林冠邦
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林冠邦的職稱是董事長, 持有股份數是35000, 公司名稱是超展開股份有限公司, 統一編號是54671878.
董監事資料集 資料集的 林冠邦 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林冠邦 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 超展開股份有限公司 | 統一編號: 54671878 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 超展開股份有限公司 | 統一編號: 54671878 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 超展開股份有限公司 | 統一編號: 54671878 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 超展開股份有限公司 | 統一編號: 54671878 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 超展開股份有限公司 | 統一編號: 54671878 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 超展開股份有限公司 | 統一編號: 54671878 |
[ 搜尋所有相關: 林冠邦 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54671878 | 電話號碼: 0988303189 | 臺北市信義區永吉路348號7樓 |
統一編號: 54671878 | 電話號碼: 0988303189 | 臺北市信義區永吉路348號7樓 |
[ 搜尋所有相關: 林冠邦 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 超展開 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 超展開 ...) | (中華民國)鄧九雲;(中華民國)楊富閔;(中華民國)劉宗瑀;(中華民國)盧建彰 Kurt Lu | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)鄧九雲;(中華民國)楊富閔;(中華民國)劉宗瑀;(中華民國)盧建彰 Kurt Lu | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 @ 文化部研習課程 |
| (中華民國)臺中市立圖書館總館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺中市立圖書館總館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺中市立圖書館總館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺中市立圖書館總館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺中市立圖書館總館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺中市立圖書館總館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)鄧九雲;(中華民國)楊富閔;(中華民國)劉宗瑀;(中華民國)盧建彰 Kurt Lu | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)鄧九雲;(中華民國)楊富閔;(中華民國)劉宗瑀;(中華民國)盧建彰 Kurt Lu | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 @ 文化部研習課程 |
(中華民國)臺中市立圖書館總館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺中市立圖書館總館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺中市立圖書館總館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺中市立圖書館總館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺中市立圖書館總館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺中市立圖書館總館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 超展開 ... ]
根據姓名 林冠邦 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 林冠邦 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 盛釧齒輪有限公司 | 統一編號: 28059369 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 超尚國際有限公司 | 統一編號: 90021977 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 151000 | 所代表法人: | 野刻生活股份有限公司 | 統一編號: 90414277 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 盛釧齒輪有限公司 | 統一編號: 28059369 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 超尚國際有限公司 | 統一編號: 90021977 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 151000 | 所代表法人: | 野刻生活股份有限公司 | 統一編號: 90414277 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林冠邦 ... ]
名稱 超展開 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 超展開)
超展開策畫有限公司 登記地址: 臺北市萬華區艋舺大道60號 | 負責人: 柏雅婷 | 統編: 82870217 | 核准設立 |
超展開音樂股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區安西街170號2樓 | 負責人: 蘇玠亘 | 統編: 24938999 | 核准設立 |
超展開股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區永吉路348號7樓 | 負責人: 林冠邦 | 統編: 54671878 | 核准設立 |
姓名 林冠邦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 林冠邦)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
義式搖滾披薩屋 彰化縣員林市中正里林森路272號 | 林冠邦 | 47377929 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080819398) |
野刻生活股份有限公司 新北市樹林區學成路481號2樓 | 林冠邦 | 90414277 | 核准設立 |
意先科技股份有限公司 臺北市大同區民生西路290號5樓 | 林冠邦 | 27545244 | 廢止 (110年07月01日 府產業商字 第11036269700號) |
盛釧齒輪有限公司 臺中市霧峰區舊正里中投西路一段5號 | 林冠邦 | 28059369 | 核准設立 |
超尚國際有限公司 臺中市霧峰區吉峰里民生路198巷28號1樓 | 林冠邦 | 90021977 | 核准設立 |
義式搖滾披薩屋 登記地址: 彰化縣員林市中正里林森路272號 | 負責人: 林冠邦 | 統編: 47377929 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080819398) |
野刻生活股份有限公司 登記地址: 新北市樹林區學成路481號2樓 | 負責人: 林冠邦 | 統編: 90414277 | 核准設立 |
意先科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區民生西路290號5樓 | 負責人: 林冠邦 | 統編: 27545244 | 廢止 (110年07月01日 府產業商字 第11036269700號) |
盛釧齒輪有限公司 登記地址: 臺中市霧峰區舊正里中投西路一段5號 | 負責人: 林冠邦 | 統編: 28059369 | 核准設立 |
超尚國際有限公司 登記地址: 臺中市霧峰區吉峰里民生路198巷28號1樓 | 負責人: 林冠邦 | 統編: 90021977 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
|