洪彩雲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪彩雲的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是金順億國際貿易有限公司, 統一編號是54584889.
無其他 金順億國際貿易 資料。
[ 搜尋所有 金順億國際貿易 ... ]
根據姓名 洪彩雲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洪彩雲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 如彩企業有限公司 | 統一編號: 28588255 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 84645482 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市霧峰區南柳里霧工六路1號3樓 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 如彩企業有限公司 | 統一編號: 28588255 @ 董監事資料集 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 84645482 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市霧峰區南柳里霧工六路1號3樓 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 洪彩雲 ... ]
名稱 金順億國際貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 金順億國際貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金順億國際貿易有限公司 臺中市霧峰區南柳里霧工一路79號1樓 | 洪彩雲 | 54584889 | 核准設立 |
金順億國際貿易有限公司 登記地址: 臺中市霧峰區南柳里霧工一路79號1樓 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 54584889 | 核准設立 |
姓名 洪彩雲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 洪彩雲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
如彩企業有限公司 嘉義縣太保市北新里中山路一段228巷22弄6號1樓 | 洪彩雲 | 28588255 | 核准設立 |
碧霞商店 臺北市中正區金山南路1段21號1樓 | 王洪彩雲 | 01101511 | 歇業 - 獨資 |
驫鐵板廚房 屏東縣恆春鎮新興路126號 | 洪彩雲 | 10888250 | 歇業 - 獨資 |
誠育企業社 臺中市霧峰區南柳里四德路319巷60弄20號1樓 | 洪彩雲 | 14416182 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040678184) |
文川洗衣店 彰化縣二林鎮東和里新生路八號 | 洪彩雲 | 24173683 | 核准設立 - 獨資 |
精彥印刷製品有限公司 新北市中和區中原里中山路2段340巷61號(2、3樓) | 洪彩雲 | 24254284 | 核准設立 |
紫彤服飾店 高雄市左營區自由2路233號 | 洪彩雲 | 25901668 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661001100) |
驫起司義式坊 新北市永和區秀朗路1段191號 | 洪彩雲 | 26528653 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045231932) |
如彩企業有限公司 登記地址: 嘉義縣太保市北新里中山路一段228巷22弄6號1樓 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 28588255 | 核准設立 |
碧霞商店 登記地址: 臺北市中正區金山南路1段21號1樓 | 負責人: 王洪彩雲 | 統編: 01101511 | 歇業 - 獨資 |
驫鐵板廚房 登記地址: 屏東縣恆春鎮新興路126號 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 10888250 | 歇業 - 獨資 |
誠育企業社 登記地址: 臺中市霧峰區南柳里四德路319巷60弄20號1樓 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 14416182 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040678184) |
文川洗衣店 登記地址: 彰化縣二林鎮東和里新生路八號 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 24173683 | 核准設立 - 獨資 |
精彥印刷製品有限公司 登記地址: 新北市中和區中原里中山路2段340巷61號(2、3樓) | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 24254284 | 核准設立 |
紫彤服飾店 登記地址: 高雄市左營區自由2路233號 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 25901668 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661001100) |
驫起司義式坊 登記地址: 新北市永和區秀朗路1段191號 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 26528653 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045231932) |
[ 查詢所有 洪彩雲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
|