蔡慧玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡慧玲的職稱是董事, 持有股份數是225000, 公司名稱是絕世好咖國際股份有限公司, 統一編號是54326877.
董監事資料集 資料集的 蔡慧玲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡慧玲 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 絕世好咖國際股份有限公司 | 統一編號: 54326877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 絕世好咖國際股份有限公司 | 統一編號: 54326877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 絕世好咖國際股份有限公司 | 統一編號: 54326877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 絕世好咖國際股份有限公司 | 統一編號: 54326877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 絕世好咖國際股份有限公司 | 統一編號: 54326877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 絕世好咖國際股份有限公司 | 統一編號: 54326877 |
[ 搜尋所有相關: 蔡慧玲 @ 董監事資料集 ]
無其他 絕世好咖國際 資料。
[ 搜尋所有 絕世好咖國際 ... ]
根據姓名 蔡慧玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡慧玲 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 六玄實業股份有限公司 | 統一編號: 84327938 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 六玄實業股份有限公司 | 統一編號: 84327938 @ 董監事資料集 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 蔡慧玲 ... ]
名稱 絕世好咖國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 絕世好咖國際)
姓名 蔡慧玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡慧玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玲玲服飾 新竹市北區境福里中正路452巷1之2號二樓 | 蔡慧玲 | 85278738 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002499) |
万邦生物科技股份有限公司 臺北市松山區民生東路5段206號9樓之3 | 蔡慧玲 | 80545285 | 核准設立 |
安信資產管理股份有限公司 臺北市大同區甘谷街26號5樓 | 蔡慧玲 | 80675744 | 核准設立 |
騰龍生物科技有限公司 彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷116號 | 黃蔡慧玲 | 90282705 | 核准設立 |
沅志電氣有限公司 臺北市中正區市民大道3段8號5樓585室 | 蔡慧玲 | 12380455 | 核准設立 |
旅盛行停車場 臺中市豐原區豐西里忠孝街105巷70號一樓 | 蔡慧玲 | 13816077 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108608178) |
韓邑小吃店 臺北市大安區忠孝東路4段223巷26號1樓 | 蔡慧玲 | 17270858 | 歇業 - 獨資 |
詩威特美容材料行 高雄市鳳山區興仁里五甲一路206號一樓 | 蔡慧玲 | 19671555 | 歇業 - 獨資 |
玲玲服飾 登記地址: 新竹市北區境福里中正路452巷1之2號二樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 85278738 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002499) |
万邦生物科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路5段206號9樓之3 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 80545285 | 核准設立 |
安信資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區甘谷街26號5樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 80675744 | 核准設立 |
騰龍生物科技有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷116號 | 負責人: 黃蔡慧玲 | 統編: 90282705 | 核准設立 |
沅志電氣有限公司 登記地址: 臺北市中正區市民大道3段8號5樓585室 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 12380455 | 核准設立 |
旅盛行停車場 登記地址: 臺中市豐原區豐西里忠孝街105巷70號一樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 13816077 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108608178) |
韓邑小吃店 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段223巷26號1樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 17270858 | 歇業 - 獨資 |
詩威特美容材料行 登記地址: 高雄市鳳山區興仁里五甲一路206號一樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 19671555 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡慧玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
|