王美雅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王美雅的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是晉泰織造有限公司, 統一編號是54520289.
無其他 晉泰織造 資料。
[ 搜尋所有 晉泰織造 ... ]
根據姓名 王美雅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王美雅 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 王美雅 ... ]
名稱 晉泰織造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 晉泰織造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
晉泰織造有限公司 彰化縣和美鎮和東里仁川路400號 | 王美雅 | 54520289 | 核准設立 |
晉泰織造有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮和東里仁川路400號 | 負責人: 王美雅 | 統編: 54520289 | 核准設立 |
姓名 王美雅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王美雅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新加坡商星光商業服務有限公司 臺北市長安東路二段八十二號5樓之4 | 王美雅 王美雅 | 89405834 | 核准報備 |
雅美企業社 屏東縣屏東市華山里大連路24-8號 | 王美雅 | 47898907 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11216792500) |
巧虎寵物店 臺南市善化區文昌里文賢街12號1樓 | 王美雅 | 10414562 | 核准設立 - 獨資 |
西施包子店 宜蘭縣羅東鎮賢文里四育路142號一樓 | 王美雅 | 17935216 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110900022) |
泰哥商行 金門縣金湖鎮新湖里信義新2之2號3樓 | 王美雅 | 31671123 | 核准設立 - 獨資 |
勝暉車業 臺南市東區莊敬里莊敬路189號1樓 | 王美雅 | 37744539 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090036948) |
創邑國際開發有限公司 臺北市中正區三元街210號1樓 | 王美雅 | 42999027 | 核准設立 |
新加坡商星光商業服務有限公司 登記地址: 臺北市長安東路二段八十二號5樓之4 | 負責人: 王美雅 王美雅 | 統編: 89405834 | 核准報備 |
雅美企業社 登記地址: 屏東縣屏東市華山里大連路24-8號 | 負責人: 王美雅 | 統編: 47898907 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11216792500) |
巧虎寵物店 登記地址: 臺南市善化區文昌里文賢街12號1樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 10414562 | 核准設立 - 獨資 |
西施包子店 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮賢文里四育路142號一樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 17935216 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110900022) |
泰哥商行 登記地址: 金門縣金湖鎮新湖里信義新2之2號3樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 31671123 | 核准設立 - 獨資 |
勝暉車業 登記地址: 臺南市東區莊敬里莊敬路189號1樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 37744539 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090036948) |
創邑國際開發有限公司 登記地址: 臺北市中正區三元街210號1樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 42999027 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王美雅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
|