張淑雅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張淑雅的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是展苑有限公司, 統一編號是54776021.
根據名稱 展苑 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 展苑 ...) | 統一編號: 88210255 | 電話號碼: 0983715847 | 新北市土城區中央路1段289之1號9樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 食品業者登錄字號: F-200195337-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 22401710 | 新北市板橋區館前東路152號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: F-200195337-00001-3 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 22401710 | 新北市板橋區館前東路152號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: E-202280383-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 94602286 | 高雄市苓雅區建國一路124號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: E-202280383-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 94602286 | 高雄市苓雅區建國一路124號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 展苑素菜餐廳有限公司 | 統一編號: 22401710 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 展苑工程有限公司 | 統一編號: 54861027 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 展苑飛揚投資有限公司 | 統一編號: 56652165 @ 董監事資料集 |
統一編號: 88210255 | 電話號碼: 0983715847 | 新北市土城區中央路1段289之1號9樓 @ 出進口廠商登記資料 |
食品業者登錄字號: F-200195337-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 22401710 | 新北市板橋區館前東路152號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: F-200195337-00001-3 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 22401710 | 新北市板橋區館前東路152號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: E-202280383-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 94602286 | 高雄市苓雅區建國一路124號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: E-202280383-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 94602286 | 高雄市苓雅區建國一路124號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 展苑素菜餐廳有限公司 | 統一編號: 22401710 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 展苑工程有限公司 | 統一編號: 54861027 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 展苑飛揚投資有限公司 | 統一編號: 56652165 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 展苑 ... ]
根據姓名 張淑雅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張淑雅 ...) | (中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/02/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/02/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 聚峰建設有限公司 | 統一編號: 24881200 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 660000 | 所代表法人: | 精銳資訊股份有限公司 | 統一編號: 53081396 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 威友科技有限公司 | 統一編號: 54226552 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 玩藝圈親子教育股份有限公司 | 統一編號: 61835171 @ 董監事資料集 |
(中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/02/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/02/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 聚峰建設有限公司 | 統一編號: 24881200 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 660000 | 所代表法人: | 精銳資訊股份有限公司 | 統一編號: 53081396 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 威友科技有限公司 | 統一編號: 54226552 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 玩藝圈親子教育股份有限公司 | 統一編號: 61835171 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張淑雅 ... ]
展苑素菜餐廳有限公司 | 地址: 新北市板橋區館前東路152號1樓 | 電話: 02-8951-9597 |
展苑素菜餐廳 | 地址: 新北市板橋區板橋區館前東路152號1樓 | 電話: 02-2256-0000 |
名稱 展苑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 展苑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
展苑青果行 苗栗縣苑裡鎮山腳里錦山79―2號 | 洪炳煌 | 45693061 | 核准設立 - 獨資 |
展苑素菜餐廳有限公司 新北市板橋區館前東路152號 | 嚴阿菊 | 22401710 | 核准設立 |
展苑有限公司 雲林縣斗六市社口里中山路423號1樓 | 張淑雅 | 54776021 | 核准設立 |
展苑工程有限公司 新北市板橋區中山路2段543號 | 蔣文雄 | 54861027 | 核准設立 |
展苑飛揚投資有限公司 彰化縣社頭鄉湳底村員集路三段467巷56號1樓 | 邱瑞堂 | 56652165 | 核准設立 |
展苑企業社 新北市土城區中央路1段289之1號9樓 | 江佳玲 | 88210255 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1138168426) |
展苑食品行 臺北市士林區延平北路5段136巷27弄39號1樓 | 徐嘉豪 | 88364666 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124105847) |
展苑工程行 新北市板橋區中山路2段543號 | 蔣文雄 | 67792826 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045250157) |
展苑青果行 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮山腳里錦山79―2號 | 負責人: 洪炳煌 | 統編: 45693061 | 核准設立 - 獨資 |
展苑素菜餐廳有限公司 登記地址: 新北市板橋區館前東路152號 | 負責人: 嚴阿菊 | 統編: 22401710 | 核准設立 |
展苑有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市社口里中山路423號1樓 | 負責人: 張淑雅 | 統編: 54776021 | 核准設立 |
展苑工程有限公司 登記地址: 新北市板橋區中山路2段543號 | 負責人: 蔣文雄 | 統編: 54861027 | 核准設立 |
展苑飛揚投資有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉湳底村員集路三段467巷56號1樓 | 負責人: 邱瑞堂 | 統編: 56652165 | 核准設立 |
展苑企業社 登記地址: 新北市土城區中央路1段289之1號9樓 | 負責人: 江佳玲 | 統編: 88210255 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1138168426) |
展苑食品行 登記地址: 臺北市士林區延平北路5段136巷27弄39號1樓 | 負責人: 徐嘉豪 | 統編: 88364666 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124105847) |
展苑工程行 登記地址: 新北市板橋區中山路2段543號 | 負責人: 蔣文雄 | 統編: 67792826 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045250157) |
[ 查詢所有 展苑 ... ]
姓名 張淑雅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張淑雅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑雅企業社 新北市汐止區秀山路130巷15號(1樓) | 張淑雅 | 92493733 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128161653) |
大世界汽車玻璃商行 彰化縣彰化市向陽里中央路215號1樓 | 張淑雅 | 08355686 | 核准設立 - 獨資 |
華宇資訊電腦社 基隆市安樂區干城里安一路348之21號甲棟1樓 | 張淑雅 | 10088406 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030001286) |
乙太數位科技行 基隆市安樂區安一路328之4號2樓 | 張淑雅 | 10089622 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070001471) |
梁山泊形象企劃企業社 臺南市東區崇善里仁和路80巷15號1樓 | 黃張淑雅 | 10867240 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110035496) |
音樂家樂器社 雲林縣斗南鎮西岐里文化街三六號一樓 | 張淑雅 | 15603704 | 核准設立 - 獨資 |
城市網路科技行 基隆市安樂區安和里安一路二一一號二樓 | 張淑雅 | 18296292 | 歇業 - 獨資 |
聚峰建設有限公司 彰化縣永靖鄉東寧村永興路2段139號1樓 | 張淑雅 | 24881200 | 核准設立 |
淑雅企業社 登記地址: 新北市汐止區秀山路130巷15號(1樓) | 負責人: 張淑雅 | 統編: 92493733 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128161653) |
大世界汽車玻璃商行 登記地址: 彰化縣彰化市向陽里中央路215號1樓 | 負責人: 張淑雅 | 統編: 08355686 | 核准設立 - 獨資 |
華宇資訊電腦社 登記地址: 基隆市安樂區干城里安一路348之21號甲棟1樓 | 負責人: 張淑雅 | 統編: 10088406 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030001286) |
乙太數位科技行 登記地址: 基隆市安樂區安一路328之4號2樓 | 負責人: 張淑雅 | 統編: 10089622 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070001471) |
梁山泊形象企劃企業社 登記地址: 臺南市東區崇善里仁和路80巷15號1樓 | 負責人: 黃張淑雅 | 統編: 10867240 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110035496) |
音樂家樂器社 登記地址: 雲林縣斗南鎮西岐里文化街三六號一樓 | 負責人: 張淑雅 | 統編: 15603704 | 核准設立 - 獨資 |
城市網路科技行 登記地址: 基隆市安樂區安和里安一路二一一號二樓 | 負責人: 張淑雅 | 統編: 18296292 | 歇業 - 獨資 |
聚峰建設有限公司 登記地址: 彰化縣永靖鄉東寧村永興路2段139號1樓 | 負責人: 張淑雅 | 統編: 24881200 | 核准設立 |
[ 查詢所有 張淑雅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|