鄭宇伸
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭宇伸的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是日昇電腦有限公司, 統一編號是54780025.
無其他 日昇電腦 資料。
[ 搜尋所有 日昇電腦 ... ]
根據姓名 鄭宇伸 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭宇伸 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/11/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 038882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800054 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/11/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 038882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800054 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/11/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 038882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800054 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/11/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 038882046 | 機構負責人姓名: 鄭宇伸 | 機構代碼: B21800054 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣玉里鎮泰昌里中正路152號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 鄭宇伸 ... ]
名稱 日昇電腦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 日昇電腦)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日昇電腦有限公司 基隆市中正區觀海街48號8樓 | 鄭宇伸 | 54780025 | 核准設立 |
日昇電腦有限公司 登記地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓 | 負責人: 鄭宇伸 | 統編: 54780025 | 核准設立 |
姓名 鄭宇伸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 鄭宇伸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
維億行 臺中市北區金龍里北屯路73巷11號1樓 | 鄭宇伸 | 45548588 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040660761) |
協雲事業有限公司 新北市三重區自強路4段35號 | 鄭宇伸 | 54015374 | 解散 (核准解散日期: 2018-03-27) |
育佑室內裝修實業社 桃園市桃園區信光里正康三街140號1樓 | 鄭宇伸 | 87421289 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109008176) |
維億行 登記地址: 臺中市北區金龍里北屯路73巷11號1樓 | 負責人: 鄭宇伸 | 統編: 45548588 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040660761) |
協雲事業有限公司 登記地址: 新北市三重區自強路4段35號 | 負責人: 鄭宇伸 | 統編: 54015374 | 解散 (核准解散日期: 2018-03-27) |
育佑室內裝修實業社 登記地址: 桃園市桃園區信光里正康三街140號1樓 | 負責人: 鄭宇伸 | 統編: 87421289 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109008176) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
|