廖淑華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖淑華的職稱是董事, 持有股份數是5500000, 所代表法人是三龍資產管理股份有限公司, 公司名稱是三龍產業股份有限公司, 統一編號是54269518.
董監事資料集 資料集的 廖淑華 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 廖淑華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 冠和投資股份有限公司 | 三龍產業股份有限公司 | 統一編號: 54269518 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三龍產業股份有限公司 | 統一編號: 54269518 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: 三龍資產管理股份有限公司 | 三龍產業股份有限公司 | 統一編號: 54269518 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三龍產業股份有限公司 | 統一編號: 54269518 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 小島沖壓工業株式會社 | 三龍產業股份有限公司 | 統一編號: 54269518 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: 三龍資產管理股份有限公司 | 三龍產業股份有限公司 | 統一編號: 54269518 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 冠和投資股份有限公司 | 三龍產業股份有限公司 | 統一編號: 54269518 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三龍產業股份有限公司 | 統一編號: 54269518 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: 三龍資產管理股份有限公司 | 三龍產業股份有限公司 | 統一編號: 54269518 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三龍產業股份有限公司 | 統一編號: 54269518 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 小島沖壓工業株式會社 | 三龍產業股份有限公司 | 統一編號: 54269518 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: 三龍資產管理股份有限公司 | 三龍產業股份有限公司 | 統一編號: 54269518 |
[ 搜尋所有相關: 廖淑華 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 三龍產業股份有限公司 | 到職日期: 1041116 | 統一編號: 54269518 |
公司名稱: 三龍產業股份有限公司 | 到職日期: 1041116 | 統一編號: 54269518 |
[ 搜尋所有相關: 廖淑華 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 54269518 | 電話號碼: 02-22683366 | 新北市土城區中山路59號 |
統一編號: 54269518 | 電話號碼: 02-22683366 | 新北市土城區中山路59號 |
[ 搜尋所有相關: 廖淑華 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 303汽車零件 | 統一編號: 54269518 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市土城區沛陂里中山路59號1、2、4樓、中山路59號3樓(部分) |
主要產品: 303汽車零件 | 統一編號: 54269518 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市土城區沛陂里中山路59號1、2、4樓、中山路59號3樓(部分) |
[ 搜尋所有相關: 廖淑華 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 三龍產業 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 三龍產業 ...) | 統一編號: 49860358 | 機關所在縣市: 新北市 | 最近異動日期: 1051213 | 原因說明文字: 一般註銷 @ 全國各級學校統一編號資料集 |
| 產品中類: 30汽車及其零件製造業 | 廠址: 新北市土城區沛陂里中山路59號1、2、4樓、中山路59號3樓(部分) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 303汽車零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 登錄日期: 1111124 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 1 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 裝設地址: 新北市土城區中山路59號 | 裝設金融機構名稱: 華南商業銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 008 | 新北市 @ 金融機構ATM位置查詢一覽表 |
統一編號: 49860358 | 機關所在縣市: 新北市 | 最近異動日期: 1051213 | 原因說明文字: 一般註銷 @ 全國各級學校統一編號資料集 |
產品中類: 30汽車及其零件製造業 | 廠址: 新北市土城區沛陂里中山路59號1、2、4樓、中山路59號3樓(部分) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 303汽車零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
登錄日期: 1111124 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 1 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
裝設地址: 新北市土城區中山路59號 | 裝設金融機構名稱: 華南商業銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 008 | 新北市 @ 金融機構ATM位置查詢一覽表 |
[ 搜尋所有 三龍產業 ... ]
根據姓名 廖淑華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖淑華 ...) | 集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| 集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: 東紘企業股份有限公司 | 東華開發股份有限公司 | 統一編號: 22819027 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: 東紘企業股份有限公司 | 東華開發股份有限公司 | 統一編號: 22819027 @ 董監事資料集 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 廖淑華 ... ]
名稱 三龍產業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 三龍產業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三龍產業股份有限公司 新北市土城區中山路59號 | 鄭立松 | 54269518 | 核准設立 |
三龍產業股份有限公司 登記地址: 新北市土城區中山路59號 | 負責人: 鄭立松 | 統編: 54269518 | 核准設立 |
姓名 廖淑華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廖淑華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
漢泰美容材料商行 高雄市前金區中華三路130號2樓 | 廖淑華 | 21310207 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561316400) |
鈞華店 臺中市南區新榮里學府路132號1樓 | 廖淑華 | 45430342 | 歇業 - 獨資 |
義品味小餐屋 臺北市中山區長春路376號1樓 | 廖淑華 | 79156478 | 核准設立 - 獨資 |
運通精品店 臺北市大安區忠孝東路4段97號3樓之20 | 廖淑華 | 01794393 | 核准設立 - 獨資 |
豐祥食品行 宜蘭縣冬山鄉冬山村冬山路二八一號 | 廖淑華 | 02426397 | 撤銷 - 合夥 |
保興工業社 桃園縣八德市大信里介壽路二段685巷83弄9號1樓 | 廖淑華 | 02499237 | 歇業 - 獨資 |
奧斯髮廊 臺北市文山區指南路2段47號1樓 | 廖淑華 | 05505970 | 撤銷 - 獨資 |
萬利萊商行 彰化縣二林鎮東和里斗苑路5段123號1樓 | 廖淑華 | 09256376 | 歇業 - 獨資 |
漢泰美容材料商行 登記地址: 高雄市前金區中華三路130號2樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 21310207 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561316400) |
鈞華店 登記地址: 臺中市南區新榮里學府路132號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 45430342 | 歇業 - 獨資 |
義品味小餐屋 登記地址: 臺北市中山區長春路376號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 79156478 | 核准設立 - 獨資 |
運通精品店 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段97號3樓之20 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 01794393 | 核准設立 - 獨資 |
豐祥食品行 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉冬山村冬山路二八一號 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 02426397 | 撤銷 - 合夥 |
保興工業社 登記地址: 桃園縣八德市大信里介壽路二段685巷83弄9號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 02499237 | 歇業 - 獨資 |
奧斯髮廊 登記地址: 臺北市文山區指南路2段47號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 05505970 | 撤銷 - 獨資 |
萬利萊商行 登記地址: 彰化縣二林鎮東和里斗苑路5段123號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 09256376 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 廖淑華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
|