馮柏勳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名馮柏勳的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是家德股份有限公司, 統一編號是54500707.
根據名稱 家德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 家德 ...) | (中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| (中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)劉信宏 ;(中華民國)朱郁柔 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/09/18 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)劉信宏 ;(中華民國)朱郁柔 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/09/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉信宏 ;(中華民國)朱郁柔 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/09/18 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)胡乃元、莊雅斐;(美國)保羅・紐鮑爾(Paul Neubauer)、羅伯特・列文(Robert Levin);(法國)亨利・杜馬克(Henri Demarquette);(南韓)姜東錫 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 500/1000/1500/2000 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
(中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)劉信宏 ;(中華民國)朱郁柔 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/09/18 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)劉信宏 ;(中華民國)朱郁柔 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/09/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉信宏 ;(中華民國)朱郁柔 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/09/18 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)胡乃元、莊雅斐;(美國)保羅・紐鮑爾(Paul Neubauer)、羅伯特・列文(Robert Levin);(法國)亨利・杜馬克(Henri Demarquette);(南韓)姜東錫 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 500/1000/1500/2000 @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 家德 ... ]
根據姓名 馮柏勳 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 馮柏勳 ...) | 負責人姓名: 馮柏勳 | 統一編號: 42648000 | 所在地: 臺北市中正區衡陽路51號10樓之4 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 金石國際投資顧問有限公司 | 統一編號: 42648000 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1300000 | 所代表法人: | 家德國際有限公司 | 統一編號: 50862452 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 家德顧問有限公司 | 統一編號: 50980140 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: 家德國際有限公司 | 家德資產管理有限公司 | 統一編號: 50980161 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 家德永康有限公司 | 統一編號: 83145039 @ 董監事資料集 |
負責人姓名: 馮柏勳 | 統一編號: 42648000 | 所在地: 臺北市中正區衡陽路51號10樓之4 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 金石國際投資顧問有限公司 | 統一編號: 42648000 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1300000 | 所代表法人: | 家德國際有限公司 | 統一編號: 50862452 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 家德顧問有限公司 | 統一編號: 50980140 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: 家德國際有限公司 | 家德資產管理有限公司 | 統一編號: 50980161 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 家德永康有限公司 | 統一編號: 83145039 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 馮柏勳 ... ]
廖家德 | 地址: 彰化縣二林鎮第一市場215號 | 電話: 04-896-8627 |
家德中醫診所 | 地址: 台中市潭子區新興路一段388號1樓 | 電話: 04-2536-5377 |
家德動物醫院 | 地址: 238 新北市樹林區文化街100號1樓 | 電話: 02-2681-1860 |
劉家德 | 地址: 桃園市中壢區興農路130號 | 電話: 03-455-5298 |
皇家德明文教股份有限公司 | 地址: 台北市信義區基隆路二段189號20樓之1 | 電話: 02-2733-2922 |
皇家德明文教股份有限公司 | 地址: 新竹市東光路55號9樓之1 | 電話: 03-516-6007 |
皇家德明文教股份有限公司 | 地址: 高雄市前鎮區中山二路91號22樓之5 | 電話: 07-334-9545 |
名稱 家德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 家德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
家德實業有限公司 彰化縣員林市南平里惠農路206號 | 沈侑穎 | 58052906 | 核准設立 |
家德房屋仲介有限公司 新北市新店區中央路89號(1樓) | 林定坤 | 82918710 | 核准設立 |
楊家德成商行 屏東縣長治鄉德成村中興路682-1號1樓 | 楊琇清 | 00302846 | 核准設立 - 獨資 |
家德興業有限公司 臺北市信義區福德街51巷3之1號2樓 | 黃秀淑 | 23917428 | 核准設立 |
家德自動控制企業社 桃園市八德區陸光里陸光街40之1號6樓 | 簡伶竹 | 85262757 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099001476) |
家德健康有限公司 新北市汐止區建成路178巷12號12樓 | 簡睦修 | 90375696 | 核准設立 |
宜家德美有限公司 臺北市士林區格致路20巷1號5樓之1 | 陳恩凱 | 54669155 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-26) |
家德洋行有限公司 桃園市桃園區文中路749巷11號2樓 | 林潔心 | 82815144 | 核准設立 |
家德實業有限公司 登記地址: 彰化縣員林市南平里惠農路206號 | 負責人: 沈侑穎 | 統編: 58052906 | 核准設立 |
家德房屋仲介有限公司 登記地址: 新北市新店區中央路89號(1樓) | 負責人: 林定坤 | 統編: 82918710 | 核准設立 |
楊家德成商行 登記地址: 屏東縣長治鄉德成村中興路682-1號1樓 | 負責人: 楊琇清 | 統編: 00302846 | 核准設立 - 獨資 |
家德興業有限公司 登記地址: 臺北市信義區福德街51巷3之1號2樓 | 負責人: 黃秀淑 | 統編: 23917428 | 核准設立 |
家德自動控制企業社 登記地址: 桃園市八德區陸光里陸光街40之1號6樓 | 負責人: 簡伶竹 | 統編: 85262757 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099001476) |
家德健康有限公司 登記地址: 新北市汐止區建成路178巷12號12樓 | 負責人: 簡睦修 | 統編: 90375696 | 核准設立 |
宜家德美有限公司 登記地址: 臺北市士林區格致路20巷1號5樓之1 | 負責人: 陳恩凱 | 統編: 54669155 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-26) |
家德洋行有限公司 登記地址: 桃園市桃園區文中路749巷11號2樓 | 負責人: 林潔心 | 統編: 82815144 | 核准設立 |
[ 查詢所有 家德 ... ]
姓名 馮柏勳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 馮柏勳)
金石國際投資顧問有限公司 登記地址: 臺北市中正區衡陽路51號10樓之4 | 負責人: 馮柏勳 | 統編: 42648000 | 核准設立 |
家德國際有限公司 登記地址: 新北市三重區永福街98巷31號 | 負責人: 馮柏勳 | 統編: 50862452 | 核准設立 |
家德顧問有限公司 登記地址: 新北市三重區永福街98巷31號 | 負責人: 馮柏勳 | 統編: 50980140 | 核准設立 |
家德資產管理有限公司 登記地址: 新北市三重區永福街98巷31號 | 負責人: 馮柏勳 | 統編: 50980161 | 核准設立 |
家德永康有限公司 登記地址: 新北市三重區永福街98巷31號 | 負責人: 馮柏勳 | 統編: 83145039 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
|