陳安慧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳安慧的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是大楷有限公司, 統一編號是54707968.
根據名稱 大楷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 大楷 ...) | 級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 1. 具有地方或族群之風俗、記憶及傳說、信仰、傳統技術、藝能或生活文化特色:銀獎武牌作為清代戰時機動獎賞有功兵丁,或頒賞地方歸順清國之原住民以示優遇,其經濟價值視同兵餉,其形制同時具有裝飾性與紀念性。... | 保存現狀: 所見賞牌正面兩側向後凹弧變形,牌身見多處氧化且有多處皺褶壓痕,其中背面氧化呈褐色點狀漬斑散佈,在字體筆劃交接處及牌緣則有細小開裂,銀牌邊緣亦見有部分小折損。「東興」款店號戳記部分,所見「興」字下半部字... @ 文資局古物 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 1. 具有地方或族群之風俗、記憶及傳說、信仰、傳統技術、藝能或生活文化特色:銀獎武牌作為清代戰時機動獎賞有功兵丁,或頒賞地方歸順清國之原住民以示優遇,其經濟價值視同兵餉,其形制同時具有裝飾性與紀念性。... | 保存現狀: 所見賞牌正面兩側向後凹弧變形,牌身見多處氧化且有多處皺褶壓痕,其中背面氧化呈褐色點狀漬斑散佈,在字體筆劃交接處及牌緣則有細小開裂,銀牌邊緣亦見有部分小折損。「東興」款店號戳記部分,所見「興」字下半部字... @ 文資局古物 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 大楷 ... ]
根據姓名 陳安慧 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 陳安慧 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 成鑫數位股份有限公司 | 統一編號: 53205994 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 禾業貿易有限公司 | 統一編號: 54355197 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 喬禾合股份有限公司 | 統一編號: 93525494 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 成鑫數位股份有限公司 | 統一編號: 53205994 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 禾業貿易有限公司 | 統一編號: 54355197 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 喬禾合股份有限公司 | 統一編號: 93525494 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳安慧 ... ]
名稱 大楷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 大楷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大楷有限公司 新北市八里區龍米路2段140巷11號 | 陳安慧 | 54707968 | 核准設立 |
大楷油漆工程行 新北市中和區員山路581巷31弄22之3號 | 謝宜君 | 82125345 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078122792) |
大楷數位印刷 彰化縣彰化市彰新路1段22號1樓 | 姚朝智 | 87037882 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090818587) |
大楷企業社 桃園市龜山區樂善里文德路92號 | 侯奕竹 | 87311733 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099007763) |
大楷有限公司 登記地址: 新北市八里區龍米路2段140巷11號 | 負責人: 陳安慧 | 統編: 54707968 | 核准設立 |
大楷油漆工程行 登記地址: 新北市中和區員山路581巷31弄22之3號 | 負責人: 謝宜君 | 統編: 82125345 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078122792) |
大楷數位印刷 登記地址: 彰化縣彰化市彰新路1段22號1樓 | 負責人: 姚朝智 | 統編: 87037882 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090818587) |
大楷企業社 登記地址: 桃園市龜山區樂善里文德路92號 | 負責人: 侯奕竹 | 統編: 87311733 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099007763) |
姓名 陳安慧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 陳安慧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
成鑫數位股份有限公司 新北市八里區龍米路2段140巷11號 | 陳安慧 | 53205994 | 核准設立 |
禾業貿易有限公司 臺北市大安區永康街31巷12號4樓 | 陳安慧 | 54355197 | 核准設立 |
大同機車行 新北市鶯歌區永明街71之2號 | 陳安慧 | 26550887 | 核准設立 - 獨資 |
喬禾合股份有限公司 新北市新莊區中德路25號4樓 | 陳安慧 | 93525494 | 核准設立 |
成鑫數位股份有限公司 登記地址: 新北市八里區龍米路2段140巷11號 | 負責人: 陳安慧 | 統編: 53205994 | 核准設立 |
禾業貿易有限公司 登記地址: 臺北市大安區永康街31巷12號4樓 | 負責人: 陳安慧 | 統編: 54355197 | 核准設立 |
大同機車行 登記地址: 新北市鶯歌區永明街71之2號 | 負責人: 陳安慧 | 統編: 26550887 | 核准設立 - 獨資 |
喬禾合股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中德路25號4樓 | 負責人: 陳安慧 | 統編: 93525494 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
|