蘇純慧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇純慧的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是香聚寶股份有限公司, 統一編號是54858867.
無其他 香聚寶 資料。
[ 搜尋所有 香聚寶 ... ]
根據姓名 蘇純慧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蘇純慧 ...) | 電話: (02)29211785 | 行動電話: | 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 新北市居家護理所清冊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 華崴醫資股份有限公司 | 統一編號: 24456036 @ 董監事資料集 |
電話: (02)29211785 | 行動電話: | 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 新北市居家護理所清冊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 華崴醫資股份有限公司 | 統一編號: 24456036 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蘇純慧 ... ]
名稱 香聚寶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 香聚寶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
香聚寶股份有限公司 新北市新店區北宜路1段18之1號8樓 | 沈香燈 | 54858867 | 解散 (核准解散日期: 2015-09-25) |
香聚寶股份有限公司 登記地址: 新北市新店區北宜路1段18之1號8樓 | 負責人: 沈香燈 | 統編: 54858867 | 解散 (核准解散日期: 2015-09-25) |
姓名 蘇純慧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蘇純慧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翊雅設計顧問有限公司 新北市中和區景平路430巷1號(1樓) | 蘇純慧 | 53461369 | 核准設立 |
寶兒街舞有氧服飾 臺南市麻豆區油車里大同街11之7號2樓 | 蘇純慧 | 09583836 | 歇業 - 獨資 |
陽明館股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段170號2樓 | 蘇純慧 | 11645844 | 核准設立 |
盟樺漁業行 高雄市鼓山區鼓南街39號 | 陳蘇純慧 | 21328277 | 歇業 - 獨資 |
盟穩漁業股份有限公司 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 陳蘇純慧 | 22548123 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-17) |
盟橃漁業有限公司 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 陳蘇純慧 | 54213640 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-09) |
哥倫比亞小吃店 臺北市中山區雙城街19巷6號1樓 | 蘇純慧 | 81705838 | 歇業 - 獨資 |
思達迪國際諮詢有限公司 新北市三峽區永安街26號3樓 | 蘇純慧 | 82795962 | 核准設立 |
翊雅設計顧問有限公司 登記地址: 新北市中和區景平路430巷1號(1樓) | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 53461369 | 核准設立 |
寶兒街舞有氧服飾 登記地址: 臺南市麻豆區油車里大同街11之7號2樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 09583836 | 歇業 - 獨資 |
陽明館股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段170號2樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 11645844 | 核准設立 |
盟樺漁業行 登記地址: 高雄市鼓山區鼓南街39號 | 負責人: 陳蘇純慧 | 統編: 21328277 | 歇業 - 獨資 |
盟穩漁業股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 負責人: 陳蘇純慧 | 統編: 22548123 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-17) |
盟橃漁業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 負責人: 陳蘇純慧 | 統編: 54213640 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-09) |
哥倫比亞小吃店 登記地址: 臺北市中山區雙城街19巷6號1樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 81705838 | 歇業 - 獨資 |
思達迪國際諮詢有限公司 登記地址: 新北市三峽區永安街26號3樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 82795962 | 核准設立 |
[ 查詢所有 蘇純慧 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
|