侯子權
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名侯子權的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是合策有限公司, 統一編號是54842084.
根據名稱 合策 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 合策 ...) | 職務小類別名稱: 銷售經理 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市中山區 | 工作經驗: 3年以上 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 愛菲斯居家美學股份有限公司 | 應徵截止日期: 額滿為止 | 職缺更新日期: 20240306 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
| 職務小類別名稱: 銷售經理 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市中山區 | 工作經驗: 3年以上 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 愛菲斯居家美學股份有限公司 | 應徵截止日期: 20240908 | 職缺更新日期: 20240708 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
| (中華民國)福利社 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)福利社 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2022-10-01T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-10-12T17:00:00+08:00 | 電話: 886-5-5523136 | 地點: 雲林縣 斗六市 | 地址: 雲林縣斗六市大學路三段310號文化觀光處展覽館1樓 | 參與者: | 收費: | 描述: 由雲林在地的三所大學-國立虎尾科技大學、國立雲林科技大學、環球科技大學多媒體設計系攜手合作進行聯合策展 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| OID: 2.16.886.119.102359 | 電話: 0935-061216 | 地址: 新北市三重區成功路112-5號1樓 | DN: o=中華工商資源整合策進會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
職務小類別名稱: 銷售經理 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市中山區 | 工作經驗: 3年以上 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 愛菲斯居家美學股份有限公司 | 應徵截止日期: 額滿為止 | 職缺更新日期: 20240306 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
職務小類別名稱: 銷售經理 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市中山區 | 工作經驗: 3年以上 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 愛菲斯居家美學股份有限公司 | 應徵截止日期: 20240908 | 職缺更新日期: 20240708 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
(中華民國)福利社 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)福利社 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2022-10-01T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-10-12T17:00:00+08:00 | 電話: 886-5-5523136 | 地點: 雲林縣 斗六市 | 地址: 雲林縣斗六市大學路三段310號文化觀光處展覽館1樓 | 參與者: | 收費: | 描述: 由雲林在地的三所大學-國立虎尾科技大學、國立雲林科技大學、環球科技大學多媒體設計系攜手合作進行聯合策展 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
OID: 2.16.886.119.102359 | 電話: 0935-061216 | 地址: 新北市三重區成功路112-5號1樓 | DN: o=中華工商資源整合策進會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 合策 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 康百新生技股份有限公司 | 統一編號: 50772635 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 康百新生技股份有限公司 | 統一編號: 50772635 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 侯子權 ... ]
名稱 合策 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 合策)
基業整合策略設計有限公司 登記地址: 臺中市西區五權路2之143號11樓 | 負責人: 李宜靜 | 統編: 25163965 | 核准設立 |
合策有限公司 登記地址: 新北市板橋區四維路269巷26號1樓 | 負責人: 侯子權 | 統編: 54842084 | 核准設立 |
玬羽林整合策畫有限公司 登記地址: 臺中市西屯區市政北七路186號5樓之2 | 負責人: 李翊瑄 | 統編: 93706191 | 核准設立 |
傑合策略行銷顧問有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段510號21樓之2 | 負責人: 楊佳燊 | 統編: 53562752 | 核准設立 |
數字領航整合策劃有限公司 登記地址: 桃園市八德區福興里仁德一路20號(1樓) | 負責人: 邱奕成 | 統編: 69724135 | 核准設立 |
全球聯合策略行銷有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段283號4樓 | 負責人: 游筑晴 | 統編: 85090185 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-19) |
聯合策略有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區光復路146號12樓之5 | 負責人: 范振宇 | 統編: 91112519 | 核准設立 |
女媧整合策略有限公司 登記地址: 臺中市西屯區長安路1段41之5號1樓 | 統編: 28315430 | 解散 (文號: 2008-4-15 經授中字 第0973208251號) |
[ 查詢所有 合策 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10240873 | 所代表法人: | 春源鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 11529802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 裕國包裝印刷股份有限公司 | 統一編號: 11699762 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 葉財記工程股份有限公司 | 統一編號: 11776704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1185000 | 所代表法人: | 台北貿易股份有限公司 | 統一編號: 11828007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 38874000 | 所代表法人: 英商 3M Asia Pacific UK Holding Ltd | 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 統一編號: 11833655 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 129917726 | 所代表法人: 嘉新國際股份有限公司 | 嘉新水泥股份有限公司 | 統一編號: 11892801 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 輝達企業有限公司 | 統一編號: 11937526 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1968882 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1293487 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10240873 | 所代表法人: | 春源鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 11529802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 裕國包裝印刷股份有限公司 | 統一編號: 11699762 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 葉財記工程股份有限公司 | 統一編號: 11776704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1185000 | 所代表法人: | 台北貿易股份有限公司 | 統一編號: 11828007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 38874000 | 所代表法人: 英商 3M Asia Pacific UK Holding Ltd | 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 統一編號: 11833655 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 129917726 | 所代表法人: 嘉新國際股份有限公司 | 嘉新水泥股份有限公司 | 統一編號: 11892801 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 輝達企業有限公司 | 統一編號: 11937526 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1968882 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1293487 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
|