蕭如君
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蕭如君的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是益傑食品有限公司, 統一編號是54540187.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 蕭如君 ...) | 食品業者登錄字號: N-154540187-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54540187 | 彰化縣社頭鄉松竹村北勢二巷28弄1號1樓 |
| 食品業者登錄字號: N-154540187-00001-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 54540187 | 彰化縣社頭鄉松竹村北勢二巷28弄1號1樓 |
食品業者登錄字號: N-154540187-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54540187 | 彰化縣社頭鄉松竹村北勢二巷28弄1號1樓 |
食品業者登錄字號: N-154540187-00001-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 54540187 | 彰化縣社頭鄉松竹村北勢二巷28弄1號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 蕭如君 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 益傑食品 資料。
[ 搜尋所有 益傑食品 ... ]
根據姓名 蕭如君 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蕭如君 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6938505 | 機構負責人姓名: 蕭如君 | 機構代碼: A11500040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段496巷300號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6938505 | 機構負責人姓名: 蕭如君 | 機構代碼: A11500040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段496巷300號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6938505 | 機構負責人姓名: 蕭如君 | 機構代碼: A11500040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段496巷300號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2021/01/31 | 機構電話: 07-6938505 | 機構負責人姓名: 蕭如君 | 機構代碼: A11500040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段496巷300號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180322 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 07-6938505 | 機構負責人姓名: 蕭如君 | 機構代碼: A11500040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段496巷300號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180322 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 07-6938505 | 機構負責人姓名: 蕭如君 | 機構代碼: A11500040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段496巷300號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180322 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 07-6938505 | 機構負責人姓名: 蕭如君 | 機構代碼: A11500040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段496巷300號 @ 長照ABC據點 |
| 負責人姓名: 蕭如君 | 統一編號: 27334851 | 所在地: 臺北市松山區復興北路191號8樓之3 @ 不動產經紀業備查資料 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6938505 | 機構負責人姓名: 蕭如君 | 機構代碼: A11500040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段496巷300號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6938505 | 機構負責人姓名: 蕭如君 | 機構代碼: A11500040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段496巷300號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6938505 | 機構負責人姓名: 蕭如君 | 機構代碼: A11500040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段496巷300號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2021/01/31 | 機構電話: 07-6938505 | 機構負責人姓名: 蕭如君 | 機構代碼: A11500040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段496巷300號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180322 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 07-6938505 | 機構負責人姓名: 蕭如君 | 機構代碼: A11500040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段496巷300號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180322 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 07-6938505 | 機構負責人姓名: 蕭如君 | 機構代碼: A11500040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段496巷300號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180322 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 07-6938505 | 機構負責人姓名: 蕭如君 | 機構代碼: A11500040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市湖內區田尾里中山路一段496巷300號 @ 長照ABC據點 |
負責人姓名: 蕭如君 | 統一編號: 27334851 | 所在地: 臺北市松山區復興北路191號8樓之3 @ 不動產經紀業備查資料 |
[ 搜尋所有 蕭如君 ... ]
名稱 益傑食品 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 益傑食品)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
益傑食品有限公司 彰化縣社頭鄉松竹村北勢二巷28弄1號1樓 | 蕭如君 | 54540187 | 核准設立 |
傑益傑食品有限公司 臺北市資料空白 | | 23318985 | 解散 (文號: 1989-10-12 建一字 第號) |
益傑食品有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉松竹村北勢二巷28弄1號1樓 | 負責人: 蕭如君 | 統編: 54540187 | 核准設立 |
傑益傑食品有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 23318985 | 解散 (文號: 1989-10-12 建一字 第號) |
姓名 蕭如君 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蕭如君)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蕭蕭企業社 新北市三重區中寮街87巷7號5樓 | 蕭如君 | 91195243 | 核准設立 - 獨資 |
阿君小吃店 桃園市中壢區普仁里中北路89號1樓 | 蕭如君 | 49693789 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069004270) |
八大視聽社 臺北市南港區忠孝東路7段620號1樓 | 蕭如君 | 01676369 | 撤銷 - 獨資 |
鑫棋企業社 新北市新莊區化成路11巷60號(1樓) | 蕭如君 | 26553630 | 廢止 (103年07月30日 字第 1031412478 號) - 獨資 |
展光照明工程有限公司 新北市中和區橋和路306號 | 蕭如君 | 42824651 | 核准設立 |
雅筑室內裝修有限公司 臺北市中山區長春路67號3樓 | 蕭如君 | 54015276 | 核准設立 |
武傑五金企業社 新北市新店區永業路8號5樓 | 蕭如君 | 74920988 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055239205) |
蕭蕭企業社 登記地址: 新北市三重區中寮街87巷7號5樓 | 負責人: 蕭如君 | 統編: 91195243 | 核准設立 - 獨資 |
阿君小吃店 登記地址: 桃園市中壢區普仁里中北路89號1樓 | 負責人: 蕭如君 | 統編: 49693789 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069004270) |
八大視聽社 登記地址: 臺北市南港區忠孝東路7段620號1樓 | 負責人: 蕭如君 | 統編: 01676369 | 撤銷 - 獨資 |
鑫棋企業社 登記地址: 新北市新莊區化成路11巷60號(1樓) | 負責人: 蕭如君 | 統編: 26553630 | 廢止 (103年07月30日 字第 1031412478 號) - 獨資 |
展光照明工程有限公司 登記地址: 新北市中和區橋和路306號 | 負責人: 蕭如君 | 統編: 42824651 | 核准設立 |
雅筑室內裝修有限公司 登記地址: 臺北市中山區長春路67號3樓 | 負責人: 蕭如君 | 統編: 54015276 | 核准設立 |
武傑五金企業社 登記地址: 新北市新店區永業路8號5樓 | 負責人: 蕭如君 | 統編: 74920988 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055239205) |
[ 查詢所有 蕭如君 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
|