盧駿義
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名盧駿義的職稱是董事長, 持有股份數是1643834, 公司名稱是博研股份有限公司, 統一編號是54320206.
董監事資料集 資料集的 盧駿義 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 盧駿義 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40049 | 所代表法人: | 博研股份有限公司 | 統一編號: 54320206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 518571 | 所代表法人: | 博研股份有限公司 | 統一編號: 54320206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 博研股份有限公司 | 統一編號: 54320206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40049 | 所代表法人: | 博研股份有限公司 | 統一編號: 54320206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 518571 | 所代表法人: | 博研股份有限公司 | 統一編號: 54320206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 博研股份有限公司 | 統一編號: 54320206 |
[ 搜尋所有相關: 盧駿義 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54320206 | 電話號碼: 02-86605185 | 臺北市中正區和平西路1段15號3樓 |
統一編號: 54320206 | 電話號碼: 02-86605185 | 臺北市中正區和平西路1段15號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 盧駿義 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 博研 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 博研 ...) | | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2023/02/15 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
| 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2023/02/16 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
| 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2023/02/16 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
| 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2023/02/15 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2023/02/16 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2023/02/16 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
[ 搜尋所有 博研 ... ]
根據姓名 盧駿義 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 盧駿義 ...) | 團體會址: 臺北市松山區南京東路5段154號7樓 | 成立日期: 1050625 | 理事長: 盧駿義 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 薩摩亞商睿勁股份有限公司 | 統一編號: 24810959 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 盧駿義 | 設立時間: 1050625 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
團體會址: 臺北市松山區南京東路5段154號7樓 | 成立日期: 1050625 | 理事長: 盧駿義 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 薩摩亞商睿勁股份有限公司 | 統一編號: 24810959 @ 董監事資料集 |
負責人: 盧駿義 | 設立時間: 1050625 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 盧駿義 ... ]
名稱 博研 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 博研)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
博研規劃設計顧問有限公司 臺中市西區民龍里臺灣大道二段307號24樓 | 林宏宗 | 52891469 | 核准設立 |
博研醫藥開發股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段333號12樓 | 吳逸之 | 53063165 | 核准設立 |
博研生技有限公司 新北市泰山區明志路1段122巷59號 | 林睿杰 | 13132644 | 核准設立 |
博研實業社 高雄市湖內區海埔里中華街32巷3之1號1樓 | 黃千芳 | 17412532 | 核准設立 - 獨資 |
博研儀器有限公司 高雄市鳳山區五甲三路164巷6之1號 | 張寶閔 | 24266850 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-03) |
博研科技有限公司 新北市三重區興德路123之5號4樓 | 蕭凱譽 | 24722962 | 核准設立 |
博研燃料電池股份有限公司 臺南市北區成德里文成路58號 | 劉清雄 | 27286154 | 核准設立 |
博研興業股份有限公司 臺北市松山區南京東路4段150號7樓 | 陳俊志 | 28852493 | 核准設立 |
博研規劃設計顧問有限公司 登記地址: 臺中市西區民龍里臺灣大道二段307號24樓 | 負責人: 林宏宗 | 統編: 52891469 | 核准設立 |
博研醫藥開發股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段333號12樓 | 負責人: 吳逸之 | 統編: 53063165 | 核准設立 |
博研生技有限公司 登記地址: 新北市泰山區明志路1段122巷59號 | 負責人: 林睿杰 | 統編: 13132644 | 核准設立 |
博研實業社 登記地址: 高雄市湖內區海埔里中華街32巷3之1號1樓 | 負責人: 黃千芳 | 統編: 17412532 | 核准設立 - 獨資 |
博研儀器有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區五甲三路164巷6之1號 | 負責人: 張寶閔 | 統編: 24266850 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-03) |
博研科技有限公司 登記地址: 新北市三重區興德路123之5號4樓 | 負責人: 蕭凱譽 | 統編: 24722962 | 核准設立 |
博研燃料電池股份有限公司 登記地址: 臺南市北區成德里文成路58號 | 負責人: 劉清雄 | 統編: 27286154 | 核准設立 |
博研興業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段150號7樓 | 負責人: 陳俊志 | 統編: 28852493 | 核准設立 |
[ 查詢所有 博研 ... ]
姓名 盧駿義 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 盧駿義)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
薩摩亞商睿勁股份有限公司 新北市中和區自立路141巷29號(1樓) | 盧駿義 | 24810959 | 核准設立 |
博研股份有限公司 臺北市中正區和平西路1段15號3樓 | 盧駿義 | 54320206 | 核准設立 |
薩摩亞商睿勁股份有限公司 登記地址: 新北市中和區自立路141巷29號(1樓) | 負責人: 盧駿義 | 統編: 24810959 | 核准設立 |
博研股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區和平西路1段15號3樓 | 負責人: 盧駿義 | 統編: 54320206 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
|