謝宛玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝宛玲的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是欣日陽景觀設計有限公司, 統一編號是54632003.
無其他 欣日陽景觀設計 資料。
[ 搜尋所有 欣日陽景觀設計 ... ]
根據姓名 謝宛玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝宛玲 ...) | 處分日期: 20210817 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20211007 | 處分字號: 高市勞條字第11036600400號 | 違反法規內容: 每七日中未有一日之休息作為例假 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5211261 | 機構負責人姓名: 謝宛玲 | 機構代碼: B11500053 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5211261 | 機構負責人姓名: 謝宛玲 | 機構代碼: 1X1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5211261 | 機構負責人姓名: 謝宛玲 | 機構代碼: B11500053 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5211261 | 機構負責人姓名: 謝宛玲 | 機構代碼: 1X1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5211261 | 機構負責人姓名: 謝宛玲 | 機構代碼: B11500053 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5211261 | 機構負責人姓名: 謝宛玲 | 機構代碼: 1X1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5211261 | 機構負責人姓名: 謝宛玲 | 機構代碼: 1X1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號1樓 @ 長照ABC據點 |
處分日期: 20210817 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20211007 | 處分字號: 高市勞條字第11036600400號 | 違反法規內容: 每七日中未有一日之休息作為例假 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5211261 | 機構負責人姓名: 謝宛玲 | 機構代碼: B11500053 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5211261 | 機構負責人姓名: 謝宛玲 | 機構代碼: 1X1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5211261 | 機構負責人姓名: 謝宛玲 | 機構代碼: B11500053 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5211261 | 機構負責人姓名: 謝宛玲 | 機構代碼: 1X1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5211261 | 機構負責人姓名: 謝宛玲 | 機構代碼: B11500053 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5211261 | 機構負責人姓名: 謝宛玲 | 機構代碼: 1X1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5211261 | 機構負責人姓名: 謝宛玲 | 機構代碼: 1X1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 謝宛玲 ... ]
名稱 欣日陽景觀設計 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 欣日陽景觀設計)
欣日陽景觀設計有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區中興街40號1樓 | 負責人: 謝宛玲 | 統編: 54632003 | 核准設立 |
姓名 謝宛玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝宛玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宛林坊 臺南市南區新興里夏林路256巷11號1樓 | 謝宛玲 | 92357701 | 核准設立 - 獨資 |
小桃子通信行 彰化縣員林鎮黎明里光明街二00號一樓 | 謝宛玲 | 17688279 | 歇業 - 獨資 |
亞諾烘焙有限公司 臺北市中正區惠安街5號4樓之2 | 謝宛玲 | 24953843 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-21) |
頡盈企業社 高雄市大寮區四維路247號1樓 | 謝宛玲 | 36941300 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11061656800) |
詠琳生活館 臺中市西區公平里公益路222號1樓 | 謝宛玲 | 45849711 | 歇業 - 獨資 |
高駿汽車商行 臺南市安平區文平里建平六街114號2樓之2 | 謝宛玲 | 47812140 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110044544) |
想念波波服飾店 臺南市東區崇德里崇善路434號1樓 | 謝宛玲 | 47963759 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090031048) |
齊魯商行 臺中市西區忠誠里忠明南路22號10樓之3 | 謝宛玲 | 51857007 | 核准設立 - 獨資 |
宛林坊 登記地址: 臺南市南區新興里夏林路256巷11號1樓 | 負責人: 謝宛玲 | 統編: 92357701 | 核准設立 - 獨資 |
小桃子通信行 登記地址: 彰化縣員林鎮黎明里光明街二00號一樓 | 負責人: 謝宛玲 | 統編: 17688279 | 歇業 - 獨資 |
亞諾烘焙有限公司 登記地址: 臺北市中正區惠安街5號4樓之2 | 負責人: 謝宛玲 | 統編: 24953843 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-21) |
頡盈企業社 登記地址: 高雄市大寮區四維路247號1樓 | 負責人: 謝宛玲 | 統編: 36941300 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11061656800) |
詠琳生活館 登記地址: 臺中市西區公平里公益路222號1樓 | 負責人: 謝宛玲 | 統編: 45849711 | 歇業 - 獨資 |
高駿汽車商行 登記地址: 臺南市安平區文平里建平六街114號2樓之2 | 負責人: 謝宛玲 | 統編: 47812140 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110044544) |
想念波波服飾店 登記地址: 臺南市東區崇德里崇善路434號1樓 | 負責人: 謝宛玲 | 統編: 47963759 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090031048) |
齊魯商行 登記地址: 臺中市西區忠誠里忠明南路22號10樓之3 | 負責人: 謝宛玲 | 統編: 51857007 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝宛玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
|