鄭如芬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭如芬的職稱是董事, 持有股份數是5000, 公司名稱是享受藝術股份有限公司, 統一編號是54864777.
董監事資料集 資料集的 鄭如芬 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 鄭如芬 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 享受藝術股份有限公司 | 統一編號: 54864777 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 享受藝術股份有限公司 | 統一編號: 54864777 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 享受藝術股份有限公司 | 統一編號: 54864777 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 享受藝術股份有限公司 | 統一編號: 54864777 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 享受藝術股份有限公司 | 統一編號: 54864777 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 享受藝術股份有限公司 | 統一編號: 54864777 |
[ 搜尋所有相關: 鄭如芬 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54864777 | 電話號碼: 02-77090191 | 新北市新莊區中平路287號12樓 |
統一編號: 54864777 | 電話號碼: 02-77090191 | 新北市新莊區中平路287號12樓 |
[ 搜尋所有相關: 鄭如芬 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 享受藝術 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 享受藝術 ...) | | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| (中華民國)和光天使藝廊 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)和光天使藝廊 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 開放時間: 每日9:00〜18:00 (夜間延長營運時間以官網公告為主) | | 電話: 886-3-9705815 | 地址: 宜蘭縣五結鄉季新村五濱路二段201號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 每週二至週日上午9時至下午5時。【公休日】週一、每個月最後一週之星期四清館、國定假日等不開放。 | | 電話: 886-2-22703379 | 地址: 新北市236土城區和平路24號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 景點服務電話: 886-2-22703379 | 開放時間: 每週二至週日上午9時至下午5時。【公休日】週一、每個月最後一週之星期四清館、國定假日等不開放。 | 景點地址: 新北市236土城區和平路24號 | 景點票價資訊: | 景點特色文字簡述: 新北市土城區公所為提倡藝術創作風氣,發揮社會教育功能,於96年10月成立土城藝文館,為2層樓建築物,面積520平方公尺。提供創作者申辦展覽,是藝術創作者發表作品的舞臺,也是民眾享受藝術薰陶的好場所。 | 古蹟分級: | 警告及注意事項: 為提升品質請輕聲細語交談。 @ 新北市觀光旅遊景點(中文) |
| 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
(中華民國)和光天使藝廊 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)和光天使藝廊 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
開放時間: 每日9:00〜18:00 (夜間延長營運時間以官網公告為主) | | 電話: 886-3-9705815 | 地址: 宜蘭縣五結鄉季新村五濱路二段201號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 每週二至週日上午9時至下午5時。【公休日】週一、每個月最後一週之星期四清館、國定假日等不開放。 | | 電話: 886-2-22703379 | 地址: 新北市236土城區和平路24號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
景點服務電話: 886-2-22703379 | 開放時間: 每週二至週日上午9時至下午5時。【公休日】週一、每個月最後一週之星期四清館、國定假日等不開放。 | 景點地址: 新北市236土城區和平路24號 | 景點票價資訊: | 景點特色文字簡述: 新北市土城區公所為提倡藝術創作風氣,發揮社會教育功能,於96年10月成立土城藝文館,為2層樓建築物,面積520平方公尺。提供創作者申辦展覽,是藝術創作者發表作品的舞臺,也是民眾享受藝術薰陶的好場所。 | 古蹟分級: | 警告及注意事項: 為提升品質請輕聲細語交談。 @ 新北市觀光旅遊景點(中文) |
[ 搜尋所有 享受藝術 ... ]
根據姓名 鄭如芬 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭如芬 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 166667 | 所代表法人: | 詔強股份有限公司 | 統一編號: 16928997 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鉅螢企業股份有限公司 | 統一編號: 20812174 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台灣菲孟德尖端生技有限公司 | 統一編號: 50887989 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 飛凌公關顧問股份有限公司 | 統一編號: 80363242 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鑫逸國際股份有限公司 | 統一編號: 93492368 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 166667 | 所代表法人: | 詔強股份有限公司 | 統一編號: 16928997 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鉅螢企業股份有限公司 | 統一編號: 20812174 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台灣菲孟德尖端生技有限公司 | 統一編號: 50887989 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 飛凌公關顧問股份有限公司 | 統一編號: 80363242 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鑫逸國際股份有限公司 | 統一編號: 93492368 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄭如芬 ... ]
名稱 享受藝術 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 享受藝術)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
享受藝術股份有限公司 新北市新莊區中平路287號12樓 | 鄭鈞隆 | 54864777 | 核准設立 |
享受藝術股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中平路287號12樓 | 負責人: 鄭鈞隆 | 統編: 54864777 | 核准設立 |
姓名 鄭如芬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 鄭如芬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慧視視訊科技有限公司 高雄市三民區鼎華路216號7樓 | 鄭如芬 | 13161056 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-22) |
千久小吃部 臺中市龍井區新東里新興路15巷8號1樓 | 鄭如芬 | 47285484 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108619188) |
台灣菲孟德尖端生技有限公司 臺北市松山區南京東路5段59巷31弄4號1樓 | 鄭如芬 | 50887989 | 核准設立 |
貝拉空間設計工程有限公司 臺北市中山區松江路293之705號 | 鄭如芬 | 90084727 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-28) |
懿鸝精品服飾店 臺北市文山區新光路1段8號 | 鄭如芬 | 99948344 | 歇業 - 獨資 |
慧視視訊科技有限公司 登記地址: 高雄市三民區鼎華路216號7樓 | 負責人: 鄭如芬 | 統編: 13161056 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-22) |
千久小吃部 登記地址: 臺中市龍井區新東里新興路15巷8號1樓 | 負責人: 鄭如芬 | 統編: 47285484 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108619188) |
台灣菲孟德尖端生技有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段59巷31弄4號1樓 | 負責人: 鄭如芬 | 統編: 50887989 | 核准設立 |
貝拉空間設計工程有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路293之705號 | 負責人: 鄭如芬 | 統編: 90084727 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-28) |
懿鸝精品服飾店 登記地址: 臺北市文山區新光路1段8號 | 負責人: 鄭如芬 | 統編: 99948344 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
|