王智弘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王智弘的職稱是董事, 持有股份數是1350000, 公司名稱是關心網股份有限公司, 統一編號是54650304.
董監事資料集 資料集的 王智弘 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王智弘 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 關心網股份有限公司 | 統一編號: 54650304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 關心網股份有限公司 | 統一編號: 54650304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: | 關心網股份有限公司 | 統一編號: 54650304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 關心網股份有限公司 | 統一編號: 54650304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 關心網股份有限公司 | 統一編號: 54650304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: | 關心網股份有限公司 | 統一編號: 54650304 |
[ 搜尋所有相關: 王智弘 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54650304 | 電話號碼: 0935179716 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號9樓之10 |
統一編號: 54650304 | 電話號碼: 0935179716 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號9樓之10 |
[ 搜尋所有相關: 王智弘 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: A-154650304-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54650304 | 台北市大安區復興南路1段126巷1號9樓之10 |
食品業者登錄字號: A-154650304-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54650304 | 台北市大安區復興南路1段126巷1號9樓之10 |
[ 搜尋所有相關: 王智弘 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 關心網 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 關心網 ...) | 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市南港區園區街3之2號9樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市南港區園區街3之2號9樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 02-28918618 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市北投區立德路125號 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 25110682 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區民生西路3巷9號(實際營業地址:9樓N-918室) @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 02-00000000 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市大安區復興南路一段126巷1號9樓之10 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市南港區園區街3之2號9樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市南港區園區街3之2號9樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 02-28918618 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市北投區立德路125號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 25110682 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區民生西路3巷9號(實際營業地址:9樓N-918室) @ 醫療器材商資料集 |
電話: 02-00000000 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市大安區復興南路一段126巷1號9樓之10 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 關心網 ... ]
根據姓名 王智弘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王智弘 ...) | 電話: 02-2552-3234 | 證書狀況: 展延(有效) | 證書有效期限: 2025/10/25 | 103 大同區 鄭州路145號B1 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 弘遠文創有限公司 | 統一編號: 94105549 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 弘翔行有限公司 | 到職日期: 0831109 | 統一編號: 89910381 @ 公司登記經理人資料集 |
| 作者: Rudolf Steiner作; 王智弘, 尤清, 陳寶珠, 何修瑜, 張琴珮譯 | 出版機構: 人智學教育基金會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 228 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-99043-9-1 (平裝, NT$300, 228面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 王文科, 王智弘著 | 出版機構: 五南 | 版次: 十九版 | 預訂出版日: 109/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 784 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-522-197-3 (平裝, NT$900, 784面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 電話: 02-2786-1228 | 證書狀況: 展延(有效) | 證書有效期限: 2025/10/28 | 115 南港區 同德路87號B1 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
電話: 02-2552-3234 | 證書狀況: 展延(有效) | 證書有效期限: 2025/10/25 | 103 大同區 鄭州路145號B1 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 弘遠文創有限公司 | 統一編號: 94105549 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 弘翔行有限公司 | 到職日期: 0831109 | 統一編號: 89910381 @ 公司登記經理人資料集 |
作者: Rudolf Steiner作; 王智弘, 尤清, 陳寶珠, 何修瑜, 張琴珮譯 | 出版機構: 人智學教育基金會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 228 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-99043-9-1 (平裝, NT$300, 228面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 王文科, 王智弘著 | 出版機構: 五南 | 版次: 十九版 | 預訂出版日: 109/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 784 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-522-197-3 (平裝, NT$900, 784面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: 02-2786-1228 | 證書狀況: 展延(有效) | 證書有效期限: 2025/10/28 | 115 南港區 同德路87號B1 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
[ 搜尋所有 王智弘 ... ]
名稱 關心網 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 關心網)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
關心網股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段126巷1號9樓之10 | 林忠志 | 54650304 | 核准設立 |
關心網股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段126巷1號9樓之10 | 負責人: 林忠志 | 統編: 54650304 | 核准設立 |
姓名 王智弘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王智弘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
智弘電器行 臺南市仁德區後壁里中正路2段315號 | 王智弘 | 14357114 | 核准設立 - 獨資 |
弘遠文創有限公司 臺北市大安區敦化南路1段193號2樓 | 王智弘 | 94105549 | 核准設立 |
智弘企業社 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里福德路233號 | 王智弘 | 26574895 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100903439) |
智弘企業社 宜蘭縣冬山鄉丸山村丸山路三二五巷三一號一樓 | 王智弘 | 29326619 | 歇業 - 合夥 |
弘記辣椒坊 新北市蘆洲區中正路51號 | 王智弘 | 50653321 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088115218) |
準鴻機械行 高雄市大寮區智理街2號 | 王智弘 | 10468623 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962271700) |
阿弘小吃店 新北市土城區延吉街105號(1樓) | 王智弘 | 21515243 | 申覆(辯)期 - 獨資 |
一智伙食行 高雄市新興區蕉園里林森1路146巷43號2樓 | 王智弘 | 18117729 | 歇業 - 獨資 |
智弘電器行 登記地址: 臺南市仁德區後壁里中正路2段315號 | 負責人: 王智弘 | 統編: 14357114 | 核准設立 - 獨資 |
弘遠文創有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段193號2樓 | 負責人: 王智弘 | 統編: 94105549 | 核准設立 |
智弘企業社 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里福德路233號 | 負責人: 王智弘 | 統編: 26574895 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100903439) |
智弘企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉丸山村丸山路三二五巷三一號一樓 | 負責人: 王智弘 | 統編: 29326619 | 歇業 - 合夥 |
弘記辣椒坊 登記地址: 新北市蘆洲區中正路51號 | 負責人: 王智弘 | 統編: 50653321 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088115218) |
準鴻機械行 登記地址: 高雄市大寮區智理街2號 | 負責人: 王智弘 | 統編: 10468623 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962271700) |
阿弘小吃店 登記地址: 新北市土城區延吉街105號(1樓) | 負責人: 王智弘 | 統編: 21515243 | 申覆(辯)期 - 獨資 |
一智伙食行 登記地址: 高雄市新興區蕉園里林森1路146巷43號2樓 | 負責人: 王智弘 | 統編: 18117729 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王智弘 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
|