張玉華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張玉華的職稱是監察人, 持有股份數是1925, 公司名稱是恩悅建設股份有限公司, 統一編號是54750459.
無其他 恩悅建設 資料。
[ 搜尋所有 恩悅建設 ... ]
根據姓名 張玉華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張玉華 ...) | 公司統編: 53818086 | 桃園市蘆竹區奉化路216號2樓之1 | 設立核准日期: 20120320 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 生產者: 張○華 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 雲林縣口湖鄉 | 異動日期: 2024/05/08 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 總機電話: 03-5973168 | 公司代號: 6826 | 住址: 新竹縣湖口鄉光復南路33號 | 成立日期: 19960709 | 和淞科技股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 69706185 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區溪東里府安路5段119巷35號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 04-92802865 | 手機: 0919-005763 | 營業時間: | 工藝師: 張玉華 | 南投縣仁愛鄉 | 地址: 南投縣仁愛鄉春陽村1鄰龍山巷1-1號 | 營業項目: 織品類 @ 原住民族特色工坊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-800086 | 機構負責人姓名: 張玉華 | 機構代碼: BG0400037 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市桃園區龍壽里龍泉六街68號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-800086 | 機構負責人姓名: 張玉華 | 機構代碼: BG0400037 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市桃園區龍壽里龍泉六街68號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-800086 | 機構負責人姓名: 張玉華 | 機構代碼: BG0400037 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市桃園區龍壽里龍泉六街68號1樓 @ 長照B據點 |
公司統編: 53818086 | 桃園市蘆竹區奉化路216號2樓之1 | 設立核准日期: 20120320 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
生產者: 張○華 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 雲林縣口湖鄉 | 異動日期: 2024/05/08 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
總機電話: 03-5973168 | 公司代號: 6826 | 住址: 新竹縣湖口鄉光復南路33號 | 成立日期: 19960709 | 和淞科技股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 69706185 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區溪東里府安路5段119巷35號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 04-92802865 | 手機: 0919-005763 | 營業時間: | 工藝師: 張玉華 | 南投縣仁愛鄉 | 地址: 南投縣仁愛鄉春陽村1鄰龍山巷1-1號 | 營業項目: 織品類 @ 原住民族特色工坊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-800086 | 機構負責人姓名: 張玉華 | 機構代碼: BG0400037 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市桃園區龍壽里龍泉六街68號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-800086 | 機構負責人姓名: 張玉華 | 機構代碼: BG0400037 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市桃園區龍壽里龍泉六街68號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-800086 | 機構負責人姓名: 張玉華 | 機構代碼: BG0400037 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市桃園區龍壽里龍泉六街68號1樓 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 張玉華 ... ]
名稱 恩悅建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 恩悅建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
恩悅建設股份有限公司 臺中市北屯區平順里安順東十街12號 | 劉宗恩 | 54750459 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-25) |
恩悅建設股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平順里安順東十街12號 | 負責人: 劉宗恩 | 統編: 54750459 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-25) |
姓名 張玉華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張玉華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉華米行 高雄市大寮區中興里中華北路81號 | 張玉華 | 85904859 | 核准設立 - 獨資 |
華山行 臺中市北區明德里太原路一段418號一樓 | 張玉華 | 52531922 | 核准設立 - 獨資 |
芊黛翎美學工作室 桃園市桃園區龍鳳里國豐六街88號1樓 | 張玉華 | 01752865 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079002475) |
太新鞋行 苗栗縣頭份鎮仁愛里民族路一一鄰一六號 | 張玉華 | 02937692 | 歇業 - 獨資 |
雞家莊 臺北市中山區長春路53號、55號、57號 | 張玉華 | 04430137 | 核准設立 - 合夥 |
國通汽車材料行 臺中市南屯區溝墘里公益路二段176號一樓 | 張玉華 | 05395100 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120861501) |
原始企業社 南投縣埔里鎮同聲里新生路九六之二號 | 張玉華 | 14610974 | 歇業 - 獨資 |
河馬的茶茶坊 新北市永和區竹林路55號1樓 | 張玉華 | 15776135 | 歇業 - 獨資 |
玉華米行 登記地址: 高雄市大寮區中興里中華北路81號 | 負責人: 張玉華 | 統編: 85904859 | 核准設立 - 獨資 |
華山行 登記地址: 臺中市北區明德里太原路一段418號一樓 | 負責人: 張玉華 | 統編: 52531922 | 核准設立 - 獨資 |
芊黛翎美學工作室 登記地址: 桃園市桃園區龍鳳里國豐六街88號1樓 | 負責人: 張玉華 | 統編: 01752865 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079002475) |
太新鞋行 登記地址: 苗栗縣頭份鎮仁愛里民族路一一鄰一六號 | 負責人: 張玉華 | 統編: 02937692 | 歇業 - 獨資 |
雞家莊 登記地址: 臺北市中山區長春路53號、55號、57號 | 負責人: 張玉華 | 統編: 04430137 | 核准設立 - 合夥 |
國通汽車材料行 登記地址: 臺中市南屯區溝墘里公益路二段176號一樓 | 負責人: 張玉華 | 統編: 05395100 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120861501) |
原始企業社 登記地址: 南投縣埔里鎮同聲里新生路九六之二號 | 負責人: 張玉華 | 統編: 14610974 | 歇業 - 獨資 |
河馬的茶茶坊 登記地址: 新北市永和區竹林路55號1樓 | 負責人: 張玉華 | 統編: 15776135 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 張玉華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
|