鄭如玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭如玲的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是享受藝術股份有限公司, 統一編號是54864777.
董監事資料集 資料集的 鄭如玲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 鄭如玲 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 享受藝術股份有限公司 | 統一編號: 54864777 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 享受藝術股份有限公司 | 統一編號: 54864777 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 享受藝術股份有限公司 | 統一編號: 54864777 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 享受藝術股份有限公司 | 統一編號: 54864777 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 享受藝術股份有限公司 | 統一編號: 54864777 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 享受藝術股份有限公司 | 統一編號: 54864777 |
[ 搜尋所有相關: 鄭如玲 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54864777 | 電話號碼: 02-77090191 | 新北市新莊區中平路287號12樓 |
統一編號: 54864777 | 電話號碼: 02-77090191 | 新北市新莊區中平路287號12樓 |
[ 搜尋所有相關: 鄭如玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 享受藝術 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 享受藝術 ...) | | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| (中華民國)和光天使藝廊 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)和光天使藝廊 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 開放時間: 每日9:00〜18:00 (夜間延長營運時間以官網公告為主) | | 電話: 886-3-9705815 | 地址: 宜蘭縣五結鄉季新村五濱路二段201號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 每週二至週日上午9時至下午5時。【公休日】週一、每個月最後一週之星期四清館、國定假日等不開放。 | | 電話: 886-2-22703379 | 地址: 新北市236土城區和平路24號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 景點服務電話: 886-2-22703379 | 開放時間: 每週二至週日上午9時至下午5時。【公休日】週一、每個月最後一週之星期四清館、國定假日等不開放。 | 景點地址: 新北市236土城區和平路24號 | 景點票價資訊: | 景點特色文字簡述: 新北市土城區公所為提倡藝術創作風氣,發揮社會教育功能,於96年10月成立土城藝文館,為2層樓建築物,面積520平方公尺。提供創作者申辦展覽,是藝術創作者發表作品的舞臺,也是民眾享受藝術薰陶的好場所。 | 古蹟分級: | 警告及注意事項: 為提升品質請輕聲細語交談。 @ 新北市觀光旅遊景點(中文) |
| 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
(中華民國)和光天使藝廊 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)和光天使藝廊 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
開放時間: 每日9:00〜18:00 (夜間延長營運時間以官網公告為主) | | 電話: 886-3-9705815 | 地址: 宜蘭縣五結鄉季新村五濱路二段201號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 每週二至週日上午9時至下午5時。【公休日】週一、每個月最後一週之星期四清館、國定假日等不開放。 | | 電話: 886-2-22703379 | 地址: 新北市236土城區和平路24號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
景點服務電話: 886-2-22703379 | 開放時間: 每週二至週日上午9時至下午5時。【公休日】週一、每個月最後一週之星期四清館、國定假日等不開放。 | 景點地址: 新北市236土城區和平路24號 | 景點票價資訊: | 景點特色文字簡述: 新北市土城區公所為提倡藝術創作風氣,發揮社會教育功能,於96年10月成立土城藝文館,為2層樓建築物,面積520平方公尺。提供創作者申辦展覽,是藝術創作者發表作品的舞臺,也是民眾享受藝術薰陶的好場所。 | 古蹟分級: | 警告及注意事項: 為提升品質請輕聲細語交談。 @ 新北市觀光旅遊景點(中文) |
[ 搜尋所有 享受藝術 ... ]
根據姓名 鄭如玲 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭如玲 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 明誼股份有限公司 | 統一編號: 15054101 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 香華天精品股份有限公司 | 統一編號: 27341403 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 法詩頌股份有限公司 | 統一編號: 27771711 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 上順工程顧問有限公司 | 統一編號: 29158113 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 570000 | 所代表法人: 香華天普忍國際股份有限公司 | 月華天股份有限公司 | 統一編號: 80673751 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 明誼股份有限公司 | 統一編號: 15054101 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 香華天精品股份有限公司 | 統一編號: 27341403 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 法詩頌股份有限公司 | 統一編號: 27771711 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 上順工程顧問有限公司 | 統一編號: 29158113 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 570000 | 所代表法人: 香華天普忍國際股份有限公司 | 月華天股份有限公司 | 統一編號: 80673751 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄭如玲 ... ]
名稱 享受藝術 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 享受藝術)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
享受藝術股份有限公司 新北市新莊區中平路287號12樓 | 鄭鈞隆 | 54864777 | 核准設立 |
享受藝術股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中平路287號12樓 | 負責人: 鄭鈞隆 | 統編: 54864777 | 核准設立 |
姓名 鄭如玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄭如玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
娃娃之家複合餐飲 新竹縣竹北市十興里勝利三街112號1樓 | 鄭如玲 | 10524857 | 核准設立 - 獨資 |
煌源企業社 屏東縣屏東市北興里廣東路七二四巷三號一樓 | 鄭如玲 | 15699975 | 歇業 - 獨資 |
情人視廳伴唱及酒店 苗栗縣頭份鎮民族里一七鄰東興路六六號一、二樓 | 鄭如玲 | 17339673 | 核准設立 - 獨資 |
國英尊靈殯葬禮儀社 彰化縣二林鎮振興里英才路70巷1號 | 鄭如玲 | 25368427 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070816048) |
美美餐廳 臺北市中山區林森北路107巷72號 | 鄭如玲 | 25506548 | 歇業 - 獨資 |
法詩頌股份有限公司 臺北市松山區敦化北路207號1樓 | 鄭如玲 | 27771711 | 核准設立 |
玫瑰小吃部 嘉義縣東石鄉洲仔村洲仔259號1樓 | 鄭如玲 | 34960739 | 歇業 - 獨資 |
首順工程設計有限公司 新北市中和區中和路196巷19之2號 | 鄭如玲 | 70719238 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-14) |
娃娃之家複合餐飲 登記地址: 新竹縣竹北市十興里勝利三街112號1樓 | 負責人: 鄭如玲 | 統編: 10524857 | 核准設立 - 獨資 |
煌源企業社 登記地址: 屏東縣屏東市北興里廣東路七二四巷三號一樓 | 負責人: 鄭如玲 | 統編: 15699975 | 歇業 - 獨資 |
情人視廳伴唱及酒店 登記地址: 苗栗縣頭份鎮民族里一七鄰東興路六六號一、二樓 | 負責人: 鄭如玲 | 統編: 17339673 | 核准設立 - 獨資 |
國英尊靈殯葬禮儀社 登記地址: 彰化縣二林鎮振興里英才路70巷1號 | 負責人: 鄭如玲 | 統編: 25368427 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070816048) |
美美餐廳 登記地址: 臺北市中山區林森北路107巷72號 | 負責人: 鄭如玲 | 統編: 25506548 | 歇業 - 獨資 |
法詩頌股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路207號1樓 | 負責人: 鄭如玲 | 統編: 27771711 | 核准設立 |
玫瑰小吃部 登記地址: 嘉義縣東石鄉洲仔村洲仔259號1樓 | 負責人: 鄭如玲 | 統編: 34960739 | 歇業 - 獨資 |
首順工程設計有限公司 登記地址: 新北市中和區中和路196巷19之2號 | 負責人: 鄭如玲 | 統編: 70719238 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-14) |
[ 查詢所有 鄭如玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
|