王趙秀鳳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王趙秀鳳的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是均發股份有限公司, 統一編號是54721188.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 52700 | 所代表法人: | 均發股份有限公司 | 統一編號: 54721188 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 52700 | 所代表法人: | 均發股份有限公司 | 統一編號: 54721188 |
[ 搜尋所有相關: 王趙秀鳳 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 均發 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 均發 ...) | 發布日期: 2001/5/25 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 資料集識別碼: 7315 | 詮釋資料更新時間: 2024-01-31 14:46:15 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 國家發展委員會 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 基本設施補助計畫執行情形,公布各縣市發包率、完工率、驗收率及達成率等數據。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 開放時間: 全年無休、24小時開放。 | | 電話: 886-5-2679917 | 地址: 嘉義縣阿里山遊樂區內 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 全年無休、24小時開放。 | 61 | 電話: 886-5-2679917 | 地址: 嘉義縣阿里山遊樂區內 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| 發布日期: 2010/8/3 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
發布日期: 2001/5/25 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
資料集識別碼: 7315 | 詮釋資料更新時間: 2024-01-31 14:46:15 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 國家發展委員會 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 基本設施補助計畫執行情形,公布各縣市發包率、完工率、驗收率及達成率等數據。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
開放時間: 全年無休、24小時開放。 | | 電話: 886-5-2679917 | 地址: 嘉義縣阿里山遊樂區內 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 全年無休、24小時開放。 | 61 | 電話: 886-5-2679917 | 地址: 嘉義縣阿里山遊樂區內 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
發布日期: 2010/8/3 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
[ 搜尋所有 均發 ... ]
根據姓名 王趙秀鳳 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 王趙秀鳳 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6600 | 所代表法人: | 廷順企業股份有限公司 | 統一編號: 34481724 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 廷發投資股份有限公司 | 統一編號: 53727403 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6600 | 所代表法人: | 廷順企業股份有限公司 | 統一編號: 34481724 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 廷發投資股份有限公司 | 統一編號: 53727403 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王趙秀鳳 ... ]
名稱 均發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 均發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
均發股份有限公司 新北市土城區金安街40號2樓 | 王少均 | 54721188 | 核准設立 |
均發精品店 臺北市文山區興隆路3段96號 | 周胤均 | 93136489 | 核准設立 - 合夥 |
均發興業有限公司 桃園市桃園區南門里育仁街21號 | 許容鳳 | 45115560 | 核准設立 |
均發建設有限公司 新北市新莊區中平路183號2樓 | 宋泉源 | 53528713 | 核准設立 |
均發達工業社 臺中市大里區大元里國中一路51號 | 林福財 | 82459882 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080872736) |
均發工程有限公司 桃園市龜山區公園路8巷7號4樓 | 楊賢銓 | 54516187 | 廢止 |
冠均發興業有限公司 桃園市桃園區同德十一街58號3樓之1 | 柯麗蘭 | 69630849 | 解散 (核准解散日期: 2018-06-08) |
均發工程有限公司 臺北市資料空白 | | 23010016 | 撤銷 (082年12月17日 建一字 第號) |
均發股份有限公司 登記地址: 新北市土城區金安街40號2樓 | 負責人: 王少均 | 統編: 54721188 | 核准設立 |
均發精品店 登記地址: 臺北市文山區興隆路3段96號 | 負責人: 周胤均 | 統編: 93136489 | 核准設立 - 合夥 |
均發興業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區南門里育仁街21號 | 負責人: 許容鳳 | 統編: 45115560 | 核准設立 |
均發建設有限公司 登記地址: 新北市新莊區中平路183號2樓 | 負責人: 宋泉源 | 統編: 53528713 | 核准設立 |
均發達工業社 登記地址: 臺中市大里區大元里國中一路51號 | 負責人: 林福財 | 統編: 82459882 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080872736) |
均發工程有限公司 登記地址: 桃園市龜山區公園路8巷7號4樓 | 負責人: 楊賢銓 | 統編: 54516187 | 廢止 |
冠均發興業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區同德十一街58號3樓之1 | 負責人: 柯麗蘭 | 統編: 69630849 | 解散 (核准解散日期: 2018-06-08) |
均發工程有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 23010016 | 撤銷 (082年12月17日 建一字 第號) |
[ 查詢所有 均發 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
|