林昱安
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林昱安的職稱是董事, 持有股份數是1050000, 公司名稱是安正生技有限公司, 統一編號是54813102.
| 統一編號: 54813102 | 電話號碼: 03-5610086 | 新竹市公園里東大路一段25巷12號3樓 |
統一編號: 54813102 | 電話號碼: 03-5610086 | 新竹市公園里東大路一段25巷12號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 林昱安 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新竹市東區東大路一段25巷12號3樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新竹市東區東大路一段25巷12號3樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 安正生技 ... ]
根據姓名 林昱安 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林昱安 ...) | 作者: 李薰華, 林昱希, 林昱安文; 蔡明娥, 張德灝, 李薰華, 林昱希, 林昱安圖 | 出版機構: 展元文創 | 版次: | 預訂出版日: 112/09 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 64 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-06927-3-0 (精裝, NT$280, 64面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)孔令妍等 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)孔令妍等 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100000 | 所代表法人: | 昱安家餐飲有限公司 | 統一編號: 59255990 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 盛興電子股份有限公司 | 統一編號: 22562692 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5050000 | 所代表法人: | 尚坤投資有限公司 | 統一編號: 24875468 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 杰家工程有限公司 | 統一編號: 53081754 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10450000 | 所代表法人: | 勗亨投資有限公司 | 統一編號: 54818660 @ 董監事資料集 |
作者: 李薰華, 林昱希, 林昱安文; 蔡明娥, 張德灝, 李薰華, 林昱希, 林昱安圖 | 出版機構: 展元文創 | 版次: | 預訂出版日: 112/09 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 64 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-06927-3-0 (精裝, NT$280, 64面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)孔令妍等 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)孔令妍等 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100000 | 所代表法人: | 昱安家餐飲有限公司 | 統一編號: 59255990 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 盛興電子股份有限公司 | 統一編號: 22562692 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5050000 | 所代表法人: | 尚坤投資有限公司 | 統一編號: 24875468 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 杰家工程有限公司 | 統一編號: 53081754 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10450000 | 所代表法人: | 勗亨投資有限公司 | 統一編號: 54818660 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林昱安 ... ]
名稱 安正生技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 安正生技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安正生技有限公司 新竹市公園里東大路一段25巷12號3樓 | 林昱安 | 54813102 | 核准設立 |
安正生技有限公司 登記地址: 新竹市公園里東大路一段25巷12號3樓 | 負責人: 林昱安 | 統編: 54813102 | 核准設立 |
姓名 林昱安 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林昱安)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昱安家餐飲有限公司前金自強分公司 高雄市前金區自強一路89號1樓 | 林昱安 | 42818861 | 核准設立 |
昱安家餐飲有限公司 高雄市前金區自強一路59號1樓 | 林昱安 | 59255990 | 核准設立 |
昱和建材行 新北市蘆洲區中正路185巷9號3樓 | 林昱安 | 91224964 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118153383) |
杰家工程有限公司 臺北市文山區羅斯福路6段146號19樓之10 | 林昱安 | 53081754 | 核准設立 |
東王汽車商行 臺北市士林區重慶北路4段73號1樓 | 林昱安 | 01818091 | 廢止 - 獨資 |
飛彼有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段59號10樓之2 | 林昱安 | 42637411 | 解散 (核准解散日期: 2016-08-29) |
信通超硬合金企業有限公司 臺北市中山區德惠街170巷7號7樓 | 林昱安 | 04616598 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-22) |
昱安家餐飲有限公司前金自強分公司 登記地址: 高雄市前金區自強一路89號1樓 | 負責人: 林昱安 | 統編: 42818861 | 核准設立 |
昱安家餐飲有限公司 登記地址: 高雄市前金區自強一路59號1樓 | 負責人: 林昱安 | 統編: 59255990 | 核准設立 |
昱和建材行 登記地址: 新北市蘆洲區中正路185巷9號3樓 | 負責人: 林昱安 | 統編: 91224964 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118153383) |
杰家工程有限公司 登記地址: 臺北市文山區羅斯福路6段146號19樓之10 | 負責人: 林昱安 | 統編: 53081754 | 核准設立 |
東王汽車商行 登記地址: 臺北市士林區重慶北路4段73號1樓 | 負責人: 林昱安 | 統編: 01818091 | 廢止 - 獨資 |
飛彼有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段59號10樓之2 | 負責人: 林昱安 | 統編: 42637411 | 解散 (核准解散日期: 2016-08-29) |
信通超硬合金企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區德惠街170巷7號7樓 | 負責人: 林昱安 | 統編: 04616598 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-22) |
[ 查詢所有 林昱安 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|