前 @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 幸福里國際股份有限公司 | 卡契芬國際股份有限公司 | 統一編號: 24982713 @ 董監事資料集 |
(中華民國)吳慧玲老師 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 展覽資訊 |
(中華民國)吳慧玲老師 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 藝文活動-所有類別 |
總機電話: 06-6235353 | 公司代號: 7578 | 住址: 台南市柳營區工一路28號 | 成立日期: 20101101 | 利百景環保科技股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
總機電話: 06-6235353 | 公司代號: 7578 | 住址: 台南市柳營區工一路28號 | 成立日期: 20101101 | 利百景股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
食品業者登錄字號: B-200090728-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市大肚區沙田路二段693-715號前 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200090728-00001-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 台中市大肚區沙田路二段693-715號前 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200090728-00002-8 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市大肚區沙田路二段693-715號前 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 楊淑芬 ... ]
大境開發股份有限公司 | 地址: 台北市中山區建國北路二段196號10樓 | 電話: 02-2517-4619 |
名稱 大境開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 大境開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大境開發股份有限公司 高雄市岡山區大德三路79號1樓 | 楊淑蕙 | 54209097 | 核准設立 |
大境開發實業有限公司 臺中市北區賴厝里梅川西路三段66號12樓1128室 | | 53790828 | 解散 (文號: 2012-8-20 經授中字 第1013240469號) |
大境開發股份有限公司安和分公司 臺北市文山區臺北市大安區安和路1段27號 | 程俊偉 | 16165652 | 廢止 |
大境開發股份有限公司
| | 16136025 | 解散已清算完結 (091年01月02日 北院錦字 第223號) |
大境開發股份有限公司 登記地址: 高雄市岡山區大德三路79號1樓 | 負責人: 楊淑蕙 | 統編: 54209097 | 核准設立 |
大境開發實業有限公司 登記地址: 臺中市北區賴厝里梅川西路三段66號12樓1128室 | 統編: 53790828 | 解散 (文號: 2012-8-20 經授中字 第1013240469號) |
大境開發股份有限公司安和分公司 登記地址: 臺北市文山區臺北市大安區安和路1段27號 | 負責人: 程俊偉 | 統編: 16165652 | 廢止 |
大境開發股份有限公司 登記地址: | 統編: 16136025 | 解散已清算完結 (091年01月02日 北院錦字 第223號) |
姓名 楊淑芬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊淑芬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
楊淑芬彩粧館 臺中市北區光大里五權路292號一樓 | 楊淑芬 | 13758415 | 歇業 - 獨資 |
楊淑芬早餐店 新北市三重區永福街101號 | 楊淑芬 | 50645245 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055246483) |
繽芬樂黑砂糖剉冰 屏東縣屏東市龍華里龍華路125號 | 楊淑芬 | 94301319 | 核准設立 - 獨資 |
興圓有限公司 桃園市楊梅區永平路535號 | 楊淑芬 | 96873761 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-25) |
榮勝川菜餐廳 臺南市北區華德里北安路1段177號 | 梁楊淑芬 | 00267094 | 核准設立 - 獨資 |
雅茜名店 臺北市中山區伊通街101號1樓 | 楊淑芬 | 01323491 | 歇業 - 獨資 |
大佳肉店 臺北市大安區瑞安街73號1樓︹安東市場128 | 楊淑芬 | 01758798 | 核准設立 - 獨資 |
佳竹什貨量販店 臺南市七股區竹橋里竹橋5之2號1樓 | 楊淑芬 | 06658994 | 歇業 - 獨資 |
楊淑芬彩粧館 登記地址: 臺中市北區光大里五權路292號一樓 | 負責人: 楊淑芬 | 統編: 13758415 | 歇業 - 獨資 |
楊淑芬早餐店 登記地址: 新北市三重區永福街101號 | 負責人: 楊淑芬 | 統編: 50645245 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055246483) |
繽芬樂黑砂糖剉冰 登記地址: 屏東縣屏東市龍華里龍華路125號 | 負責人: 楊淑芬 | 統編: 94301319 | 核准設立 - 獨資 |
興圓有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區永平路535號 | 負責人: 楊淑芬 | 統編: 96873761 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-25) |
榮勝川菜餐廳 登記地址: 臺南市北區華德里北安路1段177號 | 負責人: 梁楊淑芬 | 統編: 00267094 | 核准設立 - 獨資 |
雅茜名店 登記地址: 臺北市中山區伊通街101號1樓 | 負責人: 楊淑芬 | 統編: 01323491 | 歇業 - 獨資 |
大佳肉店 登記地址: 臺北市大安區瑞安街73號1樓︹安東市場128 | 負責人: 楊淑芬 | 統編: 01758798 | 核准設立 - 獨資 |
佳竹什貨量販店 登記地址: 臺南市七股區竹橋里竹橋5之2號1樓 | 負責人: 楊淑芬 | 統編: 06658994 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊淑芬 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
|