黃伯超
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃伯超的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是共享健康國際股份有限公司, 統一編號是54848524.
董監事資料集 資料集的 黃伯超 相關資料
(以下顯示 7 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃伯超 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 共享健康國際股份有限公司 | 統一編號: 54848524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 共享健康國際股份有限公司 | 統一編號: 54848524 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 共享健康國際股份有限公司 | 統一編號: 54848524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 共享健康國際股份有限公司 | 統一編號: 54848524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 共享健康國際股份有限公司 | 統一編號: 54848524 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 共享健康國際股份有限公司 | 統一編號: 54848524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 共享健康國際股份有限公司 | 統一編號: 54848524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 共享健康國際股份有限公司 | 統一編號: 54848524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 共享健康國際股份有限公司 | 統一編號: 54848524 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 共享健康國際股份有限公司 | 統一編號: 54848524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 共享健康國際股份有限公司 | 統一編號: 54848524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 共享健康國際股份有限公司 | 統一編號: 54848524 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 共享健康國際股份有限公司 | 統一編號: 54848524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 共享健康國際股份有限公司 | 統一編號: 54848524 |
[ 搜尋所有相關: 黃伯超 @ 董監事資料集 ]
無其他 共享健康國際 資料。
[ 搜尋所有 共享健康國際 ... ]
根據姓名 黃伯超 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃伯超 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 超淘氣餐飲股份有限公司 | 統一編號: 94172820 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 家恩資產管理有限公司 | 超甲組餐飲有限公司 | 統一編號: 94266827 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-22261133 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: Z10200007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市中和區中原里中山路二段562號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-22261133 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: Z10200007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市中和區中原里中山路二段562號 @ 長照C據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 超淘氣餐飲股份有限公司 | 統一編號: 94172820 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 家恩資產管理有限公司 | 超甲組餐飲有限公司 | 統一編號: 94266827 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-22261133 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: Z10200007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市中和區中原里中山路二段562號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-22261133 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: Z10200007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市中和區中原里中山路二段562號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 黃伯超 ... ]
名稱 共享健康國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 共享健康國際)
共享健康國際股份有限公司 登記地址: 新北市三重區中興北街54號 | 負責人: 黃明全 | 統編: 54848524 | 核准設立 |
姓名 黃伯超 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 黃伯超)
超淘氣餐飲股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中安街32號 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 94172820 | 核准設立 |
超甲組餐飲有限公司 登記地址: 臺北市大安區延吉街228巷1號1樓 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 94266827 | 核准設立 |
龍鳳企業社 登記地址: 新北市板橋區忠孝路196號之21樓 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 78893081 | 核准設立 - 獨資 |
自強康健股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段203之1號8樓 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 83202158 | 核准設立 |
家恩資產管理有限公司 登記地址: 臺北市大安區通化街8號1樓 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 83599756 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
|