李柏賢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李柏賢的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是嬌比國際資產股份有限公司, 統一編號是54754949.
無其他 嬌比國際資產 資料。
[ 搜尋所有 嬌比國際資產 ... ]
根據姓名 李柏賢 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李柏賢 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 玖賢盈企業有限公司 | 統一編號: 83737435 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)向家弘;(中華民國)吳偉如;(中華民國)單彥博;(中華民國)李宜璇;(中華民國)葉季杏;(中華民國)卿敏良;(中華民國)李柏賢 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)向家弘;(中華民國)吳偉如;(中華民國)單彥博;(中華民國)李宜璇;(中華民國)葉季杏;(中華民國)卿敏良;(中華民國)李柏賢 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司名稱: 大南通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20221121 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 永康通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230117 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 產品中類: 23非金屬礦物製品製造業 | 廠址: 新北市新店區安和路二段一四六巷三0號 | 工廠現況: 公告廢止 | 主要產品: 234石材製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 負責人姓名: 李柏賢 | 統一編號: 90629636 | 所在地: 新北市三重區三和路4段16號10樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 穎聯工程股份有限公司 | 統一編號: 16031893 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 玖賢盈企業有限公司 | 統一編號: 83737435 @ 董監事資料集 |
(中華民國)向家弘;(中華民國)吳偉如;(中華民國)單彥博;(中華民國)李宜璇;(中華民國)葉季杏;(中華民國)卿敏良;(中華民國)李柏賢 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)向家弘;(中華民國)吳偉如;(中華民國)單彥博;(中華民國)李宜璇;(中華民國)葉季杏;(中華民國)卿敏良;(中華民國)李柏賢 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司名稱: 大南通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20221121 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 永康通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230117 @ 遊覽車駕駛資料 |
產品中類: 23非金屬礦物製品製造業 | 廠址: 新北市新店區安和路二段一四六巷三0號 | 工廠現況: 公告廢止 | 主要產品: 234石材製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
負責人姓名: 李柏賢 | 統一編號: 90629636 | 所在地: 新北市三重區三和路4段16號10樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 穎聯工程股份有限公司 | 統一編號: 16031893 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李柏賢 ... ]
名稱 嬌比國際資產 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 嬌比國際資產)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嬌比國際資產股份有限公司 臺中市西區公益路155巷17號5樓 | 張芯慈 | 54754949 | 解散 (核准解散日期: 2018-08-09) |
嬌比國際資產股份有限公司 登記地址: 臺中市西區公益路155巷17號5樓 | 負責人: 張芯慈 | 統編: 54754949 | 解散 (核准解散日期: 2018-08-09) |
姓名 李柏賢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李柏賢)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏思車業 彰化縣花壇鄉中庄村中山路1段182號1樓 | 李柏賢 | 87202881 | 核准設立 - 獨資 |
阿賢蔬果行 雲林縣斗六市湖山里岩山路64之6號1樓 | 李柏賢 | 39706547 | 核准設立 - 獨資 |
玖賢盈企業有限公司 高雄市鳳山區立德街220之1號13樓 | 李柏賢 | 83737435 | 核准設立 |
慶美食品企業社 新北市三重區大智街152號1樓 | 李柏賢 | 09868137 | 歇業 - 獨資 |
奧緹股份有限公司 臺北市大安區敦化南路1段205號6樓 | 李柏賢 | 24691102 | 核准設立 |
永利達商旅飯店股份有限公司 高雄市鹽埕區五福四路148號 | 李柏賢 | 24979668 | 解散 (核准解散日期: 2017-07-26) |
詮仕有限公司 新北市板橋區溪城路119號6樓 | 李柏賢 | 28948272 | 解散 |
尚宏中藥房 新北市蘆洲區中央路65號 | 李柏賢 | 35174408 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035232392) |
柏思車業 登記地址: 彰化縣花壇鄉中庄村中山路1段182號1樓 | 負責人: 李柏賢 | 統編: 87202881 | 核准設立 - 獨資 |
阿賢蔬果行 登記地址: 雲林縣斗六市湖山里岩山路64之6號1樓 | 負責人: 李柏賢 | 統編: 39706547 | 核准設立 - 獨資 |
玖賢盈企業有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區立德街220之1號13樓 | 負責人: 李柏賢 | 統編: 83737435 | 核准設立 |
慶美食品企業社 登記地址: 新北市三重區大智街152號1樓 | 負責人: 李柏賢 | 統編: 09868137 | 歇業 - 獨資 |
奧緹股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段205號6樓 | 負責人: 李柏賢 | 統編: 24691102 | 核准設立 |
永利達商旅飯店股份有限公司 登記地址: 高雄市鹽埕區五福四路148號 | 負責人: 李柏賢 | 統編: 24979668 | 解散 (核准解散日期: 2017-07-26) |
詮仕有限公司 登記地址: 新北市板橋區溪城路119號6樓 | 負責人: 李柏賢 | 統編: 28948272 | 解散 |
尚宏中藥房 登記地址: 新北市蘆洲區中央路65號 | 負責人: 李柏賢 | 統編: 35174408 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035232392) |
[ 查詢所有 李柏賢 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
|