陳欣
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳欣的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是昶宏股份有限公司, 統一編號是54702020.
統一編號 | 54702020 |
公司名稱 | 昶宏股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳欣 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號54702020 |
公司名稱昶宏股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名陳欣 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名陳欣的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是昶宏股份有限公司, 統一編號是54702020.
統一編號 | 54702020 |
公司名稱 | 昶宏股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳欣 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號54702020 |
公司名稱昶宏股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名陳欣 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
林智揚 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 昶宏股份有限公司 | 統一編號: 54702020 |
鄧淳安 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 昶宏股份有限公司 | 統一編號: 54702020 |
何國榮 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 昶宏股份有限公司 | 統一編號: 54702020 |
林智揚職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 昶宏股份有限公司 | 統一編號: 54702020 |
鄧淳安職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 昶宏股份有限公司 | 統一編號: 54702020 |
何國榮職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 昶宏股份有限公司 | 統一編號: 54702020 |
[ 搜尋所有相關: 陳欣 @ 董監事資料集 ]
昶宏股份有限公司 | 統一編號: 54702020 | 電話號碼: 02-29040088 | 新北市新莊區中正路653之2號2樓 |
昶宏股份有限公司統一編號: 54702020 | 電話號碼: 02-29040088 | 新北市新莊區中正路653之2號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳欣 @ 出進口廠商登記資料 ]
昶宏股份有限公司 | 食品業者登錄字號: F-154702020-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54702020 | 新北市新莊區中正路653之2號2樓 |
昶宏股份有限公司食品業者登錄字號: F-154702020-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54702020 | 新北市新莊區中正路653之2號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳欣 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 54702020 資料。
[ 搜尋所有 54702020 ... ]
陳昶宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 宏貿投資股份有限公司 | 宏亮投資股份有限公司 | 統一編號: 54029291 @ 董監事資料集 |
洺宏系統節能股份有限公司 | 主要產品: 232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品 | 統一編號: 27486717 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埤頭鄉新庄村新庄路366號1樓 @ 登記工廠名錄 |
長宏電話器材行 | 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: S099000143 | 到期日期: 1041115 | 取消日期: 0 | 統一編號: 93986799 | 地址: 力行路269號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
陳昶宏 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18805483 | 所代表法人: 宏貿投資股份有限公司 | 富味鄉食品股份有限公司 | 統一編號: 12467902 @ 董監事資料集 |
陳昶宏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 273000 | 所代表法人: | 宏貿投資股份有限公司 | 統一編號: 12963661 @ 董監事資料集 |
陳昶宏 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 洺宏系統節能股份有限公司 | 統一編號: 27486717 @ 董監事資料集 |
劉昶宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 家宏投資有限公司 | 統一編號: 53106517 @ 董監事資料集 |
黃義宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 昶宏化工股份有限公司 | 統一編號: 53684988 @ 董監事資料集 |
陳昶宏職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 宏貿投資股份有限公司 | 宏亮投資股份有限公司 | 統一編號: 54029291 @ 董監事資料集 |
洺宏系統節能股份有限公司主要產品: 232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品 | 統一編號: 27486717 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埤頭鄉新庄村新庄路366號1樓 @ 登記工廠名錄 |
長宏電話器材行電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: S099000143 | 到期日期: 1041115 | 取消日期: 0 | 統一編號: 93986799 | 地址: 力行路269號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
陳昶宏職稱: 董事長 | 持有股份數: 18805483 | 所代表法人: 宏貿投資股份有限公司 | 富味鄉食品股份有限公司 | 統一編號: 12467902 @ 董監事資料集 |
陳昶宏職稱: 監察人 | 持有股份數: 273000 | 所代表法人: | 宏貿投資股份有限公司 | 統一編號: 12963661 @ 董監事資料集 |
