林俊南
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林俊南的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是誠珈樂生技有限公司, 統一編號是54603886.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 林俊南 ...) | 食品業者登錄字號: B-154603886-00001-0 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 54603886 | 台中市龍井區山腳里龍山街151巷28弄28號 |
| 食品業者登錄字號: B-154603886-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54603886 | 台中市龍井區山腳里龍山街151巷28弄28號 |
食品業者登錄字號: B-154603886-00001-0 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 54603886 | 台中市龍井區山腳里龍山街151巷28弄28號 |
食品業者登錄字號: B-154603886-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54603886 | 台中市龍井區山腳里龍山街151巷28弄28號 |
[ 搜尋所有相關: 林俊南 @ 食品業者登錄資料集 ]
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市龍井區龍山街151巷28弄28號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市龍井區龍山街151巷28弄28號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 誠珈樂生技 ... ]
根據姓名 林俊南 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林俊南 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0939-429938 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B51900001 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-235832 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B41900001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0939-429938 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B51900001 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-235832 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B41900001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0939-429938 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B51900001 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-235832 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B41900001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0939-429938 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B41900002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0939-429938 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B41900002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0939-429938 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B51900001 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-235832 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B41900001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0939-429938 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B51900001 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-235832 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B41900001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0939-429938 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B51900001 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-235832 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B41900001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0939-429938 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B41900002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0939-429938 | 機構負責人姓名: 林俊南 | 機構代碼: B41900002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺東縣臺東市興安路一段55號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 林俊南 ... ]
名稱 誠珈樂生技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 誠珈樂生技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
誠珈樂生技有限公司 臺中市龍井區山腳里龍山街151巷28弄28號 | 林俊南 | 54603886 | 核准設立 |
誠珈樂生技有限公司 登記地址: 臺中市龍井區山腳里龍山街151巷28弄28號 | 負責人: 林俊南 | 統編: 54603886 | 核准設立 |
姓名 林俊南 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林俊南)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
快達機車行 臺南市南區同安里灣裡路363號1樓 | 林俊南 | 56981504 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120042453) |
巧心商行 臺中市西屯區福林里玉門路56之2號1樓 | 林俊南 | 72353170 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110883685) |
萊鑫商行 臺中市南區永興里高工路168號 | 林俊南 | 88643400 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
美心商行 臺中市南屯區文山里嶺東路339號2樓 | 林俊南 | 93358658 | 核准設立 - 合夥 |
林建宏傢俱行 高雄市苓雅區青年1路187號 | 林俊南 | 81066353 | 核准設立 - 獨資 |
萊恩商行 臺中市龍井區山腳里龍山街151巷28弄28號1樓 | 林俊南 | 87244587 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110877222) |
禪意空間室內設計工作室 新北市淡水區中正東路1段81巷7號 | 林俊南 | 18097435 | 歇業 - 獨資 |
禪意室內裝修有限公司 新北市淡水區中正東路1段81巷7號 | 林俊南 | 27907718 | 核准設立 |
快達機車行 登記地址: 臺南市南區同安里灣裡路363號1樓 | 負責人: 林俊南 | 統編: 56981504 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120042453) |
巧心商行 登記地址: 臺中市西屯區福林里玉門路56之2號1樓 | 負責人: 林俊南 | 統編: 72353170 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110883685) |
萊鑫商行 登記地址: 臺中市南區永興里高工路168號 | 負責人: 林俊南 | 統編: 88643400 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
美心商行 登記地址: 臺中市南屯區文山里嶺東路339號2樓 | 負責人: 林俊南 | 統編: 93358658 | 核准設立 - 合夥 |
林建宏傢俱行 登記地址: 高雄市苓雅區青年1路187號 | 負責人: 林俊南 | 統編: 81066353 | 核准設立 - 獨資 |
萊恩商行 登記地址: 臺中市龍井區山腳里龍山街151巷28弄28號1樓 | 負責人: 林俊南 | 統編: 87244587 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110877222) |
禪意空間室內設計工作室 登記地址: 新北市淡水區中正東路1段81巷7號 | 負責人: 林俊南 | 統編: 18097435 | 歇業 - 獨資 |
禪意室內裝修有限公司 登記地址: 新北市淡水區中正東路1段81巷7號 | 負責人: 林俊南 | 統編: 27907718 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林俊南 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 考選社股份有限公司 | 統一編號: 12978756 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 御境保全股份有限公司 | 統一編號: 12988190 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 御境保全股份有限公司 | 統一編號: 12988190 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 新昆璋興業有限公司 | 統一編號: 12990674 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯昇揚股份有限公司 | 統一編號: 12990864 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 合風旅行社有限公司 | 統一編號: 12992309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 快樂味饌有限公司 | 統一編號: 12995191 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 軒晨營造有限公司 | 統一編號: 13000067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 鐿大營造有限公司 | 統一編號: 13001039 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6478550 | 所代表法人: 荷蘭商艾士麥股份有限公司 | 台灣艾司摩爾股份有限公司 | 統一編號: 13006301 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 617099 | 所代表法人: 荷蘭商漢微科股份有限公司 | 台灣艾司摩爾股份有限公司 | 統一編號: 13006301 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 考選社股份有限公司 | 統一編號: 12978756 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 御境保全股份有限公司 | 統一編號: 12988190 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 御境保全股份有限公司 | 統一編號: 12988190 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 新昆璋興業有限公司 | 統一編號: 12990674 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯昇揚股份有限公司 | 統一編號: 12990864 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 合風旅行社有限公司 | 統一編號: 12992309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 快樂味饌有限公司 | 統一編號: 12995191 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 軒晨營造有限公司 | 統一編號: 13000067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 鐿大營造有限公司 | 統一編號: 13001039 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6478550 | 所代表法人: 荷蘭商艾士麥股份有限公司 | 台灣艾司摩爾股份有限公司 | 統一編號: 13006301 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 617099 | 所代表法人: 荷蘭商漢微科股份有限公司 | 台灣艾司摩爾股份有限公司 | 統一編號: 13006301 |
|