林峻宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林峻宏的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是品澄設計室內裝修有限公司, 統一編號是54310397.
根據姓名 林峻宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林峻宏 ...) | 曾英棟 | 嘉義市 | 場域: 交通建設 | 阿里山森林鐵路北門驛 @ 文化部公共藝術 |
| 曾英棟 | 嘉義市 | 場域: 交通建設 | 阿里山森林鐵路北門驛 (嘉義市忠孝路林蔭道入口處) @ 文化部公共藝術 |
| 曾英棟 | 嘉義市 | 場域: 交通建設 | 阿里山森林鐵路北門驛 @ 文化部公共藝術 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 048397177 | 機構負責人姓名: 林峻宏 | 機構代碼: 1X0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里新義街346號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 048397177 | 機構負責人姓名: 林峻宏 | 機構代碼: 1X0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里新義街346號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 048397177 | 機構負責人姓名: 林峻宏 | 機構代碼: 1X0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里新義街346號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 048397177 | 機構負責人姓名: 林峻宏 | 機構代碼: 1X0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里新義街346號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-8397177 | 機構負責人姓名: 林峻宏 | 機構代碼: 1X0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里新義街346號1樓 @ 長照ABC據點 |
曾英棟 | 嘉義市 | 場域: 交通建設 | 阿里山森林鐵路北門驛 @ 文化部公共藝術 |
曾英棟 | 嘉義市 | 場域: 交通建設 | 阿里山森林鐵路北門驛 (嘉義市忠孝路林蔭道入口處) @ 文化部公共藝術 |
曾英棟 | 嘉義市 | 場域: 交通建設 | 阿里山森林鐵路北門驛 @ 文化部公共藝術 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 048397177 | 機構負責人姓名: 林峻宏 | 機構代碼: 1X0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里新義街346號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 048397177 | 機構負責人姓名: 林峻宏 | 機構代碼: 1X0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里新義街346號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 048397177 | 機構負責人姓名: 林峻宏 | 機構代碼: 1X0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里新義街346號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 048397177 | 機構負責人姓名: 林峻宏 | 機構代碼: 1X0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里新義街346號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-8397177 | 機構負責人姓名: 林峻宏 | 機構代碼: 1X0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里新義街346號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林峻宏 ... ]
名稱 品澄設計室內裝修 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 品澄設計室內裝修)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
品澄設計室內裝修有限公司 新北市永和區仁愛路352巷92弄6號5樓 | 林峻宏 | 54310397 | 核准設立 |
品澄設計室內裝修有限公司 登記地址: 新北市永和區仁愛路352巷92弄6號5樓 | 負責人: 林峻宏 | 統編: 54310397 | 核准設立 |
姓名 林峻宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林峻宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏野攝影企業社 新北市中和區景平路628號 | 林峻宏 | 87307225 | 核准設立 - 獨資 |
俊伯汽車輪胎行 雲林縣莿桐鄉埔子村和平路84號1樓 | 林峻宏 | 06161684 | 核准設立 - 獨資 |
廣霖電器工程行 高雄市小港區店鳳街33號2樓 | 林峻宏 | 10254328 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361773800) |
東進醫療器材行 臺南市南區金華里賢南街35號1樓 | 林峻宏 | 13239532 | 核准停業 - 獨資 |
好樂齡銀髮事業有限公司 臺中市北屯區平田里文心路四段955號4樓之4 | 林峻宏 | 24589818 | 核准設立 |
昇昌工程行 高雄市左營區重立路146巷1號7樓 | 林峻宏 | 36944545 | 核准設立 - 獨資 |
鉅財彩券行 高雄市苓雅區武慶三路86號1樓 | 林峻宏 | 38671289 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
杰爾森國際有限公司 臺北市信義區基隆路1段155號7樓 | 林峻宏 | 42648326 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-27) |
宏野攝影企業社 登記地址: 新北市中和區景平路628號 | 負責人: 林峻宏 | 統編: 87307225 | 核准設立 - 獨資 |
俊伯汽車輪胎行 登記地址: 雲林縣莿桐鄉埔子村和平路84號1樓 | 負責人: 林峻宏 | 統編: 06161684 | 核准設立 - 獨資 |
廣霖電器工程行 登記地址: 高雄市小港區店鳳街33號2樓 | 負責人: 林峻宏 | 統編: 10254328 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361773800) |
東進醫療器材行 登記地址: 臺南市南區金華里賢南街35號1樓 | 負責人: 林峻宏 | 統編: 13239532 | 核准停業 - 獨資 |
好樂齡銀髮事業有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平田里文心路四段955號4樓之4 | 負責人: 林峻宏 | 統編: 24589818 | 核准設立 |
昇昌工程行 登記地址: 高雄市左營區重立路146巷1號7樓 | 負責人: 林峻宏 | 統編: 36944545 | 核准設立 - 獨資 |
鉅財彩券行 登記地址: 高雄市苓雅區武慶三路86號1樓 | 負責人: 林峻宏 | 統編: 38671289 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
杰爾森國際有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段155號7樓 | 負責人: 林峻宏 | 統編: 42648326 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-27) |
[ 查詢所有 林峻宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
|