陳昶宏職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 洺宏系統節能股份有限公司 | 統一編號: 27486717 @ 董監事資料集 |
劉昶宏職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 家宏投資有限公司 | 統一編號: 53106517 @ 董監事資料集 |
黃義宏職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 昶宏化工股份有限公司 | 統一編號: 53684988 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 昶宏 ... ]
Try again 敗部復活 Redo | 臺北城市科技大學演藝事業系 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
Try again 敗部復活 Redo | 臺北城市科技大學演藝事業系 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
《音樂馬戲劇場-邦卡的七彩布裙》 | (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
《音樂馬戲劇場-邦卡的七彩布裙》 | (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
《音樂馬戲劇場-邦卡的七彩布裙》 | (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
新古典室內樂團−聲景音樂劇場《極境尋光─走進江賢二》 | (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
新古典室內樂團−聲景音樂劇場《極境尋光─走進江賢二》 | (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新古典室內樂團−聲景音樂劇場《極境尋光─走進江賢二》 | (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
Try again 敗部復活 Redo臺北城市科技大學演藝事業系 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
Try again 敗部復活 Redo臺北城市科技大學演藝事業系 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
《音樂馬戲劇場-邦卡的七彩布裙》(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
《音樂馬戲劇場-邦卡的七彩布裙》(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
《音樂馬戲劇場-邦卡的七彩布裙》(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
新古典室內樂團−聲景音樂劇場《極境尋光─走進江賢二》(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
新古典室內樂團−聲景音樂劇場《極境尋光─走進江賢二》(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新古典室內樂團−聲景音樂劇場《極境尋光─走進江賢二》(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 陳欣 ... ]
昶宏花店 | 地址: 嘉義縣太保市前潭里後潭125號之12 | 電話: 05-371-4999 |
昶宏實業有限公司 | 地址: 新北市樹林區太平街1號之7 | 電話: 02-8686-5709 |
昶宏皮飾企業有限公司 | 地址: 台北市大同區南京西路155巷34號2樓 | 電話: 02-2555-6196 |
昶宏皮飾企業有限公司 | 地址: 台北市大同區重慶北路二段46巷28號1樓 | 電話: 02-2555-1195 |
昶宏貿易股份有限公司 | 地址: 台北市大安區基隆路二段283號12樓 | 電話: 02-2733-9956 |
昶宏商行 | 地址: 台南市東區中華東路二段133巷77弄4號 | 電話: 06-335-3385 |
昶宏建設股份有限公司 | 地址: 新北市泰山區明志路一段334號之1、1樓 | 電話: 02-2909-9900 |
昶宏輪胎行 | 地址: 彰化縣二林鎮斗苑路四段665號 | 電話: 04-896-6463 |
昶宏電子有限公司 | 地址: 桃園市新屋區民族路六段395號 | 電話: 03-420-0621 |
昶宏電機工程有限公司 | 地址: 高雄市阿蓮區港後里崙頂50號之21 | 電話: 07-632-1648 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
昶宏商行 臺南市永康區?行里中正路832號1樓 | 林昶宏 | 40869054 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040185538) |
昶宏企業社 桃園市桃園區中平里壽昌街20巷23號1樓 | 陳昶宏 | 87577705 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109006085) |
昶宏農產行 雲林縣水林鄉春埔村山寮路49之11號 | 陳昶維 | 72418461 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100023116) |
昶宏車業 屏東縣林邊鄉林邊村中林路282號 | 吳昶毅 | 85696607 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10923041700) |
昶宏隱形眼鏡行 新北市土城區光明街?0?0號?0樓 | 林思宏 | 08565515 | 核准設立 - 獨資 |
昶宏企業行 澎湖縣白沙鄉赤崁村大赤崁139之8號1樓 | 紀宏威 | 47935190 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1080820227) |
昶宏工程行 嘉義縣大林鎮過溪里過溪417號 | 黃宏榮 | 81332084 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119300444) |
昶宏輪胎行 新北市土城區明德路1段137號1樓 | 王中宏 | 99421432 | 核准設立 - 獨資 |
昶宏商行 登記地址: 臺南市永康區?行里中正路832號1樓 | 負責人: 林昶宏 | 統編: 40869054 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040185538) |
昶宏企業社 登記地址: 桃園市桃園區中平里壽昌街20巷23號1樓 | 負責人: 陳昶宏 | 統編: 87577705 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109006085) |
昶宏農產行 登記地址: 雲林縣水林鄉春埔村山寮路49之11號 | 負責人: 陳昶維 | 統編: 72418461 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100023116) |
昶宏車業 登記地址: 屏東縣林邊鄉林邊村中林路282號 | 負責人: 吳昶毅 | 統編: 85696607 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10923041700) |
昶宏隱形眼鏡行 登記地址: 新北市土城區光明街?0?0號?0樓 | 負責人: 林思宏 | 統編: 08565515 | 核准設立 - 獨資 |
