鄭娟娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭娟娟的職稱是監察人, 持有股份數是15000, 公司名稱是鑫德商貿股份有限公司, 統一編號是54320199.
董監事資料集 資料集的 鄭娟娟 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 鄭娟娟 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 鑫德商貿股份有限公司 | 統一編號: 54320199 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 鑫德商貿股份有限公司 | 統一編號: 54320199 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37500 | 所代表法人: | 鑫德商貿股份有限公司 | 統一編號: 54320199 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 鑫德商貿股份有限公司 | 統一編號: 54320199 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 鑫德商貿股份有限公司 | 統一編號: 54320199 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37500 | 所代表法人: | 鑫德商貿股份有限公司 | 統一編號: 54320199 |
[ 搜尋所有相關: 鄭娟娟 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54320199 | 電話號碼: 02-77015777 | 新北市中和區中板路18巷1弄25號 |
統一編號: 54320199 | 電話號碼: 02-77015777 | 新北市中和區中板路18巷1弄25號 |
[ 搜尋所有相關: 鄭娟娟 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 鑫德商貿 資料。
[ 搜尋所有 鑫德商貿 ... ]
根據姓名 鄭娟娟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭娟娟 ...) | | 活動起始日期: 2024/04/17 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/17 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 四季居家服務有限公司 | 統一編號: 28377569 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 明治肉品股份有限公司 | 統一編號: 43653944 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 卓恩商貿有限公司 | 統一編號: 84014773 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19000000 | 所代表法人: | 原笛服飾有限公司 | 統一編號: 86230585 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 312500 | 所代表法人: | 宗欽建設股份有限公司 | 統一編號: 89987135 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 萬糧企業有限公司 | 統一編號: 94075025 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/04/17 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/17 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 四季居家服務有限公司 | 統一編號: 28377569 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 明治肉品股份有限公司 | 統一編號: 43653944 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 卓恩商貿有限公司 | 統一編號: 84014773 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19000000 | 所代表法人: | 原笛服飾有限公司 | 統一編號: 86230585 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 312500 | 所代表法人: | 宗欽建設股份有限公司 | 統一編號: 89987135 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 萬糧企業有限公司 | 統一編號: 94075025 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄭娟娟 ... ]
名稱 鑫德商貿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鑫德商貿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鑫德商貿股份有限公司 新北市中和區中板路18巷1弄25號 | 陳明智 | 54320199 | 核准設立 |
鑫德商貿股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中板路18巷1弄25號 | 負責人: 陳明智 | 統編: 54320199 | 核准設立 |
姓名 鄭娟娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄭娟娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金美登教具社 臺中市西區公正里華美街275號一樓 | 鄭娟娟 | 05389607 | 核准設立 - 獨資 |
元欣商行 雲林縣元長鄉瓦磘村北興路七二號 | 鄭娟娟 | 06191809 | 歇業 - 獨資 |
亦廷企業社 高雄市三民區鼎力里天祥1路142巷21號1樓 | 鄭娟娟 | 15627728 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10360958400) |
國寶精品店 新北市中和區景平路703巷2弄35之2號(3樓)(現場僅供辦公室使用) | 鄭娟娟 | 17439238 | 歇業 - 獨資 |
四季旺數位行銷有限公司 新北市汐止區忠三街21號1樓 | 鄭娟娟 | 24264121 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-27) |
四季居家服務有限公司 新北市汐止區忠3街21號1樓 | 鄭娟娟 | 28377569 | 核准設立 |
四季旺洗衣店 新北市汐止區忠三街21號1樓 | 鄭娟娟 | 30300969 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118155218) |
黃賞文化創意有限公司 新北市汐止區忠三街21號(1樓) | 鄭娟娟 | 54016633 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-19) |
金美登教具社 登記地址: 臺中市西區公正里華美街275號一樓 | 負責人: 鄭娟娟 | 統編: 05389607 | 核准設立 - 獨資 |
元欣商行 登記地址: 雲林縣元長鄉瓦磘村北興路七二號 | 負責人: 鄭娟娟 | 統編: 06191809 | 歇業 - 獨資 |
亦廷企業社 登記地址: 高雄市三民區鼎力里天祥1路142巷21號1樓 | 負責人: 鄭娟娟 | 統編: 15627728 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10360958400) |
國寶精品店 登記地址: 新北市中和區景平路703巷2弄35之2號(3樓)(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 鄭娟娟 | 統編: 17439238 | 歇業 - 獨資 |
四季旺數位行銷有限公司 登記地址: 新北市汐止區忠三街21號1樓 | 負責人: 鄭娟娟 | 統編: 24264121 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-27) |
四季居家服務有限公司 登記地址: 新北市汐止區忠3街21號1樓 | 負責人: 鄭娟娟 | 統編: 28377569 | 核准設立 |
四季旺洗衣店 登記地址: 新北市汐止區忠三街21號1樓 | 負責人: 鄭娟娟 | 統編: 30300969 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118155218) |
黃賞文化創意有限公司 登記地址: 新北市汐止區忠三街21號(1樓) | 負責人: 鄭娟娟 | 統編: 54016633 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-19) |
[ 查詢所有 鄭娟娟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
|