昶宏企業行 登記地址: 澎湖縣白沙鄉赤崁村大赤崁139之8號1樓 | 負責人: 紀宏威 | 統編: 47935190 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1080820227) |
昶宏工程行 登記地址: 嘉義縣大林鎮過溪里過溪417號 | 負責人: 黃宏榮 | 統編: 81332084 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119300444) |
昶宏輪胎行 登記地址: 新北市土城區明德路1段137號1樓 | 負責人: 王中宏 | 統編: 99421432 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 昶宏 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
陳欣郁工作室 臺北市士林區大南路335號12樓之1 | 陳欣郁 | 88206132 | 停業 (停業起迄日期 111年01月01日 至 111年12月31日) - 獨資 |
陳欣孜工作室 臺北市士林區大南路335號10樓之3 | 陳欣孜 | 88206196 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114116955) |
陳欣婷策展藝術工作室 臺北市松山區南京東路3段256巷50號 | 陳欣婷 | 42336230 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056007156) |
欣光企業有限公司 臺北市松山區八德路3段74巷80號 | 陳欣宜 | 14046724 | 核准設立 |
欣湉國際有限公司 臺北市北投區公館路292巷1弄7號1樓 | 陳欣湉 | 25146087 | 核准設立 |
東欣企業社 桃園縣桃園市會稽里民有東路二二之二號十樓 | 陳欣彤 | 26576182 | 核准設立 - 獨資 |
欣宥宏有限公司 臺北市大同區南京西路163號2樓之33 | 陳欣榕 | 27666627 | 核准設立 |
一欣商行 基隆市仁愛區復興街169號3樓 | 陳欣專 | 31514428 | 核准設立 - 獨資 |
陳欣郁工作室 登記地址: 臺北市士林區大南路335號12樓之1 | 負責人: 陳欣郁 | 統編: 88206132 | 停業 (停業起迄日期 111年01月01日 至 111年12月31日) - 獨資 |
陳欣孜工作室 登記地址: 臺北市士林區大南路335號10樓之3 | 負責人: 陳欣孜 | 統編: 88206196 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114116955) |
陳欣婷策展藝術工作室 登記地址: 臺北市松山區南京東路3段256巷50號 | 負責人: 陳欣婷 | 統編: 42336230 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056007156) |
欣光企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段74巷80號 | 負責人: 陳欣宜 | 統編: 14046724 | 核准設立 |
欣湉國際有限公司 登記地址: 臺北市北投區公館路292巷1弄7號1樓 | 負責人: 陳欣湉 | 統編: 25146087 | 核准設立 |
東欣企業社 登記地址: 桃園縣桃園市會稽里民有東路二二之二號十樓 | 負責人: 陳欣彤 | 統編: 26576182 | 核准設立 - 獨資 |
欣宥宏有限公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路163號2樓之33 | 負責人: 陳欣榕 | 統編: 27666627 | 核准設立 |
一欣商行 登記地址: 基隆市仁愛區復興街169號3樓 | 負責人: 陳欣專 | 統編: 31514428 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳欣 ... ]
龐宗豫 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
祝藝 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
薛麗婕 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
黃丹怜 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
黃子晏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
鄭凱鴻 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
鄭凱尹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
湯發典 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
李時安 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
李時予 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
李景柳 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
方景竹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
楊清涼 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
連明登 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
楊木發 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
龐宗豫職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
祝藝職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
薛麗婕職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
黃丹怜職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
黃子晏職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
鄭凱鴻職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
鄭凱尹職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
湯發典職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
李時安職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
李時予職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
李景柳職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
方景竹職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
楊清涼職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
連明登職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
楊木發職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |